锦州银行(HK0416)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 宋国辉 | 副行长 | 2021-04-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 宋国辉先生,自2020年11月起任锦州银行股份有限公司党委委员,自2021年4月1日起担任锦州银行股份有限公司副行长。亦自2017年9月起任工行总行国际业务部正处级干部。1989年7月至1999年12月,宋国辉先生先后任工行江西鹰潭分行江铜办事处员工、会计核算中心主任(副科级)、会计结算处副处长兼核算中心主任(副科级)、会计结算处辅导员(正科级)兼副处长、核算中心主任。1999年11月至12月,彼亦担任工行卢森堡分行会计电脑清算部副经理。1999年12月至2003年9月,彼先后担任工行卢森堡分行会计电脑清算部副经理、会计电脑部经理。2003年9月至2007年4月,彼先后担任中国工商银行(伦敦)有限公司会计电脑部主管、会计部主管。2007年4月至2010年4月,彼担任工行总行国际业务部系统监控处处长。2010年4月至2010年5月,彼担任泰国ACL银行项目筹备组工作、侯任副总经理。2010年5月至2017年9月,彼担任中国工商银行(泰国)股份有限公司执行董事、副总经理(正处级)。2018年5月至2020年6月,彼在辽宁省锦州市挂职,任副市长。宋国辉先生于2005年1月在中国四川成都取得西南财经大学经济学硕士学位,并拥有高级会计师职称。 |
||
2 | 谢太峰 | 独立非执行董事 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 博士 | 1958年 | 18.70万 | 谢太峰,男,1958年出生,经济学博士。现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师,兼任中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国城市金融学会常务理事及学术委员会委员、中国农村金融学会常务理事及学术委员会委员、中国战略文化促进会理事,同时担任郑州银行(002936.SZ)、格林基金的独立董事。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司独立非执行董事。于2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司提名薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、风险管理委员会委员。2010年11月加入友利银行(中国)有限公司。曾任友利银行(中国)有限公司监事,自2013年9月起担任友利银行(中国)有限公司独立董事。现任光大兴陇信托有限责任公司独立董事。 |
|
3 | 顾继红 | 非执行董事 | 2019-10-30 | 今 | 女 | 硕士 | -- | 顾继红女士,自2017年8月起担任工行战略管理与投资者关系专家、专职派出董监事。彼于2017年9月出任工银金融资产投资有限公司监事,2018年7月出任工银安盛人寿保险有限公司董事。顾继红女士于1992年7月至2000年4月期间,先后任职于工行沈阳分行国际业务部、北京分行南礼士路支行稽核部。2000年5月至2017年7月,彼任职于工行总行内部审计局(2005年前为稽核监督局),先后担任外汇业务稽核、境外机构审计处副处长、处长。顾继红女士于1992年7月在中国辽宁取得辽宁大学经济学学士学位,2014年11月在中国上海取得中国香港大学国际工商管理硕士学位。顾继红女士拥有国际注册内部审计师(CIA)、国际公认反洗钱师(CAMS)、国际注册内部控制评估师(CCSA)、国际信用证审单专家(CDCS)和高级经济师等职业资格。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司非执行董事。 |
||
4 | 丰飞飞 | 首席财务官 | 2022-09-28 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 丰飞飞先生,于2009年8月到2013年4月为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)之审计师、高级审计师;于2013年4月至2017年7月为中信银行股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号601998;及于联交所上市,股份代号998)财务会计部经理;于2017年7月至2019年2月为知合控股有限公司财务管理中心金融板块财务总监;于2019年2月至2022年4月为平顶山银行股份有限公司计划财务部总经理。丰先生于2006年6月取得中国农业大学工学学士学位,于2009年6月取得中国科学院(现称中国科学院大学)工学硕士学位。丰先生拥有注册会计师职业资格,并拥有中级会计师职称。于2022年9月28日获委任为锦州银行股份有限公司首席财务官。 |
||
