奈雪的茶(HK2150)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 赵林 | 董事长,执行董事,首席执行官 | 2021-02-05 | 今 | 男 | 大专 | 167.50万 | 赵林先生,自2017年2月至2020年10月担任深圳品道管理董事及自2020年6月起担任奈雪的茶控股有限公司董事。于2021年2月5日,赵先生被重新委任为执行董事并获委任为奈雪的茶控股有限公司董事长及首席执行官。于2014年5月,赵先生与彭女士联合创办奈雪的茶控股有限公司,主要负责物色及发展店址以进行集团的进一步扩张。于2016年1月离任美心后,其全心投入于奈雪的茶控股有限公司,负责规划集团的整体战略及业务方向,并负责监督公司的业务管理。赵先生为奈雪的茶控股有限公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。在创办深圳品道管理前,赵先生于2010年1月至2011年5月任职于汉堡王食品(深圳)有限公司。赵先生自2011年5月至2016年1月担任美心食品(深圳)有限公司(‘美心’)开发经理。经赵先生确认,就其所深知,其并不知悉其有违反与前雇主所签订雇佣协议的情况或与前雇主存在任何争议、或被其提出诉讼或处罚。赵先生于2001年7月取得乌鲁木齐职业大学理财学文凭。赵先生是奈雪的茶控股有限公司的执行董事兼总经理彭心女士的配偶。 |
||
2 | 刘异伟 | 独立非执行董事 | 2021-06-18 | 今 | 男 | 硕士 | 1972年 | 10.80万 | 刘异伟,男,1972年出生,中国社科院研究生院货币银行学研究生。曾任深圳新特克科技有限公司行政人事部总经理,曾在深圳国投证券公司(现国信证券)从事办公室及资产管理工作,历任长城证券第三营业部总经理助理、长城证券公司资产管理部、投资部投资经理。现任深圳盈泰投资管理有限公司执行董事、副总经理,南国置业董事。于2021年6月18日获委任为奈雪的茶控股有限公司的独立非执行董事。 |
|
3 | 申昊 | 联席首席财务官,董事会秘书,法务总监 | 2021-02-05 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 申昊先生,于2021年2月5日获委任为奈雪的茶控股有限公司的联席首席财务官、法务总监兼董事会秘书。申先生于2019年7月加入奈雪的茶控股有限公司,负责奈雪的茶控股有限公司的资本市场及法律事务。加入奈雪的茶控股有限公司前,申先生于2013年6月至2019年6月任职于深圳市大疆创新科技有限公司,于2013年6月至2016年6月任法务经理及法务部主管,于2016年7月至2019年6月任法务部及企业发展部主管。申先生亦于2017年11月至2019年5月担任Victor Hasselblad AB的董事及于2017年5月至2019年5月担任Koenigsegg AB的董事。申先生于2010年6月自深圳大学取得法学学士学位及于2012年11月自中国香港中文大学取得国际经济法硕士学位。 |
||
4 | 邓彬 | 执行董事,首席运营官 | 2021-02-05 | 今 | 男 | 本科 | 188.10万 | 邓彬先生,于2020年6月9日获委任为奈雪的茶控股有限公司的董事并于2021年2月5日被重新委任为执行董事。邓先生于2016年8月加入奈雪的茶控股有限公司并自2019年1月起担任奈雪的茶控股有限公司的首席运营官。邓先生负责监督奈雪的茶控股有限公司的业务运营。邓先生自2016年8月至2017年12月担任公司运营主管,自2018年1月至2018年12月担任区域总经理,主管华南区业务。在加入奈雪的茶控股有限公司之前,邓先生自2009年3月至2016年3月担任元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司高级部门经理,之后自2016年4月至2016年6月担任运营经理。邓先生于2006年3月获得山梨学院大学工商管理学士学位。 |
||
5 | 马焱俊 | 非执行董事 | 2024-05-17 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 马焱俊先生,在投资管理领域拥有超过15年经验。马先生自2012年7月加入太盟投资集团(一间专注于亚太区的投资管理公司),现时担任其董事总经理。加入太盟投资集团前,马先生自2007年8月至2010年6月先后在麦肯锡公司的法兰克福分公司及上海分公司工作,担任其经理及商业分析师。马先生于2007年6月获复旦大学颁授通信工程学士学位,并于2012年6月获哈佛大学颁授工商管理硕士学位。于2024年05月17日获委任为奈雪的茶控股有限公司非执行董事。 |
||
6 | 史超 | 公司秘书 | 2021-02-05 | 今 | 女 | 硕士 | -- | 史超女士于2021年2月5日获委任为奈雪的茶控股有限公司的联席公司秘书之一。史女士于2019年1月加入奈雪的茶控股有限公司及担任企业融资及法务部的副主任。自2017年11月至2019年1月,史女士任职于宝能百货零售有限公司,最后职位为高级法律经理。自2014年2月至2017年11月,史女士任职于沃尔玛(中国)投资有限公司,最后职位为法律顾问。史女士于2007年7月获得中央民族大学法学与经济学士学位及于2012年7月获得中央民族大学经济法硕士学位。史女士亦于2012年3月获得里昂第三大学的国际及欧洲法研究生文凭。史女士于2010年3月通过中国国家司法考试并获得法律专业资格。史女士亦于2017年7月自中国证券投资基金业协会获得基金从业资格证书。 |
||
