庆铃汽车股份(HK1122)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 津久井干雄 | 执行董事 | 2024-06-27 | 今 | 男 | -- | 津久井干雄(「津久井先生」),毕业于独协大学经济学部。津久井先生于一九九二年四月入职五十铃,并在位于中国、韩国及土耳其等的海外营业部工作。彼从二零一四年四月至二零二零年派驻到五十铃马来西亚及五十铃自动车国际(欧洲)工作。彼从二零二零年至二零二一年起分别担任庆铃五十铃(重庆)汽车销售服务有限公司及五十铃(中国)发动机有限公司董事。津久井先生现时为中国营业部第二地域统括办公室总经理。于2024年06月27日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事。 |
|||
2 | 宋小江 | 独立非执行董事 | 1994-04-28 | 今 | 男 | 本科 | 12.00万 | 宋小江先生,自一九九四年四月二十八日起已为独立非执行董事.彼为庆铃汽车股份有限公司审核委员会主席及薪酬委员会成员.宋先生为重庆平正律师事务所主任、中国经济法学会会员、中国律师协会会员、重庆市律师协会理事、重庆市律师协会涉外法律事务委员会副主任、重庆市法学会会员,从事公证、律师工作28年.宋先生毕业于西南政法学院,曾在中国政法大学进修国际法,深圳大学进修涉外经济法律.彼曾任重庆市公证处副主任、重庆市涉外律师事务所副主任. |
||
3 | 雷斌 | 财务总监,联席公司秘书 | 2020-02-25 | 今 | 男 | 本科 | -- | 雷斌先生,毕业于湖南大学国际金融专业,获经济学学士学位。于一九九七年七月进入庆铃汽车股份有限公司工作至今。雷先生曾任综合计划部副部长。彼现任庆铃集团财务部部长。除上述所披露外,雷先生过去三年内并无于其他上市公司担任董事职务或于庆铃汽车股份有限公司及集团之其他成员公司担任任何其他职位。雷斌先生于2019年5月30日获委任为庆铃汽车股份有限公司公司秘书。于2020年2月25日获委任为庆铃汽车股份有限公司财务总监。 |
||
4 | 中村幸滋 | 副董事长,执行董事 | 2024-06-27 | 今 | 男 | -- | 中村幸滋先生,毕业于独协大学外国语学院。中村先生于一九九一年四月入职五十铃,并于多个部门出任部长及社长等职务。彼从一九九一年十月至二零一七年四月曾派驻到海外营业部马来西亚巴基斯坦小组、马来西亚越南小组中及泰国五十铃自动车株式会社等多个部门工作。中村先生从二零一七年十月至二零二四年期间出任五十铃马来西亚SBNBHD社长、五十铃第二区域统括办公室董事、执行役员及营业部门副总裁及高级副总裁。于2024年06月27日获委任为庆铃汽车股份有限公司副董事长及执行董事。 |
|||
5 | 刘天倪 | 独立非执行董事 | 2011-05-31 | 今 | 男 | 硕士 | 12.00万 | 刘天倪先生,为皓天财经集团控股有限公司之主席、行政总裁,并自二零一一年一月起获委任为公司执行董事。同时为集团旗下所有附属公司之董事。于二零零一年五月至二零一九年一月,彼亦曾担任银建国际实业有限公司(股份代号:171)之执行董事及于二零一二年十一月至二零一九年三月担任洛阳玻璃股份有限公司(股份代号:1108)之独立非执行董事,而该等公司之股份均于中国香港联交所主板上市。刘先生自二零一一年五月起为庆铃汽车股份有限公司(股份代号:1122)之独立非执行董事。曾任重庆钢铁股份有限公司(股份代号:1053)独立董事。于二零一三年三月十九日至今,刘先生获委任为中国人民政治协商会议重庆市委员会会员(中国香港)。刘先生于金融投资行业及财经公关行业拥有逾20年经验。刘先生于资本市场、上市后企业融资及并购领域拥有丰富经验。刘先生于一九九零年取得北京师范大学理学硕士学位。此外,刘先生为洛阳玻璃股份有限公司主要股东Sapphire Star Investments Limited之唯一董事,并持有其全部已发行股本之51%。皓天财经集团控股有限公司主席刘天倪先生已获委任为皓天财经集团控股有限公司行政总裁,自紧接谢先生于二零一四年九月三十日辞职后起生效。 |
||
6 | 龙涛 | 独立非执行董事 | 1994-04-28 | 今 | 男 | 硕士 | 1952年 | 12.00万 | 龙涛先生,1952年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员,还曾经担任王府井集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事,北京海问创业新技术投资管理有限公司执行董事,中信戴卡股份有限公司独立董事。 |
|