5 | 耿川东 | 副行长 | 2021-04-01 | 今 | 男 | 博士 | -- | 耿川东先生,自2020年11月起任锦州银行股份有限公司党委委员,自2021年4月1日起担任锦州银行股份有限公司副行长。亦自2019年12月起任行总行信贷与投资管理部信用风险监控中心(二级部)副总经理(正处级)。2000年7月至2001年4月,耿川东先生在工行台州分行工作。2001年4月至2003年8月,彼在工行总行住房信贷公司业务处工作。2003年8月至2005年7月,任工行总行住房信贷部公司业务二处副处长。2005年7月至2006年9月,彼担任工行总行信贷管理部授信中心授信三处副处长。2006年9月至2014年9月,彼先后担任工行总行授信务部评级授信二处副处长、五处处长、三处处长。2014年9月至2017年10月,彼先后担任工行总行信贷与投资管部信贷监督中心处长、信用风险监控中心处长、信用风险监控中心副总经理。2017年10月至2017年11月,彼担工行山东烟台分行党委副书记兼总行信贷与投资管理部信用风险监控中心副总经理(正处级)。2017年11月至2018年2月,彼担任工行山东烟台分行党委副书记,2018年2月至2019年12月,彼担任工行山东烟台分行党委副书记副行长。耿川东先生于2012年1月在中国北京取得清华大学工学博士学位,并拥有高级经济师职称。 |
||
6 | 王雄元 | 独立非执行董事 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 博士 | 1972年9月 | 18.70万 | 王雄元,1972年9月出生,博士,中共党员,教授,博士生导师。1994年7月参加工作,曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任烽火通信科技股份有限公司独立董事,中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师;中国会计学会基础理论专业委员会委员;湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事;锦州银行独立非执行董事;中航重机独立董事。 |
|
7 | 吴军 | 独立非执行董事 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 博士 | 1953年5月 | 18.70万 | 吴军,男,1953年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学博士,享受政府特殊津贴专家,对外经济贸易大学金融学院教授、博士生导师,中国金融学会常务理事,中国城市金融学会常务理事、学术委员,中国农村金融学院常务理事、学术委员,鸿儒金融教育基金会常务理事。曾任对外经济贸易大学金融学院院长,现任锦州银行股份有限公司及新华资产管理股份有限公司独立董事、晋商银行股份有限公司监事。2019年2月至今,任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。 |
|
8 | 苏明政 | 独立非执行董事 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 博士 | 18.70万 | 苏明政先生,自2003年9月起在渤海大学任职,并先后担任助教及讲师,现任副教授。苏明政先生兼任辽宁省金融法学会理事、中国保险学会理事、辽宁省金融学专业教学指导委员会委员。苏明政先生曾入选辽宁省高等院校杰出青年人才成长计划。苏明政先生于2003年7月在中国陕西取得西安交通大学经济学学士学位,于2009年1月在中国辽宁取得东北财经大学经济学硕士学位,于2014年7月在中国辽宁取得东北财经大学经济学博士学位。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司独立非执行董事。 |
||
9 | 吕飞 | 非执行董事 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 博士 | -- | 吕飞先生,自2018年5月起担任信达投资有限公司投资业务四部总经理。吕飞先生于1984年7月至2000年12月任职于平顶山煤矿机械厂(现称平顶山煤矿机械有限责任公司)、平顶山矿务局(现称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司),在此期间曾担任平顶山天安煤业股份有限公司财务部经理等职务。2000年12月至2009年3月,彼于北京建工集团有限责任公司担任副总会计师及财务部长等职务。2009年4月至2018年5月,彼于信达投资有限公司担任计划财务部总经理及资产经营部总经理等职务。吕飞先生于1993年1月在中国湖北取得中南财经大学(现称中南财经政法大学)财务会计本科学历,于1997年10月在中国天津取得天津大学工学硕士学位,于2016年6月在中国四川取得四川大学管理学博士学位。吕飞先生拥有高级会计师、高级国际财务管理师及资深国际特许财务总监等职业资格。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司非执行董事。 |
