康希诺生物(HK6185)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 宇学峰 | 董事长,执行董事,总经理 | 2009-01-13 | 2027-02-20 | 男 | 博士 | 1963年 | 396.49万 | 宇学峰,1963年出生,加拿大国籍,微生物学专业博士。1988年至1991年,任南开大学生物系微生物学教研室讲师;1991年至1997年,于麦吉尔大学攻读植物学系微生物学专业博士学位;1996年至1998年,任IBEX Technologies Inc.科学家;1998年至2009年,历任赛诺菲-巴斯德(Sanofi Pasteur Limited。)产品开发部科学家、细菌疫苗开发全球总监、加拿大发酵开发总监;2009年至今,任康希诺生物股份公司董事长、首席执行官兼总经理,目前主要负责公司的整体战略发展规划、统筹经营管理及重大决策制定等管理工作。 |
|
2 | 李志成 | 非执行董事 | 2024-06-27 | 2027-02-20 | 男 | 硕士 | 1957年 | -- | 李志成先生,1957年出生,新加坡籍,中国香港居民,工商管理硕士。1980年至1995年,任Eli Lilly and Company(礼来公司)人力资源及东南亚区培训经理,以及先后于中国台湾及中国担任药物行销总监;1996年,任Abbott Laboratories Taiwan Limited商务总监;1997年至2005年,任Merck(默克)北亚区地区总监(负责领导中国、中国香港、韩国及中国台湾的业务)、亚洲区副总裁以及中国及中国香港区总裁;2006年至2011年,任Cephalon Inc.亚太区及国际副总裁;2012年至2015年,任卓健医疗服务有限公司行政总裁;2015年至2024年,任CSL Behring Asia Pacific Limited副总裁、高级副总裁兼总经理;2022年至今,任TE Healthcare Advisory Pte Ltd高级顾问;2024年至今,任Qiming Venture Partners(启明创投)投资合伙人。 |
|
3 | Shou Bai CHAO | 执行董事,副总经理 | 2018-06-22 | 2027-02-20 | 男 | 博士 | 1962年 | -- | Shou Bai CHAO(巢守柏)博士,1962年出生,美国国籍,生物化学工程专业博士。1992年至1993年,任PhilomBios公司生物工艺工程师;1993年至2000年,历任赛诺菲安万特集团细菌疫苗技术经理、质量保证经理;2000年,任基因泰克公司质量管理高级经理;2001年至2007年,任惠氏制药公司疫苗技术助理总经理;2008年至2018年,历任阿斯利康制药公司副总裁、高级副总裁;2018年至今,任康希诺生物股份公司执行董事、首席运营官兼副总经理,目前主要负责公司的日常运营管理及实现战略发展策略,包括公司的生产管理、质量管理、供应链管理、信息系统建设等。 |
|
4 | 王靖 | 执行董事,副总经理 | 2021-10-11 | 2027-02-20 | 女 | 硕士 | 1980年 | -- | 王靖,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士学位、北京大学工学硕士学位、中欧国际工商学院Global EMBA。2002年至2005年,任中化天津进出口公司事业部总经理助理;2005年至2012年,在天士力控股集团有限公司多家附属公司任职;2012年至今,历任康希诺生物股份公司人事行政部总监、董事长助理、财务负责人、董事会秘书,现任康希诺生物股份公司执行董事、副总经理、首席商务官,负责商业运营整体事务。 |
|
5 | 崔进 | 董事会秘书 | 2021-09-10 | 2027-02-20 | 男 | 硕士 | 1987年 | -- | 崔进先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,精算与风险管理学士、国际金融分析硕士。2012年6月至2015年7月,任职于天津股权交易所;2015年8月至2016年4月,担任九州证券股份有限公司天津分公司投行部执行总监;2016年5月加入康希诺生物股份公司,历任康希诺生物股份公司战略发展部执行经理、董事长助理、证券事务部负责人、联席公司秘书、证券事务代表,现任康希诺生物股份公司董事会秘书。 |
|
6 | 朱涛 | 副总经理 | 2009-01-13 | 2027-02-20 | 男 | 博士 | 1973年 | 441.89万 | 朱涛,1973年出生,中国国籍,加拿大永久居留权,化学工程专业博士,美国卡内基梅隆大学博士后。2004年至2005年,任Integrated Genomics Inc.科学家;2006年至2008年,历任赛诺菲-巴斯德(Sanofi Pasteur Limited。)科学家、高级科学家;2018年1月当选为全国政协委员;2009年至2024年2月,任康希诺生物股份公司执行董事;2009年至今,任康希诺生物股份公司首席科学官兼副总经理,目前主要负责管理疫苗研发项目相关的事务,包括研发进度、临床试验、技术完善等工作。 |
