长港敦信(HK2229)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 张鹤 | 独立非执行董事 | 2016-11-07 | 今 | 女 | -- | 张鹤女士,于二零一四年五月二十日获委任为永耀集团控股有限公司执行董事并于二零一四年五月二十三日辞任。彼拥有约八年的媒体及娱乐行业、商业管理、业务计划及发展的丰富工作经验,彼之前为专业模特儿。已获委任为Hmvod视频有限公司之执行董事,由二零一四年八月十五日起生效。 |
|||
2 | 阮子瑨 | 财务经理 | 2013-07-01 | 今 | 男 | 本科 | -- | 阮子瑨先生,自二零一三年七月起为本集团的财务经理。阮先生于二零一三年七月加入本集团,负责本集团的内部监控、财务及会计事宜。彼曾于多间本地及国际会计师事务所任职及担任一间中国香港公司的财务经理,取得约6年的财务、会计及内部监控方面的经验。阮先生于二零零七年十月于澳洲蒙纳士大学分别获得商业学士及商业系统学士学位,并自二零一二年八月起成为澳洲会计师公会的正式会员。 |
||
3 | 黄成钊 | 执行董事 | 2016-06-28 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 黄成钊先生(‘黄先生’)获委任为长港敦信实业有限公司执行董事,自二零一六年六月二十八起生效。黄先生,于一九九九年至二零零三年出任国际商业顾问事务所之环保顾问。彼自二零零四年起出任国际商业顾问事务所之科技顾问。黄先生拥有环保营运、引进科技、人事和行政管理、首次公开募股前找寻合适私人投资者合作发展方面的经验。黄先生取得中国澳门大学(前称东亚大学)的人力资源管理研究生文凭。 |
||
4 | 高德发 | 副总经理 | 2012-01-01 | 今 | 男 | 本科 | -- | 高德发先生,自二零一二年一月起为本集团副总经理,负责敦信中国的整体营运、管理、环境保护及人力资源以及监督生产基础设施的建设。彼拥有超过32年处理热电联产装置运作及发展的经验。彼于二零一零年一月加入本集团出任热电联产装置发展项目的项目经理,负责协调兴建蒸汽及电力供应基建。加入本集团前,高先生于一间国有砂糖生产企业任热电联产装置主管,负责监督多个大型基建及生产厂房建设项目。彼获上述国有砂糖生产企业委派为顾问,协助就多间公司(包括大型纸板制造公司)的建设项目处理牌照申请及环保事宜。彼毕业于福建广播电视大学,主修机械学,并于一九九七年十二月获福建省人事厅颁发工程师专业资格。 |
||
5 | 郑文彬 | 热电联产装置主管 | 2010-09-01 | 今 | 男 | 本科 | -- | 郑文彬先生,于二零一零年九月加入本集团,出任热电联产装置主管,负责监督本集团热电联产装置的日常运作及管理。彼于蒸汽及发电行业拥有超过18年经验。郑先生于二零零四年六月获中共福建省委党校颁授经济及管理文凭。 |
||
6 | 周明炎 | 纸板生产线主管 | 2007-11-01 | 今 | 男 | -- | 周明炎先生,于二零零七年十一月加入本集团,并自此担任纸板生产线主管,负责监督本集团纸板生产线的运作。彼拥有超过37年纸板生产及销售经验。加入本集团前,彼于一间从事造纸的中国台湾上市公司任职约30年。 |
|||
7 | 江大灿 | 副总经理 | 2011-01-01 | 今 | 男 | -- | 江大灿先生,自二零一一年一月起为本集团副总经理,负责扑克牌及高强度瓦楞纸板及纸箱生产线的运作及管理。彼拥有超过20年扑克牌及包装物料生产的管理及营运经验。彼于二零零零年十一月加入本集团。 |