||
10 | 张永超 | 首席风险官 | 2021-04-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 张永超先生,自2021年4月1日起任锦州银行股份有限公司首席风险官。亦自2018年4月起任工行总行风险管理部并表与风险加权资产管理处处长。2002年8月至2005年11月,张永超先生先后担任工行总行资产风险管理部综合管理处副主任科员、保全业务处主任科员。2005年11月至2007年2月,彼在工行江苏常州分行实习,无职务。2007年2月至2011年6月,彼先后担任工行总行风险管理部风险资产处置处三级经理、副处长。2011年6月至2013年9月,彼在工行安徽滁州分行基层任职,先后担任滁州天长支行副行长、滁州分行副行长、党委委员。2013年9月至2018年4月,彼先后担任工行总行风险管理部风险资产管理一处副处长、并表与风险加权资产管理处副处长。张永超先生于2002年6月在中国北京取得对外经济贸易大学经济学硕士学位,并拥有经济师职称。 |
||
11 | 魏学坤 | 董事长,执行董事 | 2019-12-12 | 今 | 男 | 本科 | 203.10万 | 魏学坤先生,自2019年8月起担任党委书记。魏学坤先生在银行业拥有逾36年经验。1985年3月至2000年3月,彼于中国工商银行(‘工行’)贵州分行先后担任办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、遵义分行行长及党委书记等不同职位。2000年3月至2009年2月,彼于中国华融资产管理股份有限公司(于联交所上市,股份代号:2799)相继担任多个职位,包括研发部总经理、经营发展部总经理、业务发展部总经理及济南办事处总经理。2009年2月至2014年1月,彼于工行总行信贷管理部担任副总经理。2014年1月至2015年2月,彼担任工行总行信贷与投资管理部副总经理兼信贷监督中心总经理。2015年2月至2019年8月,彼担任工行总行信贷与投资管理部总经理。魏学坤先生于1983年7月在中国四川取得西南财经大学经济学学士学位,并拥有副研究员职称。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司执行董事。2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司授权代表。2019年12月12日获委任为锦州银行股份有限公司董事长。于2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司战略委员会主任委员。 |
||
12 | 杨卫华 | 执行董事,副行长 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 硕士 | 20.10万 | 杨卫华先生,自2019年8月起任党委委员及副行长。1993年1月至1999年8月,杨卫华先生在中国建设银行股份有限公司辽宁分行担任多个职位,包括营业部计算机科科长及科技处运行科科长。1999年8月至2010年1月,彼于中国信达资产管理股份有限公司(‘中国信达’)(于联交所上市,股份代号:1359)沈阳办事处多个部门工作,包括中国信达沈阳办事处综合管理部经理、资金财务部高级经理及大连业务部高级经理。彼先后于2010年1月至2010年7月担任中国信达哈尔滨办事处党委委员及主任助理,于2010年7月至2014年9月先后担任中国信达黑龙江分公司总经理助理、党委委员、纪委副书记、副总经理及纪委书记,于2014年9月至2019年8月担任中国信达辽宁分公司副总经理、党委委员及纪委书记。杨卫华先生于2003年9月在中国辽宁取得东北大学工商管理硕士学位,并拥有高级工程师职称。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司执行董事。于2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司关联交易控制委员会委员、风险管理委员会委员。 |
||
13 | 陈志祥 | 首席信息官 | 2021-04-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 陈志祥先生,自2021年4月1日起任锦州银行股份有限公司首席信息官。亦自2017年7月起任工行软件开发中心珠海开发四部总经理。1999年7月至2003年7月,陈志祥先生在工行软件开发中心工作。2003年7月至2004年3月,任工行软件开发中心开发一部技术副经理。2004年3月至2009年7月,彼先后担任工行软件开发中心总工办技术副经理、经理。2009年7月至2012年1月,彼担任工行软件开发中心架构办高级经理。2012年1月至2015年1月,彼先后担任工行软件开发中心珠海开发一部高级经理、资深经理。2015年1月至2017年7月,彼先后担任工行软件开发中心珠海开发三部资深经理(主持工作)、总经理。陈志祥先生于2006年6月在中国吉林长春取得吉林大学工程硕士学位。 |