7 | 张蕊 | 独立非执行董事 | 2021-06-18 | 今 | 女 | 博士 | 1962年6月 | 10.80万 | 张蕊女士:出生于1962年6月,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士。国家教学名师,享受国务院“政府特殊津贴”,中国会计学会常务理事,全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员,获中国教科文卫体工会女职工委员会“优秀知识女性”称号,江西省突出人才贡献奖,江西省先进工作者,江西省首届教书育人楷模,江西省首届“五一巾帼奖”,入选“赣鄱英才555工程”人才,江西省高校哲学社会科学领军人才。曾任江西财经大学会计发展研究中心主任、会计学院院长。现任江西财经大学会计学资深教授、博士生导师,奈雪的茶控股有限公司独立董事,国信证券股份有限公司独立董事,深圳市爱施德股份有限公司独立董事。 |
|
8 | 谢永明 | 独立非执行董事 | 2023-07-28 | 今 | 男 | 本科 | 4.60万 | 谢永明,于消费及零售行业拥有18年经验。谢先生自2017年起一直担任深圳市智慧零售协会的执行副会长。于2009年至2017年,谢先生担任深圳市零售商业行业协会的副秘书长。于2005年至2009年,谢先生担任深圳市佳能文化科技有限公司(前称深圳市佳能服装科技有限公司)的副总经理。谢先生毕业于新疆大学,取得学士学位,主修服装设计与工程。公司将与谢先生订立服务合约,自2023年7月28日起初步为期三年,届满后倘获订约方同意可予重续。服务合约可透过发出一个月书面通知或支付代通知金予以终止。根据公司与谢先生订立的服务合约,谢先生将有权收取董事年薪120,000港元,该金额乃经参考薪酬委员会的建议而厘定,当中计及谢先生于公司的职务及责任以及现行市况,并由董事会于各财政年度末酌情检讨。根据公司的组织章程细则,谢先生之任期将直至公司下届股东周年大会为止,并合资格在该大会上重选连任。于2023年7月28日获委任奈雪的茶控股有限公司独立非执行董事。 |
||
9 | 彭心 | 执行董事,总经理 | 2021-02-05 | 今 | 女 | 本科 | 202.20万 | 彭心女士,曾用名彭鑫,自公司于2014年5月成立以来担任深圳品道管理董事,并自2019年9月起担任奈雪的茶控股有限公司董事。于2021年2月5日,彭女士被重新委任为执行董事并获委任为奈雪的茶控股有限公司总经理。于2014年5月,彭女士与赵先生联合创办奈雪的茶控股有限公司,负责监督奈雪的茶控股有限公司的产品研发、质量控制及整体营销战略。在创办深圳品道管理前,彭女士自2010年8月至2012年10月担任金蝶软件(中国)有限公司明珠俱乐部副秘书长;自2018年7月起,担任深圳市林心文化传播有限责任公司董事;自2017年8月起,担任深圳市心林文化传播有限责任公司董事。深圳市林心文化传播有限责任公司及深圳市心林文化传播有限责任公司均为投资控股公司,彭女士因其注资而于其中担任董事职务,但并不承担执行职务。经彭女士确认,其并无参与该等投资控股公司的日常管理,且其在该等投资控股公司投入的时间仅占其一部分时间,而其大部分时间用于履行其对奈雪的茶控股有限公司的职责。彭女士于2010年7月取得江西财经大学工商管理学士学位。彭女士目前在奈雪的茶控股有限公司以下主要附属公司担任董事深圳品道集团、深圳品道管理及深圳市品道供应链管理有限公司。彭女士是奈雪的茶控股有限公司的董事长、执行董事兼首席执行官赵林先生的配偶。 |
||
10 | 陈圣钰 | 高级人力资源总监 | 2021-02-05 | 今 | 女 | 本科 | -- | 陈圣钰,女,于2021年2月5日获委任为奈雪的茶控股有限公司的高级人力资源总监,于2017年9月加入奈雪的茶控股有限公司。陈女士负责人力资源管理及行政事务。加入奈雪的茶控股有限公司之前,陈女士于2014年4月至2016年12月担任广州九毛九餐饮管理有限公司的人力资源总监。陈女士于2004年6月至2009年8月担任广东三元麦当劳食品有限责任公司的人力资源主管及于2009年8月至2014年4月担任人力资源经理。陈女士于2000年6月自广东海洋大学(前称湛江海洋大学)取得经济学文凭。陈女士于2013年1月通过完成成人高等教育课程自华南师范大学取得人力资源学士学位。陈女士于2018年3月自中国人力资源和社会保障部取得高级人力资源管理师的专业资格。 |
||
11 | 梁飞燕 | 联席首席财务官 | 2021-02-05 | 今 | 男 | 本科 | -- | 梁飞燕先生,为奈雪的茶控股有限公司的联席首席财务官,于2019年10月加入奈雪的茶控股有限公司。梁先生负责监督奈雪的茶控股有限公司的财务运营及资本管理。加入奈雪的茶控股有限公司之前,梁先生于2011年10月至2019年8月任职于美联教育(深圳)有限公司,最后职位为联席首席财务官。梁先生于2006年7月自山东农业大学取得会计学学士学位。 |
||
12 | 魏国兴 | 非执行董事 | 2023-12-22 | 今 | 男 | 硕士 | 1987年 | -- | 魏国兴,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学硕士研究生,2012年毕业后加入天图资本管理中心,任投资经理。在私募股权投资、创业投资及投资管理领域拥有超过10年经验。魏先生自二零一二年九月起一直效力深圳天图资本管理中心(有限合伙)(「深圳天图」),深圳天图为深圳市天图投资管理股份有限公司(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司,其H股于联交所上市(股份代号1973.HK))最终控制的有限合伙企业。魏先生曾任深圳天图的投资经理兼董事总经理,现为深圳天图的合伙人兼风险投资委员会成员。魏先生于二零零九年获北京大学颁授生物及经济专业双学士学位。于二零一二年,魏先生获北京大学颁授管理学硕士学位,并获中国香港大学颁授金融学硕士学位。于2023年12月22日获委任为奈雪的茶控股有限公司非执行董事。 |