高德唯斯(839172)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 王伟 | 董事 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 男 | 大专 | 1979年02月 | -- | 106.66万股 | 王伟,男,1979年02月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。2001年7月至2004年12月就职于四川汇鑫投资有限公司超市分公司,任电脑部经理、集团信息部经理、采购经理、拓展经理;2004年8月至2008年6月就职成都金雅图实业有限公司,任技术经理,销售总监,2008年6月至2011年8月就职成都金雅图科技有限公司,任销售总监,2011年9月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司,历任销售总监、副总经理,股份公司成立至今在高德唯斯任董事,副总经理,任期三年。 |
2 | 金跃 | 董事 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 男 | 大专 | 1968年10月 | 0.00万元 | 213.31万股 | 金跃,男,1968年10月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。1988年7月至1991年12月就职于航天部国营新兴仪器厂,任公安处干事/厂团委总干事;1991年12月至1994年12月就职于兰州银杏酒家,任经理;1994年12月至2003年12月就职于成都新雅图商贸公司,任公司技术员;2004年1月至2008年5月就职于成都金雅图实业有限公司,任总经理;2008年6月至2013年12月就职于成都金雅图科技有限公司,任总经理;2007年9月至2015年11月就职于成都天子星科技有限公司,任董事长;2011年9月至2016年4月就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司,任总经理;股份公司成立至今在高德唯斯任董事,任期三年。 |
3 | 郑跃飞 | 董事长,董事 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 男 | 硕士 | 1975年12月 | -- | 376.20万股 | 郑跃飞,男,1975年12月出生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。1996年9月至1998年1月就职于广东龙泉科技有限公司,任零售解决方案销售经理、副总经理;1998年2月至2000年12月就职于方正集团北京北大方正电子有限公司,任行业解决方案部中南区总监;2000年12月至2003年9月就职于德利多富信息系统(苏州)有限公司,任华南区销售经理;2003年9月至2012年12月就职于IBM(国际商业机器(中国)有限公司),任零售商店解决方案部高级行业解决方案员、资深行业解决方案专员、中国区经理、大中华区软件及服务总监等职;2012年12月至2015年11月就职于东芝全球商业(北京)有限公司,任中国区销售经理;2015年11月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司,任常务副总经理;股份公司成立至今,在高德唯斯任董事长、总经理,任期三年。 |
4 | 童尧敏 | 董事 | 2018-03-16 | 2019-04-27 | 年 | -- | -- | 童尧敏为成都高德唯斯科技股份有限公司副总经理。 |
||
5 | 李林 | 董事 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 女 | 本科 | 1975年01月 | 0.00万元 | 334.57万股 | 李林,女,1975年01月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2000年10月至2006年2月就职于海南大昌实业有限公司,任财务主管;2006年2月至2009年5月就职于中国民生银行,任高级客户经理、资产管理部主管;2009年5月至9月就职于交通银行信用卡中心,任业务部主任;2009年9月至2010年12月就职于重庆中飞商贸有限公司,任会员卡中心经理;2011年1月至9月就职于升煜科技有限公司,任总经理;2011年9月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司,任执行董事;股份公司成立至今在高德唯斯任董事,任期三年。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 邱菊 | 监事 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 女 | 本科 | 1981年10月 | -- | -- | 邱菊,女,1981年10月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2004年10月至2006年12月就职于成都博瑞广告有限公司,任媒介总监助理;2007年1月至2008年4月就职于成都首飞置业发展有限公司,任项目营销策划;2008年4月至2014年7月就职于龙茂房地产开发(成都)有限公司,任高级市场主任;2014年7月至2016年2月就职于四川仁高实业有限公司,任运营推广经理;2016年3月至今在公司任互联网事业部经理;股份公司成立至今在公司任监事,任期三年。 |
2 | 文豪汝 | 职工监事 | 2016-11-09 | 2019-04-27 | 年 | -- | -- | 文豪汝担任公司职工代表监事。 |
||
3 | 李筝 | 监事会主席 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 女 | 本科 | 1984年1月 | -- | -- | 李筝,女,1984年1月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2006年8月至2009年3月就职于四川省大信电子科技发展有限公司,任职销售助理;2009年4月至2011年12月就职于四川盛和电器有限公司,任职总经理助理;2012年1月至2015年9月就职于微软(中国)有限公司,任OEM事业部总经理助理;2015年10月至今担任公司总经理助理/总经办主任;股份公司成立至今在高德唯斯任监事会主席,任期三年。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 肖剑波 | 副总经理 | 2018-03-16 | 2019-04-27 | 年 | -- | -- | 肖剑波担任成都高德唯斯科技股份有限公司副总经理。 |
||
2 | 王伟 | 副总经理 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 男 | 大专 | 1979年02月 | -- | 106.66万股 | 王伟,男,1979年02月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。2001年7月至2004年12月就职于四川汇鑫投资有限公司超市分公司,任电脑部经理、集团信息部经理、采购经理、拓展经理;2004年8月至2008年6月就职成都金雅图实业有限公司,任技术经理,销售总监,2008年6月至2011年8月就职成都金雅图科技有限公司,任销售总监,2011年9月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司,历任销售总监、副总经理,股份公司成立至今在高德唯斯任董事,副总经理,任期三年。 |
3 | 郑跃飞 | 总经理 | 2016-04-28 | 2019-04-27 | 男 | 硕士 | 1975年12月 | -- | 376.20万股 | 郑跃飞,男,1975年12月出生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权。1996年9月至1998年1月就职于广东龙泉科技有限公司,任零售解决方案销售经理、副总经理;1998年2月至2000年12月就职于方正集团北京北大方正电子有限公司,任行业解决方案部中南区总监;2000年12月至2003年9月就职于德利多富信息系统(苏州)有限公司,任华南区销售经理;2003年9月至2012年12月就职于IBM(国际商业机器(中国)有限公司),任零售商店解决方案部高级行业解决方案员、资深行业解决方案专员、中国区经理、大中华区软件及服务总监等职;2012年12月至2015年11月就职于东芝全球商业(北京)有限公司,任中国区销售经理;2015年11月至股份公司成立就职于成都高德唯斯计算机信息系统有限公司,任常务副总经理;股份公司成立至今,在高德唯斯任董事长、总经理,任期三年。 |
4 | 郝利平 | 财务总监 | 2017-07-06 | 2019-04-27 | 年 | -- | -- | 郝利平,现任成都高德唯斯科技股份有限公司财务总监。 |
||
5 | 童尧敏 | 董事会秘书,副总经理 | 2018-03-16 | 2019-04-27 | 年 | -- | -- | 童尧敏为成都高德唯斯科技股份有限公司副总经理。 |