成飞集成(002190)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 石晓卿 | 董事长,董事 | 2017-12-19 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1971年2月 | 47.46万 | - | 石晓卿先生,四川成飞集成科技股份有限公司现任董事,1971年2月出生,硕士研究生,高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理,中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长,成飞集成总经理、第六届及第七届董事会董事长;现任四川成飞集成科技股份有限公司党委书记。 |
2 | 黄绍浒 | 董事 | 2017-01-18 | 2024-08-14 | 男 | 硕士 | 1974年7月 | 47.46万 | - | 黄绍浒先生,四川成飞集成科技股份有限公司现任董事,1974年7月出生,硕士研究生,高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、规划部计划员、制造一部副经理、项目部(筹)副部长、副总经理、总经理、成飞集成副总经理。现任四川成飞集成科技股份有限公司党委副书记、总经理、董事,兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。 |
3 | 程雁 | 董事 | 2019-10-24 | 2026-04-06 | 女 | 硕士 | 1974年8月 | 48.09万 | - | 程雁女士,1974年8月出生,硕士研究生,高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、四川成飞集成科技股份有限公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长,公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会秘书。现任四川成飞集成科技股份有限公司党委委员、董事、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官,兼任安徽吉文集成车身覆盖件有限公司董事、中创新航科技集团股份有限公司监事、上海航空发动机制造股份有限公司监事。 |
4 | 蔡晖遒 | 董事 | 2023-04-07 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1970年11月 | 0.00 | - | 蔡晖遒先生,1970年11月出生,中共党员,1992年沈阳工业大学机械电子工程专业大学毕业,在职东北大学工商管理硕士。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。曾任中航航空装备有限责任公司军用飞机部副部长、部长;挂职任沈阳飞机工业(集团)有限公司副总经理;中国航空工业集团有限公司防务综合部生产保障办公室主任;中国航空工业集团有限公司防务综合部副部长。2022年11月起任贵航股份第七届董事会董事。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。 |
5 | 杜林春 | 董事 | 2023-04-07 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1980年5月 | 0.00 | - | 杜林春先生,1980年5月出生,中共党员,郑州轻工业学院会计学本科,在职中国人民大学商学院企业管理硕士,美国密苏里州立大学EMBA,高级会计师。曾任中航百慕新材料技术工程股份有限公司部长助理,航空工业北控所财务管理部长等职务,2022年9月起任中国航空汽车系统控股有限公司计划财务部部长。 |
6 | 张琪奕 | 董事 | 2019-10-24 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1979年1月 | 0.00 | - | 张琪奕先生,1979年1月出生,硕士研究生,持有法律职业资格证。历任兰州商学院陇桥学院国际贸易系主讲教师、教务处主任科员;金城集团有限公司法务部法律顾问助理;中国航空汽车系统控股有限公司经理(党群)部高级业务经理、综合管理部副部长、纪检监察审计部副部长、党委办公室/综合管理部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委办公室/综合管理部部长、公司律师,四川成飞集成科技股份有限公司董事。 |
7 | 陈斌波 | 独立董事 | 2023-04-07 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1964年3月 | 5.040万 | - | 陈斌波先生,男,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学(前称华中工学院)企业管理专业硕士。历任东风本田汽车有限公司执行副总经理、执行副总经理兼营销副总经理;东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人;敏实集团CEO兼CMO兼客户发展中心总经理。现任武汉汽车行业协会会长、孚能科技(赣州)股份有限公司总经理、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事。 |
8 | 叶勇 | 独立董事 | 2023-04-07 | 2026-04-06 | 男 | 博士 | 1974年10月 | 5.040万 | - | 叶勇先生,中共党员,中国国籍,1974年10月出生,管理学博士,会计学专业人士,教授,无境外永久居留权。现任成都燃气集团股份有限公司独立董事,西南交通大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师,会计系主任,会计学国家一流专业负责人,珠海世纪鼎利科技股份有限公司、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事,历任攀钢集团公司技术员、机关团委副书记,贵州财经大学副教授,成都理工大学副教授,西南交通大学副教授。叶勇先生自2023年12月起,担任成都燃气集团股份有限公司独立董事。 |
