移动互联(中国)(HK1439)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 陈伟杰 | 执行董事 | 2023-03-20 | 今 | 男 | 硕士 | 15.10万 | 陈伟杰先生,持有澳洲科廷科技大学的讯息系统学士学位及会计硕士学位。陈先生于二零一四年九月加入集团,目前担任悟喜生活国际控股集团有限公司(原名称:奥栢中国集团有限公司)副主席及集团若干附属公司的董事。陈先生现时于联交所上市公司东方明珠石油有限公司(股份代号:00632)任职国际业务发展经理。彼亦为联交所上市公司永利控股有限公司(股份代号:00876)附属公司深企联合小额贷款有限公司的董事及副主席。陈先生目前于美国上市公司钛极集团有限公司(OTCBB:TTNUF)担任公司秘书。陈先生于会计、财务、企业管治、策略规划以及并购方面拥有丰富经验。陈伟杰先生(‘陈先生’)已获委任为悟喜生活国际控股集团有限公司(原名称:奥栢中国集团有限公司)执行董事、授权代表及法规主任,由二零一四年十月十三日起生效。陈伟杰先生已获委任为悟喜生活国际控股集团有限公司(原名称:奥栢中国集团有限公司)联席主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员,于二零一五年五月七日生效。陈伟杰,自二零一五年六月十六日起获委任为宝联控股有限公司执行董事、主席、授权代表及监察主任。陈伟杰先生基于工作调动原因已由主席调任为悟喜生活国际控股集团有限公司(原名称:奥栢中国集团有限公司)副主席,自二零一五年十月十六日起生效。于2016年7月7日获委任为中国泰丰床品控股有限公司执行董事。于2017年2月1日获委任为绿色能源科技集团有限公司执行董事。于2017年5月29日获委任为永耀集团控股有限公司执行董事。于2017年2月17日获委任为高雅光学国际集团有限公司执行董事。于2017年12月13日获委任为汇银控股集团有限公司独立非执行董事。于二零一八年一月二十三日获委任为鼎和矿业控股有限公司独立非执行董事。于2018年11月27日获委任为亚洲电视控股有限公司执行董事。于2021年9月27日获委任Vicon Holdings Limited独立非执行董事。于2023年3月20日委任为移动互联(中国)控股有限公司执行董事。 |
||
2 | 张天朗 | 公司秘书 | 2022-12-23 | 今 | 男 | 本科 | -- | 张天朗先生,毕业于中国香港浸会大学会计学商学士(荣誉)学位,彼为中国香港会计师公会会员,拥有6年以上的审计及会计经验。彼自二零二零年九月起于恒宇集团控股有限公司担任副总裁一职,并曾于中国香港一间国际会计师事务所任职。于2022年12月23日获委任为移动互联(中国)控股有限公司公司秘书。 |
||
3 | 苏志明 | 独立非执行董事 | 2022-04-13 | 今 | 男 | 硕士 | 10.80万 | 苏志明先生,于审核、财务会计领域及参与企业管治有逾25年经验。彼目前为俊贤资本有限公司(可从事中国香港法例第571章证券及期货条例(‘证券及期货条例’)项下第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌法团)的代表。此前,自二零零八年十月至二零一零年三月,彼为锦兴国际控股有限公司(其于中国香港联合交易所有限公司(‘联交所’)上市(股份代号:2307))的附属公司锦荣国际纺织有限公司的财务经理。随后,于二零一一年一月至二零一一年十月,彼出任森思印刷有限公司的财务经理。彼其后为联太工业有限公司(现称为先机企业集团有限公司,其于联交所上市(股份代号:0176))的附属公司雅富实业有限公司的高级财务经理。自二零一四年十月至二零一八年十一月,彼为Gatekeeper Systems(HK)Limited的财务总监。之后,自二零一九年五月至二零二零年五月,彼出任凯富善集团控股有限公司(其于联交所GEM上市(股份代号:8512))的公司秘书。苏先生于二零零七年取得中国香港城市大学职业会计及企业管治专业理学硕士学位。彼于二零零二年获认可为英国特许公认会计师公会会员、于二零零三年获认可为中国香港会计师公会会员、于二零一六年获认可为英国特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员协会)会员及于二零一六年获认可为中国香港特许秘书公会会员。 移动互联(中国)控股有限公司(‘公司’)董事会(‘董事会’)欣然宣布,苏志明先生(‘苏先生’)已获委任为公司独立非执行董事、公司审核委员会主席及公司薪酬委员会成员,自二零二二年四月十三日起生效。 |
||
