天安(HK0028)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 杜灿生 | 执行董事,财务董事 | 2009-10-31 | 今 | 男 | 硕士 | 546.70万 | 杜灿生,男,中国香港籍,中国香港理工大学工商管理硕士学位,中国香港会计师工会会员及英国特许管理会计师工会会员,为天安中国派任。1994年5月加入天安中国投资有限公司,2009年10月至2015年1月任天安数码城(集团)有限公司董事,天安中国投资有限公司财务总监、执行董事,2015年1月28日起兼任天安数码城(集团)有限公司董事、总经理。 |
||
2 | 韩迤 | 常务副总经理 | 2022-12-31 | 今 | 男 | 本科 | -- | 韩迤,集团物业管理部常务副总经理,于二零零零年六月加入集团。韩先生毕业于上海海事大学,持有经济学学士学位。彼具有超过二十年房地产发展及物业管理经验。于2022年12月31日获委任为天安中国投资有限公司常务副总经理。 |
||
3 | 杨丽琛 | 独立非执行董事 | 2007-07-01 | 今 | 女 | 本科 | 24.00万 | 杨丽琛,于一九九九年十一月获委任为天安中国投资有限公司之独立非执行董事,并于二零零四年九月改任为天安中国投资有限公司之非执行董事。彼于二零零七年七月由天安中国投资有限公司之非执行董事改任为独立非执行董事。彼毕业于澳洲雪梨大学,取得法律及经济学士学位,亦取得澳洲及英国之律师资格。彼现为中国香港执业律师,并为柯伍陈律师事务所之顾问,于二零一三年十一月一日获任为联合集团有限公司独立非执行董事。于2018年12月06日委任为天安卓健有限公司独立非执行董事。 |
||
4 | 姜国芳 | 独立非执行董事 | 2022-06-22 | 今 | 男 | 硕士 | 1957年 | 10.20万 | 姜国芳,男,1957年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司独立董事。曾任申万菱信基金管理有限公司董事长,申万宏源集团副总经理。 |
|
5 | 容绮媚 | 公司秘书 | 2004-03-01 | 今 | -- | 容绮媚,于二零零四年三月获委任为天安中国投资有限公司之公司秘书。彼亦为天安中国投资有限公司若干附属公司之董事。彼为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。于2016年11月18日获委任为丹枫控股有限公司执行董事。 |
||||
6 | 宋增彬 | 董事会副主席,执行董事 | 2008-06-01 | 今 | 男 | 硕士 | 223.50万 | 宋增彬,于二零零八年六月获委任为天安中国投资有限公司之副主席及非执行董事,并于二零一零年四月改任为天安中国投资有限公司之执行董事。彼亦为天安中国投资有限公司若干附属公司之董事。宋先生毕业于大连理工大学土木工程系,持有工程学硕士学位,并为一名国家注册建造师。彼具有超过三十年工程及管理经验,曾于设计院、多间大型国营公司及政府部门担任高级职位,宋先生并由二零零三年起获大连理工大学邀请为兼职教授。 |
||
7 | 邹志忠 | 营运总监 | 2019-01-01 | 今 | 男 | -- | 邹志忠,集团总经理,于二零零五年十月加入集团。彼亦为天安中国投资有限公司一间附属公司之董事。邹先生具有超过19年房地产建筑建设及发展经验。自二零一九年一月起出任天安中国投资有限公司营运总监。 |
|||
8 | 魏华生 | 独立非执行董事 | 2004-09-24 | 今 | 男 | 本科 | 12.80万 | 魏华生先生(魏先生),魏先生自英国伦敦大学获得理学学士学位。彼分别为澳洲及新西兰特许会计师公会(前称澳洲特许会计师公会)及中国香港会计师公会的资深会员。魏先生于审计、会计、财务管理及处理业务发展及投资方面经验丰富。魏先生亦获委任为多家联交所上市公司的独立非执行董事,包括自2004年9月起担任天安中国投资有限公司(股份代号28)、自2020年10月起担任阿尔法企业控股有限公司(股份代号948)及于2019年1月担任瑞年国际有限公司(股份代号2010,一家之前于联交所上市至2021年1月25日的公司)。魏华生先生(魏先生)于2022年7月14日获委任双财庄有限公司为的独立非执行董事。于2003年01月02日委任为中国科创产业投资集团有限公司执行董事。 |
||
