司珈尔(833130)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 聂宏伟 | 董事长,董事 | 2018-07-01 | 今 | 男 | 本科 | 1971年4月 | -- | 2988.50万股 | 聂宏伟,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1999年2月至2002年3月担任云南明泰玻璃股份有限公司副总经理;2002年4月至2005年9月担任昆明翔博经贸有限公司总经理;2005年10月至2007年11月担任云南弥勒汰丰矿业有限公司副总经理;2007年12月至2010年3月担任云南云翔玻璃有限公司副总经理;2010年4月至2014年11月担任云南司珈尔木业股份有限公司董事长、总经理;2014年11月至今担任云南司珈尔木业股份有限公司董事长。2015年9月任云南司珈尔木业股份有限公司董事长、总经理。 |
2 | 江波 | 董事 | 2015-09-23 | 今 | 男 | 高中 | 年 | 0.00万元 | -- | 江波,性别男,1972年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,无职称(工程是/高级会计师)。2015年9月至今担任云南司珈尔木业股份有限公司董事。 |
3 | 吴朝均 | 董事 | 2016-01-15 | 今 | 年 | -- | -- | 吴朝均先生,现任云南司珈尔木业股份有限公司董事。 |
||
4 | 雷刚 | 董事 | 2014-11-10 | 今 | 男 | 中专 | 1975年10月 | -- | 56.25万股 | 雷刚,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;1997年2至1999年12担任昆明金马五交化公司业务经理;2000年1月至2007年3担任昆明鑫隆货运服务部总经理;2007年4月至2009年12月云南云翔玻璃有限公司物流部经理;2010年4月至2014年11月任云南司珈尔木业股份有限公司董事;2014年11月至今担任云南司珈尔木业股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。 |
5 | 聂建辉 | 董事 | 2016-01-15 | 今 | 年 | 0.00万元 | -- | 聂建辉先生,现任云南司珈尔木业股份有限公司董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 聂柯 | 监事会主席 | 2016-01-15 | 今 | 年 | 0.00万元 | -- | 聂柯先生,现任云南司珈尔木业股份有限公司监事。 |
||
2 | 雷辉军 | 监事 | 2016-01-15 | 今 | 年 | 0.00万元 | -- | 雷辉军先生,现任云南司珈尔木业股份有限公司监事。 |
||
3 | 刘娇艳 | 职工监事 | 2016-08-24 | 今 | 年 | -- | -- | 刘娇艳女士,现任云南司珈尔木业股份有限公司职工监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 舒永昆 | 财务负责人 | 2014-11-10 | 今 | 男 | 大专 | 1966年4月 | -- | -- | 舒永昆,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师;2003年12月至2008年4月担任师宗县三新有限公司会计;2008年5月至2013年2担任开远市正丰房地产公司财务负责人;2014年11月至今担任云南司珈尔木业股份有限公司财务负责人。 |
2 | 聂宏伟 | 总经理 | 2018-07-01 | 今 | 男 | 本科 | 1971年4月 | -- | 2988.50万股 | 聂宏伟,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;1999年2月至2002年3月担任云南明泰玻璃股份有限公司副总经理;2002年4月至2005年9月担任昆明翔博经贸有限公司总经理;2005年10月至2007年11月担任云南弥勒汰丰矿业有限公司副总经理;2007年12月至2010年3月担任云南云翔玻璃有限公司副总经理;2010年4月至2014年11月担任云南司珈尔木业股份有限公司董事长、总经理;2014年11月至今担任云南司珈尔木业股份有限公司董事长。2015年9月任云南司珈尔木业股份有限公司董事长、总经理。 |