||
14 | 余军 | 执行董事,联席公司秘书 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 本科 | 88.30万 | 余军先生,自2019年8月起任党委委员、首席财务官及财务负责人。自1988年12月起,余军先生在工行担任多个职位。于1999年11月至2006年11月,彼先后担任工行江苏分行营业部计划财务处财务一科副科长、科长、财务管理科科长及副处长。彼先后于2006年11月至2012年5月担任工行江苏分行营业部财务会计部副总经理及集中采购审查委员会秘书长,于2012年5月至2017年12月担任工行总行应税事务管理处处长,于2017年12月至2019年8月担任工行安徽马鞍山分行党委副书记(基层任职)。彼于2018年2月至2019年8月担任工行安徽马鞍山分行副行长。余军先生于2003年12月在中国江苏毕业于中共江苏省委党校,主修金融学。彼于2018年6月在中国北京取得北京师范大学经济学士学位。彼亦于2018年11月取得剑桥高级金融管理及商务管理证书,并拥有经济师职称。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司执行董事。于2020年1月20日获委任为锦州银行股份有限公司联席公司秘书。于2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司战略委员会委员、提名薪酬委员会委员。于2019年12月31日委任为锦州银行股份有限公司首席财务官。 |
||
15 | 康军 | 执行董事,副行长 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 硕士 | 88.90万 | 康军先生,自2019年8月起任党委委员及副行长。1999年6月至2006年10月,康军先生先后担任工行辽宁分行国际业务处副主任科员、国际业务部副总经理及国际业务部副总经理(主持工作)。2006年10月至2012年12月,彼担任工行辽宁分行公司业务部副总经理兼国际业务部总经理。2012年12月至2018年3月,彼担任工行辽宁分行营业部党委委员。2013年3月至2018年3月,彼亦担任工行辽宁分行营业部副总经理。2018年3月至2019年8月,彼担任工行辽宁沈阳分行党委委员及副行长。康军先生于2011年8月取得中国香港大学工商管理学硕士学位,并拥有高级经济师职称。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司执行董事。于2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司风险管理委员会委员、消费者权益保护委员会委员。 |
||
16 | 张国建 | 非执行董事 | 2023-04-28 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 张国建先生,于2023年4月28日委任为锦州银行股份有限公司非执行董事,亦同时担任董事会审计委员会委员、关联交易控制委员会委员及风险管理委员会委员。自2021年5月起担任汇达资产托管有限责任公司总经理,并自2022年3月起担任北京成方汇达企业管理有限公司经理、北京成方汇达管理咨询有限公司经理。1990年8月至2011年1月任职于中国人民银行,2011年1月至2021年5月担任汇达资产托管有限责任公司副总经理。张先生于1990年8月在中国河南取得郑州大学金融专业本科学位,于2010年7月在中国北京取得北京大学与国家行政学院合作项目公共管理硕士学位,并拥有高级经济师职业资格。 |
||
17 | 罗楠 | 非执行董事 | 2019-10-30 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 罗楠先生,自2015年8月起担任中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司党委委员、风险总监及纪委书记。罗楠先生于1987年7月至2003年10月先后任职于中国人民银行吉林省分行、沈阳分行,2000年6月至2001年10月任中国人民银行松原市中心支行党委委员、副行长。2003年10月至2015年8月任职于中国银行业监督管理委员会辽宁监管局,先后担任股份制商业银行监管处副处长、现场检查五处处长、政策性银行监管处处长。罗楠先生于1987年7月在中国吉林取得吉林大学经济学学士学位,于1995年6月在中国吉林取得吉林大学经济学硕士学位。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司非执行董事。 |
||