9 | 李成辉 | 董事会主席,非执行董事 | 2009-10-02 | 今 | 男 | 本科 | 1834.70万 | 李成辉,男,马来西亚籍,毕业于澳大利亚悉尼大学法律系,学士学位,于二零零七年四月获委任为天安中国投资有限公司之主席及非执行董事。彼亦为天安中国投资有限公司若干附属公司之董事。李先生毕业于澳洲雪梨大学法律系,并取得荣誉学位。彼之前曾于麦坚时律师行及罗富齐父子(中国香港)有限公司工作。李先生亦为天安中国投资有限公司之主要股东联合集团及联合地产之行政总裁及执行董事。彼为亚太资源有限公司(「亚太资源」)、Mount Gibson Iron Limited(「Mount Gibson 」)及Tanami Gold NL(「Tanami Gold 」)之非执行董事,而Mount Gibson 及Tanami Gold 之股份均于澳洲证券交易所上市。彼为天安中国投资有限公司董事总经理李成伟先生之堂弟。1996年6月11日担任新工投资有限公司执行董事。于2016年11月18日获委任为亚证地产有限公司非执行董事。于2016年12月22日获委任为亚证地产有限公司董事会主席,现为天安数码城(集团)有限公司副董事长。于2023年10月10日获委任为天安卓健有限公司(原名称:中国医疗网络有限公司)非执行董事及主席。 |
||
10 | 劳景祐 | 执行董事 | 1999-08-23 | 今 | 男 | 硕士 | 492.70万 | 劳景祐,于一九九九年八月获委任为天安中国投资有限公司之执行董事。彼亦为天安中国投资有限公司若干附属公司之董事。劳先生持有澳洲Macquarie University之应用财务硕士学位,亦为特许公司秘书。彼曾于中国香港多间公司履任多项行政职位,包括于上市公司出任公司秘书。劳先生亦为天安中国投资有限公司之主要股东联合集团有限公司(「联合集团」)之执行董事。于2016年2月1日获委任为联合集团有限公司公司秘书。于2016年11月18日获委任为亚证地产有限公司执行董事。 |
||
11 | 郑慕智 | 非执行董事 | 2004-09-24 | 今 | 男 | 博士 | 1950年3月 | 1.00万 | 郑慕智先生,1950年3月出生,中国国籍,中国香港永久居民,拥有英国永久居留权,中国香港大学法律学士学位、中国香港大学名誉大学院士、中国香港浸会大学及中国香港岭南大学荣誉法学博士,执业律师。郑慕智先生曾任胡百全律师事务所首席合伙人,现为该所顾问律师。郑慕智先生为中国香港董事学会创会主席,现为该会荣誉会长及荣誉主席。郑慕智先生曾任中国香港立法局议员,开达集团有限公司非执行董事,以及ARA Asset Management Limited独立非执行董事。郑慕智先生现任中国移动有限公司独立非执行董事,并同时担任廖创兴企业有限公司独立非执行董事,华润啤酒(控股)有限公司独立非执行董事,港华智慧能源有限公司(原名称:港华燃气有限公司)独立非执行董事,嘉华国际集团有限公司非执行董事,粤海投资有限公司独立非执行董事,天安中国投资有限公司非执行董事,中国香港中华煤气有限公司独立非执行董事,以及中国香港保险业监管局主席。 |
|
12 | 曾祥合 | 合约部总经理 | 2022-12-31 | 今 | 男 | 本科 | -- | 曾祥合,集团合约部总经理,于二零零一年九月加入集团。曾先生毕业于上海交通大学,持有工商管理学位。彼具有超过二十年项目管理和房地产发展经验。于2022年12月31日获委任为天安中国投资有限公司合约部总经理。 |
||
13 | 李成伟 | 执行董事,董事总经理 | 1996-06-22 | 今 | 男 | 690.50万 | 李成伟,男,马来西亚籍,曾在澳大利亚IBM公司、马来西亚、中国香港参与地产发展工作超过28年,具有丰富的房地产开发经验,曾任新鸿基有限公司非执行董事,现任天安中国投资有限公司执行董事、总经理,天安数码城(集团)有限公司董事,为天安中国派任。 |
|||
14 | 廖建新 | 财务总监 | 2019-07-25 | 今 | 男 | 本科 | -- | 廖建新,持有中国香港城市大学之会计学学士学位。彼为中国香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。廖先生为天安之财务经理。彼具有丰富之会计、财务管理及中国商业经验。于2016年11月18日获委任为亚证地产有限公司执行董事。于2019年7月25日获委任为天安中国投资有限公司财务总监。 |