*ST泛海(000046)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 刘国升 | 董事长,董事 | 2024-03-18 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 253.7万 | 686万 | 刘国升先生,经济学硕士,高级会计师职称。历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监,泛海控股股份有限公司第八届董事会董事、第十届董事会副董事长等。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会副董事长、总裁、财务总监,中泛控股有限公司董事会主席、执行董事。 |
|
2 | 李书孝 | 副董事长,董事 | 2024-04-01 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 126.1万 | 299.6万 | 李书孝先生,管理学硕士,国际商务师。曾在中国五矿集团公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作,曾任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事、副总裁。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事、总裁,武汉中央商务区股份有限公司监事会主席,民生金服控股有限公司总裁。 |
|
3 | 王军 | 董事 | 2024-04-16 | 2026-06-25 | 女 | 硕士 | 1970年2月 | -- | - | 王军女士,1970年2月出生,建筑学硕士,正高职高级工程师,国务院特殊津贴专家。历任武汉市民用建筑设计研究院建筑师、室主任,武汉中央商务区建设投资股份有限公司规划设计部总经理、规划总监、副总裁,武汉亿达智慧产业发展有限公司总经理,华夏基业股份南方总部江南区域公司常务副总经理。现任泛海控股股份有限公司副总裁,武汉中央商务区股份有限公司董事、总裁,武汉泛海商业经营管理有限公司总经理。 |
4 | 潘瑞平 | 董事 | 2021-08-05 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 196.6万 | 299.6万 | 潘瑞平先生,工商管理硕士,高级工程师职称。历任北京山海天物资贸易有限公司副总经理、总经理,山西泛海建设投资有限公司副董事长、总经理,泛海能源控股股份有限公司副总裁、执行副总裁,陕西事通恒运咨询服务有限公司副总裁,泛海控股股份有限公司行政总监,泛海实业股份有限公司总裁,泛海控股股份有限公司第十届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事、执行副总裁。 |
|
5 | 罗成 | 董事 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 4.840万 | 297.9万 | 罗成先生,会计与金融硕士。曾任中国泛海控股集团有限公司投资管理总部投资管理总监、公司管理总部副总裁、投资管理总部总经理、助理总裁,民生股权投资基金管理有限公司副总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、董事会秘书,泛海控股股份有限公司董事,民生控股股份有限公司股东代表监事。 |
|
6 | 臧炜 | 董事 | 2020-05-20 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 210.3万 | 308万 | 臧炜先生,工商管理硕士,高级经济师职称。历任中国太平洋财产保险股份有限公司济南分公司副总经理兼任潍坊中心支公司党委书记、总经理,中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司党委书记、总经理、纪委书记,泰山保险股份有限公司筹备领导小组副组长、拟任总经理,中国太平洋财产保险股份有限公司重大客户部(北京)总经理,中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理,中国太平洋财产保险股份有限公司党委委员、副总经理,泛海控股股份有限公司第八届、第九届监事会监事等。现任中国泛海控股集团有限公司监事,泛海控股股份有限公司第十届董事会董事,亚太财产保险有限公司董事长。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 赵英伟 | 监事会主席 | 2022-03-14 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 0.00 | 321.3万 | 赵英伟先生,工程硕士,高级会计师职称。历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副总监、财务总监,中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、财务总监助理,泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席,泛海控股股份有限公司第九届董事会执行董事、第十届监事会主席等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、财务总监,泛海控股股份有限公司第十一届监事会主席,民生控股股份有限公司监事会主席,泛海股权投资管理有限公司董事,中国民生信托有限公司副董事长,中泛控股有限公司非执行董事。于2018年03月28日委任为华富建业国际金融有限公司非执行董事。 |
|
2 | 冯壮勇 | 监事 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 7.200万 | 304万 | 冯壮勇先生,法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总监、法律合规总监、助理总裁,泛海控股股份有限公司法律合规总监、风险控制总监等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、风控法务总监,泛海控股股份有限公司监事,民生控股股份有限公司副董事长。 |
|
3 | 刘晓勇 | 监事 | 2022-08-01 | 2026-06-25 | 男 | 本科 | 2.400万 | - | 刘晓勇先生,管理学学士。曾任中国泛海控股集团有限公司资产财务管理总部资金管理总监、资金管理总部资金管理总监、资金管理总部副总裁、资产财务管理总部副总裁、资产财务管理总部副总经理、中国泛海控股集团有限公司助理总裁兼资金管理总部总经理,泛海控股股份有限公司股东代表监事等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁兼资金管理总部总经理,泛海控股股份有限公司股东代表监事,民生控股股份有限公司股东代表监事。 |
|
4 | 刘楚然 | 监事 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | -- | - | 刘楚然先生,外交学院学士和硕士学位。历任中国泛海控股集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁兼投资与经营管理总部总经理、资产管理总部总经理,泛海控股股份有限公司监事,泛海能源控股股份有限公司董事,民生控股股份有限公司董事长。 |
