姓名: |
牛凯龙 |
职务: |
监事(2021-10-14 至 2024-06-29)
非执行董事(2024-06-27 至 2027-06-26)
|
性别: |
男 |
学历: |
博士 |
出生日期: |
1974年 |
薪酬(元): |
-- |
持股数: |
- |
个人简介: |
牛凯龙先生,1974年出生,中国国籍。自2021年10月起担任中国人寿保险股份有限公司监事。2022年12月起任中国人寿保险(集团)公司战略规划部(深化改革办公室)/董事会办公室/中国人寿金融研究院总经理、院长。2020年6月至2022年12月先后担任国寿健康产业投资有限公司战略与投资管理部负责人,中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理(主持工作)、中国人寿保险(集团)公司战略规划部/董事会办公室(筹)总经理兼中国人寿金融研究院院长。2017年4月至2020年6月先后担任中国人民保险集团股份有限公司战略规划部副总经理,人保再保险股份有限公司监事、战略企划部副总经理(主持工作)、战略企划部/董事会办公室副总经理(主持工作)。牛先生毕业于南开大学,获金融学博士学位。牛先生为副研究员(社会科学)、高级经济师。 |
公司其他高管成员: |
翟海涛(独立董事)
谷海山(监事)
白凯(副总裁,总裁助理,总裁助理)
陈洁(独立董事)
徐海峰(副总裁)
阮琦(副总裁,首席风险官,首席信息技术执行官,执行董事,副总裁,首席信息技术执行官,董事)
詹忠(副总裁,营销总监)
侯晋(总精算师)
王军辉(非执行董事)
许恒平(首席运营执行官,副总裁)
林志权(独立董事)
胡容(非执行董事)
黄益平(独立董事)
刘晖(董事,副总裁,首席投资官,副总裁,执行董事)
王晓青(职工监事)
董海锋(职工监事)
袁颖(财务负责人)
张涤(总裁助理,首席投资官)
赵鹏(总裁,执行董事)
曹伟清(职工监事,监事会主席)
卢锋(独立董事)
赵国栋(副总裁,总裁助理,董事会秘书,总裁助理)
刘月进(总裁助理)
盛和泰(非执行董事)
赵峰(非执行董事)
白涛(董事长,执行董事)
袁长清(代董事长,非执行董事)
卓美娟(非执行董事)
叶映兰(职工监事)
张俊(审计责任人)
杨红(副总裁,运营总监)
利明光(执行董事,总裁)
贾玉增(首席风险官)
刘凤基(审计责任人)
肖建友(副总裁,总裁助理,总裁助理)
来军(职工监事)
李冰(非执行董事)
胡锦(财务负责人,非执行董事)
缪平(审计责任人)
许崇苗(合规负责人)
胡志军(审计责任人,职工监事)
于胜全(非执行董事)
黄秀美(执行董事,财务负责人)
赵立军(副总裁)
吴少华(非执行董事)
杨传涌(审计责任人)
|