银化3(400018)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 黄乐帅 | 董事 | 2018-05-28 | 2021-05-16 | 年 | -- | 0.00万股 | 黄乐帅,男,为四川银山化工(集团)股份有限公司董事。 |
||
2 | 黄燕 | 董事 | 2018-05-28 | 2021-05-16 | 年 | -- | 0.00万股 | 黄燕,女,为四川银山化工(集团)股份有限公司董事。 |
||
3 | 邹文彬 | 董事长,董事 | 2007-01-16 | 2021-05-16 | 男 | 本科 | 年 | -- | 0.00万股 | 邹文彬:男,汉族,工程师,中共党员,毕业于四川工业学院。先后任长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器厂厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事长、总经理、党委副书记。 |
4 | 林荔 | 董事 | 2004-05-12 | 2021-05-16 | 女 | 大专 | 年 | -- | 0.00万股 | 林荔:女,汉族,中共党员,大专,毕业于成都西南民族大学财经系。历任银山化工证券事务代表、董事、董事会秘书等职务,现任银山化工公司董事、董事会秘书、财务部部长。 |
5 | 王志勇 | 职工董事 | 2018-05-17 | 2021-05-16 | 男 | 大专 | 年 | -- | 0.00万股 | 王志勇:男,汉族,大专,中共党员,高级政工师,毕业于内江师专中文系。四川银山化工(集团)股份有限公司办公室主任、人力资源部部长、综合管理部部长等职务。现任银山化工监事、信息资源部部长、党办主任。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 谢辉 | 职工监事 | 2018-05-17 | 2021-05-16 | 男 | 大专 | 年 | -- | 0.00万股 | 谢辉:男,汉族,大专,毕业于泸州轻化工学院。先后在内江市制药厂发电车间、银山化工银磷厂供应科、建材厂销售科工作,任银磷厂供应部副部长。现任银山化工资产监管部主办。 |
2 | 文荣 | 监事 | 2018-05-28 | 2021-05-16 | 年 | -- | 0.00万股 | 文荣先生为四川银山化工(集团)股份有限公司监事。 |
||
3 | 李建勇 | 监事会主席 | 2011-05-24 | 2021-05-16 | 男 | 大专 | 年 | -- | 0.00万股 | 李建勇:男,汉族,大专,中共党员,毕业于西南民族大学经济管理专业。历任银山化工宣传处处长,企业策划部副部长、办公室副主任。现任银山化工监事会主席、纪委书纪、办公室主任。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 邝智毅 | 副总经理 | 2007-01-16 | 今 | 男 | 大专 | 年 | -- | 0.00万股 | 邝智毅:男,汉族,大专,中共党员,高级政工师。历任内江制药厂纪委副书记、副厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事、副总经理、党委书记。 |
2 | 林荔 | 董事会秘书,副总经理 | 2004-05-12 | 2021-05-16 | 女 | 大专 | 年 | -- | 0.00万股 | 林荔:女,汉族,中共党员,大专,毕业于成都西南民族大学财经系。历任银山化工证券事务代表、董事、董事会秘书等职务,现任银山化工公司董事、董事会秘书、财务部部长。 |
3 | 刘建 | 副总经理 | 2007-01-16 | 今 | 男 | 大专 | 年 | -- | 0.00万股 | 刘建:男,汉族,中共党员,大专,毕业于四川广播电视大学工业企业经营管理专业。历任银山化工川硫厂副厂长、党委书记、工会主席;银山化工办公室主任等职务。现任银山化工董事、副总经理。 |
4 | 邹文彬 | 总经理 | 2007-01-16 | 2021-05-16 | 男 | 本科 | 年 | -- | 0.00万股 | 邹文彬:男,汉族,工程师,中共党员,毕业于四川工业学院。先后任长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器厂厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事长、总经理、党委副书记。 |