|
5 | 王欣 | 职工监事 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 女 | 本科 | 1980年4月 | -- | - | 王欣女士,1980年4月出生,经济学学士,人力资源管理师职业资格。历任泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司、北京星火房地产开发有限责任公司人事经理,泛海控股股份有限公司薪酬考核高级经理、薪酬人事副总监,泛海不动产投资管理有限公司人力资源部副总经理、泛海控股股份有限公司人力资源管理总部人力资源总监、综合管理总部部门副总裁等。现任泛海控股股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、泛海控股股份有限公司综合管理总部部门总裁。 |
6 | 孙云岚 | 职工监事 | 2024-05-13 | 2026-06-25 | 女 | 本科 | -- | 100 | 孙云岚女士,工学学士,高级工程师职称。历任泛海控股股份有限公司副总裁、助理总裁、规划设计院院长、副院长、结构设计中心总经理等。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事,北京泛海东风置业有限公司总经理。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 李书孝 | 总裁 | 2024-03-18 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 126.1万 | 299.6万 | 李书孝先生,管理学硕士,国际商务师。曾在中国五矿集团公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作,曾任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事、副总裁。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事、总裁,武汉中央商务区股份有限公司监事会主席,民生金服控股有限公司总裁。 |
|
2 | 陆洋 | 董事会秘书,副总裁 | 2021-01-15 | 2026-06-25 | 男 | 本科 | 105.1万 | - | 陆洋先生,管理学学士,董事会秘书任职资格。历任泛海控股股份有限公司证券事务中心副总经理、董事会办公室主任兼证券事务代表等。现任泛海控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。 |
|
3 | 王军 | 副总裁 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 女 | 硕士 | 1970年2月 | -- | - | 王军女士,1970年2月出生,建筑学硕士,正高职高级工程师,国务院特殊津贴专家。历任武汉市民用建筑设计研究院建筑师、室主任,武汉中央商务区建设投资股份有限公司规划设计部总经理、规划总监、副总裁,武汉亿达智慧产业发展有限公司总经理,华夏基业股份南方总部江南区域公司常务副总经理。现任泛海控股股份有限公司副总裁,武汉中央商务区股份有限公司董事、总裁,武汉泛海商业经营管理有限公司总经理。 |
4 | 严珊明 | 副总裁 | 2023-03-13 | 2026-06-25 | 女 | 本科 | 105.1万 | - | 严珊明女士,经济学学士,高级会计师职称,中国注册会计师。曾任江山控股有限公司集团财务总经理、融资总经理,凯迪生态环境科技股份有限公司副总会计师、财务中心副总经理等,泛海控股股份有限公司财务副总监、资金管理总部部门总裁、助理总裁。现任泛海控股股份有限公司副总裁。 |
|
5 | 刘国升 | 财务总监 | 2012-07-02 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 253.7万 | 686万 | 刘国升先生,经济学硕士,高级会计师职称。历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监,泛海控股股份有限公司第八届董事会董事、第十届董事会副董事长等。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会副董事长、总裁、财务总监,中泛控股有限公司董事会主席、执行董事。 |
|
6 | 潘瑞平 | 执行副总裁 | 2021-07-19 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 196.6万 | 299.6万 | 潘瑞平先生,工商管理硕士,高级工程师职称。历任北京山海天物资贸易有限公司副总经理、总经理,山西泛海建设投资有限公司副董事长、总经理,泛海能源控股股份有限公司副总裁、执行副总裁,陕西事通恒运咨询服务有限公司副总裁,泛海控股股份有限公司行政总监,泛海实业股份有限公司总裁,泛海控股股份有限公司第十届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事、执行副总裁。 |
|
7 | 李能 | 人力资源总监,人力行政总监 | 2018-06-18 | 今 | 男 | 本科 | 126.1万 | 12.96万 | 李能先生,经济学学士,高级人力资源管理师。历任泛海建设控股有限公司董事长助理兼董事会秘书,中国泛海控股集团有限公司董事、监事、助理总裁、副总裁、董事会秘书,泛海控股股份有限公司监事、监事会副主席等。现任泛海控股股份有限公司人力行政总监。 |
|
8 | 黄锴 | 助理总裁 | 2022-09-08 | 2026-06-25 | 男 | 博士 | 31.50万 | - | 黄锴先生,博士研究生学历,高级工程师。历任泛海电力控股有限公司企业策划部总经理、副总裁。现任泛海控股股份有限公司助理总裁,印尼项目董事长、总经理。 |
|
9 | 李隽 | 风控法务总监 | 2023-03-13 | 2026-06-25 | 女 | 硕士 | -- | 4000 | 李隽女士,法学硕士,具有国家统一法律职业资格。曾任国网英大国际控股集团有限公司投资管理部、法律合规部经理,中国泛海控股集团有限公司法律合规总部副总监,泛海控股股份有限公司法律合规总部总监、风险管理总部副总裁,现任泛海控股股份有限公司风控法务总监、风险管理总部总裁。 |
|
10 | 王国林 | 助理总裁 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | 1974年9月 | -- | - | 王国林先生,1974年9月出生管理学硕士。曾在北京中星微电子公司,北大资源集团等公司任职,曾任泛海控股股份有限公司董事会监事会办公室副主任、公共事务总监等。现任泛海控股股份有限公司助理总裁、公共事务管理总部部门总裁。 |
11 | 陈屹 | 助理总裁 | 2024-05-13 | 2026-06-25 | 男 | 硕士 | -- | - | 陈屹先生,经济学硕士,中级会计师、中国注册会计师。历任泛海控股股份有限公司房地产开发集团总部资金管理高级经理,泛海不动产投资管理有限公司资金管理高级经理,泛海控股股份有限公司资金管理高级经理、资金管理总部资金管理副总监、总监、资金管理总部副总裁,泛海控股股份有限公司第十一届监事会职工代表监事。现任泛海控股股份有限公司资金管理总部总裁。现任泛海控股股份有限公司助理总裁。 |