永安国际(HK0289)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 郭志标 | 执行董事 | 2020-04-01 | 今 | 男 | 博士 | 496.10万 | 郭志标太平绅士独立非执行董事,自2000年4月3日起担任董事于集团所担任的其他职位中国香港交易所-稽核委员会、常务委员会、咨询小组提名委员会及风险管理委员会成员,以及衍生产品市场咨询小组主席期交所-纪律上诉委员会主席其他主要职务 汇丰私人银行 (瑞士) 有限公司-非执行董事 (2006~)永安国际有限公司-非执行董事 (1992~)永安国际集团有限公司-执行董事 (1991~)宏高集团有限公司-董事总经理 (1992~)前任职务 Bloomberg L.P.-Asia Pacific Advisory Board成员 (2006-2010) 1期交所-董事 (1991-2000) 及副主席 (1997-2000)资格 理学士 (化学) 及文学士 (经济) (美国史丹福大学)哲学博士 (生化学) (美国芝加哥大学)资深会员 (中国香港证券专业学会)。彼为中国香港证券及投资学会资深会员及曾任主席。彼为主席郭志梁先生之弟。2020年4月1日调任为永安国际有限公司执行董事,并于2020年4月1日起调任为执行董事。 |
||
2 | 冼家添 | 公司秘书,会计总监 | 1980-01-01 | 今 | 男 | 本科 | -- | 冼家添先生,现为会计总监及公司秘书,专责集团之行政、会计及财务事宜。亦为永安百货有限公司之董事。毕业于中国香港中文大学并获得工商管理学士学位。为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。于1980年加入集团。于二零一六年一月二十七日获委任为盈健医疗集团有限公司独立非执行董事。 |
||
3 | 郭志一 | 执行董事 | 1992-11-01 | 今 | 男 | 硕士 | 454.80万 | 郭志一先生,毕业于加利福尼亚州史丹福大学及Santa Clara 大学,分别获得文学士(经济)及工商管理硕士学位。于1986年加入集团,并曾负责集团之零售业务至2001年中期。自1992年11月起出任为永安国际有限公司董事。彼现正负责集团之海外投资。彼曾为中国香港零售管理协会之执委会成员,于1995年至1997年曾任法律改革委员会属下欠妥及欠安全产品民事责任事务小组委员及于1997年、2000年、2002年及2004年曾任中国香港特别行政区立法会选举委员会界别分组选举(批发及零售)委员。于2008年及2012年亦为中华人民共和国中国香港特别行政区选举第十一届及第十二届全国人民代表大会会议成员。彼现为鱼类统营顾问委员会委员。彼亦为永安国际集团有限公司、Wing OnCorporate Management(BVI)Limited 及Kee Wai Investment Company(BVI)Limited 之董事。彼为主席郭志梁先生之弟。 |
||
4 | 梁永宁 | 独立非执行董事 | 2010-01-01 | 今 | 男 | 硕士 | 70.30万 | 梁永宁先生,独立非执行董事,毕业于加利褔尼亚州史丹褔大学及纽约大学,分别获得理学士 (机械工程) 及工商管理硕士学位.彼曾任国际贸易、银行及金融财务等行业的高级管理职位,拥有逾30年相关经验.彼于2007年自恒生银行有限公司退休.彼现为于中国香港联合交易所有限公司上市之中国烯谷集团有限公司(原名为荣丰国际有限公司)之独立非执行董事.彼于2010年1月获永安国际有限公司委任为独立非执行董事. |
||
5 | 陈立信 | 总经理 | 2020-12-31 | 今 | 男 | 本科 | -- | 陈立信先生,毕业于中国香港理工大学,获得文学士荣誉学位,于1992年加入集团为经理负责海外投资项目。于2001年7月获委任为永安百货有限公司董事总经理全权负责集团之百货零售业务。彼仍留任为集团国际投资部总经理。彼为中国香港零售管理协会执委会成员。彼为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。于2020年12月31日获委任为永安国际有限公司总经理。 |
||
6 | 谭惠珠 | 独立非执行董事 | 1994-01-01 | 今 | 女 | 博士 | 40.80万 | 谭惠珠女士,金紫荆星章,太平绅士,北京同仁堂科技发展股份有限公司提名委员会委员及审核委员会委员;于二零一三年六月五日获委任为中国澳门励骏创建有限公司的独立非执行董事。谭女士毕业于伦敦大学,于伦敦Gray’s Inn获得大律师资格,并曾于中国香港执业。谭女士于一九八九年取得中国香港中文大学法律荣誉博士学位。彼拥有超过四十年的执业大律师经验。彼自一九七三年起为英国一个专业大律师及法官协会格雷律师学院的委员,并分别于一九七二年及一九七四年于英国及中国香港取得律师资格。彼自二零零六年起担任中国香港和解中心的荣誉顾问。谭女士一直积极参与公共行政服务。