18 | 郭文峰 | 副董事长,执行董事,行长 | 2019-12-12 | 今 | 男 | 硕士 | 182.90万 | 郭文峰先生,拥有超过25年的银行业从业经验。自1993年起,郭先生于中国工商银行(‘工行’)辽宁分行先后担任不同职务。彼于2002年6月获任工行辽宁分行资金营运部副总经理副总经理(主持工作),于2006年10月获任工行辽宁分行资产负债管理部副总经理(主持工作),于2007年4月获任工行辽宁分行资产负债管理部总经理,于2010年12月获任工行辽宁朝阳分行行长党委书记,于2016年3月获任辽宁盘锦分行行长党委书记,于2016年12月获任工行辽宁分行副行长党委委员。郭先生于二零一一年十一月获得中国香港大学工商管理学硕士(国际课程)学位,且拥有高级经济师职称。于2019年8月2日担任锦州银行股份有限公司行长。于2019年10月30日获委任为锦州银行股份有限公司执行董事。2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司授权代表。2019年12月12日获委任为锦州银行股份有限公司副董事长。于2019年11月15日担任锦州银行股份有限公司战略委员会委员、消费者权益保护委员会主任委员。 |
||
19 | 魏伟峰 | 联席公司秘书,集团行政总裁 | 2022-02-25 | 今 | 男 | 博士 | 1962年1月 | -- | 魏伟峰先生,1962年1月出生,博士研究生,于2021年加入中国能源建设股份有限公司,现任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会、审计委员会以及监督委员会委员,同时担任方圆企业服务集团(中国香港)有限公司董事兼行政总裁。魏博士现为中国香港上市公司商会常务委员会委员及会员服务小组委员会主席。曾担任中国香港特许秘书公会(现称为:中国香港公司治理公会)会长(2014-2015)、中国香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员(2013-2018)、中国香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员(2013-2018)及中国财政部第一批会计咨询专家(2016-2021)。魏博士是英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会会员、英国特许公司治理公会(原称为:特许秘书及行政人员公会)资深会员、中国香港公司治理公会资深会员、中国香港董事学会资深会员、中国香港证券及投资学会会员及特许仲裁人学会会员。魏博士获得上海财经大学金融学博士学位、中国香港理工大学企业融资硕士学位、美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士学位及英国华瑞汉普顿大学法律学士学位。魏博士现为以下公司的独立非执行董事:波司登国际控股有限公司(中国香港联交所,股份代号:03998)、宝龙地产控股有限公司(中国香港联交所,股份代号:01238)及首创钜大有限公司(中国香港联交所,股份代号:01329)。魏博士亦为SPI Energy Co.,Ltd.(纳斯达克:SPI)的独立董事。魏博士于2015年11月至2021年5月、2017年11月至2022年2月、2008年12月至2022年5月、2016年1月至2022年9月及2013年12月至2023年5月分别担任北京金隅集团股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、霸王国际(集团)控股有限公司、中国民航信息网络股份有限公司及首创钜大有限公司的独立非执行董事。 |
|
20 | 肖耿 | 独立非执行董事 | 2020-01-21 | 今 | 男 | 博士 | 1963年4月 | 17.70万 | 肖耿先生,1963年4月出生,中国香港籍,洛杉矶加州大学经济学硕士及博士学位。现任中国香港中文大学(深圳)高等金融研究院教授及所长,兼任中国香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、中国香港国际金融学会主席、《中国香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务,曾任青岛啤酒股份有限公司、瑞士银行(中国)有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。现任美的集团股份有限公司独立董事,四川百利天恒药业股份有限公司独立非执行董事。 |
|
21 | 赵传新 | 非执行董事 | 2019-11-14 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 赵传新先生,自2016年5月起任工行资产负债管理部副总经理。赵传新先生于1997年10月至2000年3月任工行汉城分行资金部部长。2000年3月至2005年9月,彼先后任工行国际业务部外汇资金管理处副处长及处长。2005年9月至2006年6月,彼任工行国际业务部副总经理。2006年6月至2016年5月,彼任工行金融市场部副总经理。赵传新先生于1988年7月在中国天津取得南开大学经济学学士学位。彼于1996年5月在中国北京取得中国人民大学经济学硕士学位。彼亦于2008年7月取得中国香港大学与中国上海复旦大学工商管理学硕士(国际课程)学位,并拥有高级经济师职称。2019年11月14日担任锦州银行股份有限公司非执行董事。 |