9 | 王存斌 | 独立董事 | 2023-04-07 | 2026-04-06 | 男 | 本科 | 1972年10月 | 5.040万 | - | 王存斌先生,1972年10月出生,1995年中国人民大学工业经济系毕业,经济学学士。2000年获得中华人民共和国律师资格证书。曾任北京证泰律师事务所执业律师/合伙人、北京中银律师事务所执业律师/合伙人,现任广东信达(北京)律师事务所副主任、执业律师。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 李国春 | 监事会主席 | 2019-10-25 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1966年1月 | 0.00 | - | 李国春先生,四川成飞集成科技股份有限公司监事会主席,1966年1月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、高级专务、董事会秘书、工会主席。历任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司人力资源部部长,哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长,哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记,哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长。兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会主席、恒以德国际控股有限公司董事;太平洋世纪(北京)汽车零部件有限公司总经理。2016年1月至2019年9月任贵航股份第五届董事会董事;2019年9月至2022年6月任贵航股份第六届董事会董事;2022年6月因工作原因辞去贵航股份董事及董事会专门委员会职务。2022年6月至2022年11月任贵航股份第六届监事会主席;2022年11月起任贵航股份第七届监事会主席。 |
2 | 徐林 | 监事 | 2021-04-21 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1969年10月 | 47.61万 | - | 徐林先生,成飞集成监事,男,1969年10月出生,中共党员,在职研究生学历,高级工程师。历任成飞公司子弟中学教师;成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长;中国航空天津服务保障公司综合管理部部长;成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记;成飞公司物流中心主任、党总支副书记;成飞集成党委委员、副总经理。现任成飞集成党委副书记、纪委书记。 |
3 | 邹江川 | 职工监事 | 2023-03-13 | 2026-04-06 | 男 | 本科 | 1993年6月 | 17.37万 | - | 邹江川,男,1993年6月出生,中共预备党员,本科学历,经济师。曾任成飞集成制造一部工艺程编员,现任成飞集成经营发展部企业管理员。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 黄绍浒 | 总经理 | 2019-10-25 | 2024-08-14 | 男 | 硕士 | 1974年7月 | 47.46万 | - | 黄绍浒先生,四川成飞集成科技股份有限公司现任董事,1974年7月出生,硕士研究生,高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、规划部计划员、制造一部副经理、项目部(筹)副部长、副总经理、总经理、成飞集成副总经理。现任四川成飞集成科技股份有限公司党委副书记、总经理、董事,兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。 |
2 | 程雁 | 董事会秘书,财务负责人,总会计师 | 2009-03-11 | 2026-04-06 | 女 | 硕士 | 1974年8月 | 48.09万 | - | 程雁女士,1974年8月出生,硕士研究生,高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、四川成飞集成科技股份有限公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长,公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会秘书。现任四川成飞集成科技股份有限公司党委委员、董事、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官,兼任安徽吉文集成车身覆盖件有限公司董事、中创新航科技集团股份有限公司监事、上海航空发动机制造股份有限公司监事。 |
3 | 祝云 | 副总经理 | 2019-10-25 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1973年4月 | 47.23万 | - | 祝云先生,四川成飞集成科技股份有限公司副总经理,1973年4月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员;成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理;成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记;成飞集成事业部副总经理、工会主席;四川成飞集成科技股份有限公司副总工程师。现任四川成飞集成科技股份有限公司党委委员、副总经理。 |
4 | 汪健 | 副总经理 | 2019-10-25 | 2026-04-06 | 男 | 本科 | 1973年9月 | 47.52万 | - | 汪健先生,1973年9月出生,中共党员,本科学历,工程师。历任成飞汽模中心技术部工艺程编员、成飞汽模中心经营科业务室业务员;成飞集成市场部销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理;成飞集成事业部副总经理;成飞集成副总工程师。现任成飞集成党委委员、副总经理。 |
5 | 刘探 | 副总经理 | 2024-04-25 | 2026-04-06 | 男 | 硕士 | 1984年10月 | -- | -- | 刘探先生,1984年10月出生,硕士研究生,高级工程师。历任成飞集成制造一部工艺室工艺员、制造四部工艺室工艺员;成飞集成检测一室室主任;成飞集成制造四部副部长、制造四部部长;成飞集成经营发展部兼人力资源部部长;成飞集成航空零件事业部副总经理兼新都分公司总经理;成飞集成模具业务生产总监。现任四川成飞集成科技股份有限公司营销总监、副总经理。 |