姓名: |
林志权 |
职务: |
独立董事(2020-06-29 至 2027-06-26)
独立董事(2020-06-29 至 2024-06-29)
|
性别: |
男 |
学历: |
- |
出生日期: |
1953年 |
薪酬(元): |
42.00万 |
持股数: |
- |
个人简介: |
林志权先生,1953年出生,中国国籍。自2021年6月起担任中国人寿保险股份有限公司独立董事。目前林先生担任中国信达资产管理股份有限公司和陆氏集团(越南控股)有限公司独立非执行董事。林先生自2013年至2019年期间担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立非执行董事。林先生从事中国香港执业会计师约35年,自1992年至2013年担任安永会计师事务所合伙人、高级顾问,在会计、审计及财务管理方面具有广泛经验。林先生拥有中国香港理工学院(现为中国香港理工大学)会计学高级文凭,为中国香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。 |
公司其他高管成员: |
翟海涛(独立董事)
谷海山(监事)
白凯(副总裁,总裁助理,总裁助理)
陈洁(独立董事)
徐海峰(副总裁)
阮琦(副总裁,首席风险官,首席信息技术执行官,执行董事,副总裁,首席信息技术执行官,董事)
詹忠(副总裁,营销总监)
侯晋(总精算师)
王军辉(非执行董事)
许恒平(首席运营执行官,副总裁)
胡容(非执行董事)
黄益平(独立董事)
刘晖(董事,副总裁,首席投资官,副总裁,执行董事)
王晓青(职工监事)
董海锋(职工监事)
袁颖(财务负责人)
张涤(总裁助理,首席投资官)
赵鹏(总裁,执行董事)
曹伟清(职工监事,监事会主席)
卢锋(独立董事)
赵国栋(副总裁,总裁助理,董事会秘书,总裁助理)
牛凯龙(监事,非执行董事)
刘月进(总裁助理)
盛和泰(非执行董事)
赵峰(非执行董事)
白涛(董事长,执行董事)
袁长清(代董事长,非执行董事)
卓美娟(非执行董事)
叶映兰(职工监事)
张俊(审计责任人)
杨红(副总裁,运营总监)
利明光(执行董事,总裁)
贾玉增(首席风险官)
刘凤基(审计责任人)
肖建友(副总裁,总裁助理,总裁助理)
来军(职工监事)
李冰(非执行董事)
胡锦(财务负责人,非执行董事)
缪平(审计责任人)
许崇苗(合规负责人)
胡志军(审计责任人,职工监事)
于胜全(非执行董事)
黄秀美(执行董事,财务负责人)
赵立军(副总裁)
吴少华(非执行董事)
杨传涌(审计责任人)
|