清科创业(HK1945)
余滨个人简介
姓名: | 余滨 |
职务: |
|
性别: | 女 |
学历: | 硕士 |
出生日期: | - |
薪酬(元): | 11.50万 |
持股数: | - |
个人简介: | 余滨(离任),1999年9月至2010年7月曾任毕马威大中华区的高级经理;2010年7月至2013年4月历任土豆控股有限公司的财务副总裁、首席财务官;2013年5月至2015年1月历任星空华文传媒集团的首席财务官、董事;2015年1月至2017年4月任InnoLight Technology Corp首席财务官;2017年10月至2020年1月任Lingochamp Inc.首席财务官;2014年6月至2020年12月任天鸽互动控股有限公司(01980.HK)独立董事;2015年5月起至今任Baozun Inc.独立董事;2016年11月起至今任GDS Holdings Ltd独立董事;2018年5月起至2021年3月任创梦天地科技控股有限公司独立董事;2021年1月起至今任清科创业控股有限公司独立董事;2021年2月起至今任Kuke Music Holding Limited独立董事;2019年5月至2022年5月担任东芯半导体股份有限公司独立董事。于2024年06月14日获委任为宝尊电商有限公司董事。 |
公司其他高管成员: | ZHANG Min(独立非执行董事) 郑程杰(联席公司秘书) 符星华(执行董事,高级副总裁) YE Daqing(独立非执行董事) 江君(高级副总裁) 张磊(首席技术官) 倪正东(董事长,执行董事,首席执行官) 张妍妍(执行董事,高级副总裁) 杨真(首席财务官,联席公司秘书) 龚虹嘉(非执行董事) 胡之光(高级副总裁) |