|
7 | 刘建忠 | 独立非执行董事 | 2019-11-29 | 2027-02-20 | 男 | 硕士 | 1964年 | 30.00万 | 刘建忠,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,卫生科学硕士。1989年至2003年,任国家质检总局疾病控制处处长;2003年至2011年,任赛诺菲巴斯德科学事务部总监;2012年至今,任银谷控股集团有限公司副总裁;2016年至今,任中义(北京)健康研究院董事兼经理;2019年至今,任康希诺生物股份公司独立非执行董事。 |
|
8 | Dongxu QIU | 副总经理 | 2009-01-13 | 2027-02-20 | 男 | 博士 | 1960年 | 373.70万 | Dongxu QIU(邱东旭)博士,1960年出生,加拿大国籍,持有中华人民共和国外国人永久居留身份证,药学专业博士,德国Konstanz大学化学工程专业博士后,加拿大蒙特利尔大学博士后。1987年至1989年,任北京医科大学(现北大学医学部)讲师;1993年至1998年,历任加拿大Biomira公司科学家、副主管;1999年至2000年,任Altarex部门主管;2000年至2002年,任ARIUS Research科学运营主管;2003年至2005年,任MDS CAPITAL亚洲区总裁;2006年至2009年,任上海吉玛制药技术有限公司副总经理;2007年至2011年,任美国China Bio公司中国总经理;2009年至2024年2月,任康希诺生物股份公司执行董事;2009年至今任康希诺生物股份公司副总经理,目前主要负责子公司的管理及就公司的业务和战略发展提供意见。 |
|
9 | 刘明 | 代财务负责人,资金管理与战略投资副总裁 | 2023-11-15 | 今 | 男 | 硕士 | 1981年 | -- | 刘明,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学工商管理硕士。2004年7月至2021年5月,历任上海浦东发展银行股份有限公司天津分行客户经理、支行副行长、支行行长、浦发银行(天津)科技金融中心负责人;2021年6月加入康希诺生物股份公司,担任资金管理与战略投资副总裁,并兼任主要子公司财务负责人。 |
|
10 | 张耀樑 | 独立非执行董事 | 2024-02-21 | 2027-02-20 | 男 | 硕士 | 1959年 | -- | 张耀樑,1959年出生,加拿大国籍,拥有中国香港特别行政区护照及中国香港永久居留权,会计及金融硕士,中国香港会计师公会会员。2009年至2010年,任安永亚太区首席财务官;2010年至2011年,任安永中国审计合伙人;2011年至2013年,任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)首席运营官;自2013年至2018年,任安永大中华区审计服务主管合伙人;2018年至2020年,任安永亚太区副主管合伙人;2020年10月至今任药明巨诺(开曼)有限公司(2126.HK)独立董事及审计委员会主席;自2021年2月至今任Adagene Inc.(天演药业,纳斯达克股份代号:ADAG)独立董事及审计委员会主席;2023年1月至今任华领医药(开曼)(2552.HK)有限公司独立董事及审计委员会主席;2024年2月至今,任康希诺生物股份公司独立非执行董事。 |
|
11 | 桂水发 | 独立非执行董事 | 2019-11-29 | 2027-02-20 | 男 | 硕士 | 1965年 | -- | 桂水发,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士、工商管理专业硕士。1989年7月至1993年12月,任上海财经大学助教。1994年1月至2001年9月,任上海证券交易所市场发展部副总监、总监。2001年10月至2011年12月,任东方证券股份有限公司副总经理。2004年10月至2012年4月,任汇添富基金管理有限公司董事长。2012年4月至2017年8月,任乐成集团有限公司总裁。2017年9月至2018年5月,任证通股份有限公司副总经理。2018年6月至2018年7月,任上海优刻得信息科技有限公司首席财务官。2018年7月至今,任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官。2018年6月至2024年4月,任上海机电股份有限公司独立董事。2018年12月至今,任上海隧道工程股份有限公司董事。2019年11月至今,任康希诺生物股份公司独立董事。2019年4月至今,任苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。 |