4 | 贺丁丁 | 独立非执行董事 | 2023-03-20 | 今 | 男 | 本科 | 7.50万 | 贺丁丁先生,为Guosen Securities (HK) Capital Ltd(「Guosen」)之固定收入及本金融资部之董事及自二零一一年以来一直于Guosen工作。贺先生已透过自二零零七年至二零一一年期间于中国香港任职于一间国际企业财务顾问公司及于此前于新加坡任职于多间国际投资银行而取得企业融资及资本市场之经验。贺先生毕业于南洋理工大学,获颁土木工程学士学位。贺先生亦于二零零六年九月获特许财务分析师协会颁发之特许财务分析师资格。贺先生2017年3月1日获委任为保发集团国际控股有限公司非执行董事。于2018年3月1日获委任为保发集团国际控股有限公司副行政总裁。于二零一八年八月一日获委任汉港控股集团有限公司独立非执行董事。于2021年5月14日获委任为永勤集团(控股)有限公司独立非执行董事。于2021年5月20日获委任为皇冠环球集团有限公司独立非执行董事。于2022年8月5日获委任为大洋集团控股有限公司行政总裁。于2023年3月20日委任为移动互联(中国)控股有限公司独立非执行董事。于2023年5月2日委任为华星控股有限公司执行董事。于2023年5月9日委任为华星控股有限公司行政总裁。于2021年05月14日委任为中国新消费集团有限公司独立非执行董事。 |
||
5 | 陈宏才 | 执行董事 | 2018-01-17 | 今 | 男 | 本科 | -- | 陈宏才先生,拥有超过10年的管理经验。陈先生于一九九五年毕业于南京审计大学,获国际贸易学学士学位。于加入集团之前,陈先生于二零一三年至二零一七年为江西福山众品鑫包装有限公司销售部副总经理。在此之前,曾为爱索尔(广州)包装有限公司生产部副总经理。陈宏才先生获委任为移动互联(中国)控股有限公司执行董事、主席,自二零一八年一月十七日起生效。 |
||
6 | 穆雄飞 | 董事会主席,执行董事 | 2023-02-10 | 今 | 男 | 本科 | 21.60万 | 穆雄飞先生,于二零一二年于中国香港理工大学取得精算学理学士(甲等荣誉)学位。彼曾于中国内地及中国香港多家公司担任高级管理层职位,拥有多年的企业管理和财务管理经验。穆先生于项目投资方面亦有资深经验,其中投资项目包括但不限于房地产、农业和互联网行业。穆先生于过去三年并无于其他上市公司担任任何董事职务。2021年11月19日担任中国绿色食品(控股)有限公司独立非执行董事。于2022年12月23日获委任为移动互联(中国)控股有限公司执行董事。于2023年2月10日获委任为移动互联(中国)控股有限公司董事会主席。 |
||
7 | 周颖楠 | 独立非执行董事 | 2023-02-10 | 今 | 男 | 本科 | 8.70万 | 周颖楠先生,于二零一二年八月获得科廷科技大学的会计学及会计技术学士学位。彼自二零一七年五月起为中国香港会计师公会会员。彼于审计、会计及企业管理方面拥有逾十年的经验,目前负责企业融资、并购事务、投资者关系、公司治理及合规事务。于2022年6月6日获委任为易站绿色科技集团有限公司(原名称:千盛集团控股有限公司)独立非执行董事。于2023年2月10日获委任为移动互联(中国)控股有限公司独立非执行董事。于2023年8月14日获委任为中国健康科技集团控股有限公司(原名称:中国宝沙发展控股有限公司)独立非执行董事。于2024年03月21日获委任为德斯控股有限公司独立非执行董事。 |
||
8 | 刘耀庭 | 执行董事 | 2023-02-10 | 今 | 男 | 17.40万 | 刘耀庭先生(‘刘先生’),拥有多年营运及财务管理经验。彼曾于银行、投资管理公司及证券公司从事证券、期货、商品及外汇交易超逾十年。彼目前为中国香港一家资讯技术工程公司INAX Technology Limited的董事,负责监督人力资源、财务及内部控制职能。于2023年2月10日获委任为移动互联(中国)控股有限公司执行董事。 |
|||
9 | 方文慧 | 执行董事 | 2023-03-20 | 今 | 女 | 硕士 | 15.10万 | 方文慧女士(‘方女士’),于二零一二年获得中国香港浸会大学应用经济学的工商管理学士学位,并于二零一三年获得中国香港城市大学工商管理硕士学位。方女士于项目投融资、资产管理及公司营运方面拥有丰富经验,并于中国内地及中国香港多家企业担任私募股权基金及企业融资的高级管理层职位。于二零一八年二月一日至二零二零年十月三十一日期间,方女士担任前海特华资集团有限公司的执行董事。自二零二零年十一月十九日至二零二一年七月十一日,方女士担任大数据投资有限公司的董事总经理及负责人员。自二零二一年八月二十六日以来,方女士一直担任恒宇资产管理有限公司的负责人员,该公司获发牌从事第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。于2023年2月10日获委任为移动互联(中国)控股有限公司独立非执行董事。于2023年3月20日调任为移动互联(中国)控股有限公司执行董事。 |