彼于一九八一年至一九九一年间出任中国香港立法会议员,并于一九八四年至一九九四年间出任中国香港行政会议非官守议员。彼于一九八五年至一九八九年间为中国香港特别行政区基本法起草委员会成员,并于一九九三年至一九九八年间为中国人民政治协商会议全国委员会委员。谭女士自一九九八年起一直出任中国全国人民代表大会代表,并于一九九七年至二零零二年间为中国香港特别行政区基本法委员会成员。谭女士为中国香港警务处中国香港警察队员佐级协会的创会会长,并自一九七七年起担任其会长及法律顾问。彼分别于一九八二年、一九八四年及一九八八年获英国政府委任为太平绅士,以及获颁授大英帝国官佐勋章(O.B.E)及大英帝国司令勋章(C.B.E),以表扬彼对中国香港社会的贡献。彼于一九九八年获中国香港政府颁授金紫荆星章。谭女士分别自一九九四年起于永安国际有限公司(中国香港联交所股份代号:0289)、一九九七年起于五矿地产有限公司(中国香港联交所股份代号:0230)、一九九八年起于中石化冠德控股有限公司(中国香港联交所股份代号:0934)、一九九九年起于广南(集团)有限公司(中国香港联交所股份代号:1203)、二零零零年起于北京同仁堂科技发展股份有限公司(中国香港联交所股份代号:1666)、二零零四年起于莎莎国际控股有限公司(中国香港联交所股份代号:0178)、二零零六年起于玖龙纸业(控股)有限公司(中国香港联交所股份代号:2689)及二零零四年至二零一二年间于泰山石化集团有限公司(中国香港联交所股份代号:1192)担任独立非执行董事一职。谭小姐于二零零零年十月十一日获委任为北京同仁堂科技发展股份有限公司独立非执行董事,并于二零零三年、二零零六年、二零零九年及二零一二年召开的股东周年大会获重选连任。于1999年06月28日委任为粤海广南(集团)有限公司独立非执行董事。 |
||
7 | Nicholas James Debnam | 独立非执行董事 | 2018-04-03 | 今 | 男 | 本科 | 67.40万 | Nicholas James Debnam先生,持有伦敦Imperial College物理学士学位及为英国特许会计师。彼曾在毕马威会计师事务所任职审计合伙人20年,由1997年直至2017年3月退休。彼于退休前除为审计合伙人外,亦为毕马威会计师事务所在亚洲零售及消费品业提供服务的部门主管。Debnam先生现为中国香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。Debnam先生在过去三年并没有于中国香港或海外任何上市的公众公司中担任董事职务。Nicholas James Debnam先生(‘Debnam先生’)为永安国际有限公司之独立非执行董事,由2018年4月3日起生效。于2022年12月9日获委任为太平地毡国际有限公司独立非执行董事。 |
||
8 | 郭志桁 | 董事会副主席,执行董事,行政总裁 | 1991-10-01 | 今 | 男 | 本科 | 648.40万 | 郭志桁先生,太平绅士,副主席及行政总裁,毕业于加利福尼亚州史丹福大学并获得文学士(经济)学位。1975年于伦敦Gray `sInn 获得大律师资格,并在伦敦及中国香港执业。1985年后期加入集团及自1991年10月起出任为永安国际有限公司董事。彼为中国香港赛马会董事。彼亦曾在过往不同时间出任多个法定上诉委员会委员,包括行政上诉委员会(2000-2006)、税务上诉委员会(1985-2002)、市政服务上诉委员会(2000-2002)、城市规划上诉委员会(1994-2001)、证券及期货事务监察委员会之证券及期货上诉委员会(1989-1995)。彼亦曾任湾仔区议会议员(1985-1994)及消费者委员会委员(1996-1997)。亦为永安国际集团有限公司副主席兼董事总经理,及Wing OnCorporate Management(BVI)Limited 及Kee Wai Investment Company(BVI)Limited 之董事。彼为主席郭志梁先生之弟。 |
||
9 | 郭志梁 | 董事会主席,执行董事 | 1991-10-01 | 今 | 男 | 硕士 | 722.60万 | 郭志梁,BA,MBA,MH,一九八三年起出任集团董事。毕业于明尼苏达州Carleton College 及宾夕凡尼亚大学Wharton School,并获得工商管理硕士学位。郭先生于银行及金融业务方面具有超过30年管理经验。郭先生现为永安国际集团有限公司、永安国际有限公司、中国香港中文大学崇基学院校董会主席、中国香港中文大学校董及执行委员会成员、港美学术交流中心理事会主席、中国香港外展信托基金会会员、海滨事务委员会水域与陆地连接专责小组成员、国际帆船运动总会议会成员、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会副会长及中国香港体育学院董事局成员。亦为Wing OnCorporate Management(BVI)Limited 及Kee Wai Investment Company(BVI)Limited 之董事。 |