7 | 罗宇光 | 董事长,执行董事 | 2016-12-22 | 今 | 男 | 硕士 | 63.10万 | 罗宇光,一九九二年于北京农业工程大学毕业,建筑与环境工程专业,为工学学士,罗先生亦于二零零八年于重庆师范大学会计专业本科学习毕业。彼于大学毕业后进厂迄今,拥有在汽车行业连续从业24年之经验。罗先生早期在公司一总装车间、机修车间、基建部及采购部实习,后历任规划建设部副部长、二冲压车间副主任、财务部副部长及综合计划部副部长。彼于二零零九年进入公司经营班子,先后出任副总经济师兼采购部部长、公司主要股东庆铃汽车(集团)有限公司(‘庆铃集团’)副总经理,主管过生产、物流、国内配套、进口等;于二零一六年九月出任庆铃集团董事及总经理。罗先生曾多次赴境外研修,包括中国香港特许秘书公会组织的企业规管高级研修班学习、日本五十铃公司组织的生产、品质、开发、营销等专题研修。罗先生由二零一五年四月至二零一六年十一月三十日为庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司董事长。于2016年12月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事及董事长。 |
||
8 | 木岛克哉 | 执行董事,副总经理 | 2022-08-25 | 今 | 男 | -- | 木岛克哉,毕业于千叶大学工学部。木岛先生于一九八七年四月入职五十铃,并于五十铃技术组、车体组等多个部门出任重要职务。彼曾外派到五十铃美国制造服务及泰国五十铃汽车股份有限公司的多个部门工作。木岛先生现时就任五十铃车辆工务部车辆品质管理部执行担当。于本公告日期,彼持有3,200股五十铃的股份,占五十铃已发行股份约0.0004%。于2022年8月25日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事。于2024年06月27日获委任为庆铃汽车股份有限公司副总经理。 |
|||
9 | 李小东 | 执行董事 | 2019-05-30 | 今 | 男 | 本科 | 51.70万 | 李小东,中国共产党党员,大学学历,于一九八六年九月进入公司工作。自一九八六年九月至二零一七年十月,彼曾担任重庆汽车制造厂技校教师、团委干事、团委副书记、发动机制造部负责人及重庆汽车制造总厂涂装车间副主任(其间,彼毕业于重庆广播电视大学法律专业);公司涂装车间副主任、涂装制造部副部长、二焊接车间副主任、主任、车体焊接制造部部长;重庆庆铃锻造有限公司副总经理、总经理、庆铃集团总经理助理、重庆庆铃汽车上装制造有限公司总经理;公司东北、华北销售大区负责人、庆铃五十铃(重庆)汽车销售服务有限公司董事长。李先生现任庆铃集团的副总经理、党委委员,公司的副总经理(其间,彼毕业于重庆大学机械设计制造及其自动化专业本科、中央广播电视大学工商管理专业本科),以及重庆庆铃铸造有限公司董事长、党委书记。李小东于2019年5月30日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事。 |
||
10 | 徐松 | 执行董事 | 2016-06-15 | 今 | 男 | 硕士 | 51.70万 | 徐松,为高级工程师。徐先生于一九八八年六月加入中国共产党。彼于一九八九年七月毕业于吉林工业大学工程机械系起重运输与工程机械专业大学。徐先生为工学学士及工商管理硕士。彼曾于一九八九年进入重庆汽车制造厂设备处实习,先后担任助理工程师及车间副主任。自一九九五年至二零零四年,彼任职于公司,先后担任过车间副主任、车间主任及产品开发部部长。二零零四年起,徐先生出任庆铃集团总经理助理及公司总经理助理,并先后兼任庆铃集团及公司事业计划部部长及公司总工程师办公室主任。二零零五年起,彼出任庆铃集团总经理助理及公司副总经理,并兼任庆铃集团及公司事业计划部部长。彼于二零零五年十一月兼任庆铃集团采购部部长。自二零零九年至二零一二年期间,彼出任庆铃集团副总经理及党委委员、重庆庆铃铸造有限公司总经理、党委书记及党委委员。从二零一二年至今,徐先生为庆铃集团副总经理、董事及党委委员。除上述所披露外,徐先生过去三年内并无于其他上市公司担任董事职务或于公司及集团之其他成员公司担任任何其他职位。于2016年6月15日获委任为庆铃汽车股份有限公司的执行董事。 |
||
11 | 李巨星 | 执行董事 | 2015-05-28 | 今 | 男 | 本科 | 51.70万 | 李巨星先生,毕业于哈尔滨工业大学铸造专业。彼为工学学士及高级工程师。李先生于一九九零年七月起先后担任重庆汽车制造总厂铸造厂技术员、重庆庆铃铸造有限公司生技部部长、品质部部长、副总工程师、副总经理;二零零五年起任庆铃集团副总工程师,兼任重庆庆铃铸铝有限公司总经理、重庆庆铃锻造有限公司总经理;二零一零年至今任庆铃集团副总经理,并担任五十铃庆铃(重庆)汽车零部件有限公司副董事长、重庆庆铃锻造有限公司董事长及庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司董事。除上述所披露外,李先生过去三年内并无于其他上市公司担任董事职务或于公司及集团之其他成员公司担任任何其他职位。李巨星先生获选举为庆铃汽车股份有限公司执行董事,由二零一五年五月二十八日起生效。于2016年9月26日获委任为庆铃汽车股份有限公司代行董事长。 |
||
12 | 陈燕云 | 独立非执行董事 | 2024-06-27 | 今 | 女 | 本科 | -- | 陈燕云女士,为浙江永安融通控股股份有限公司的公司秘书。陈女士于中国香港理工大学毕业,获颁会计高级文凭,持有西澳洲Curtin University of Technology商业(会计)学士学位。彼于会计及财务方面积逾十八年经验。彼为澳洲执业会计师公会会员,亦为中国香港会计师公会会员。由一九九五年二月至二零零一年二月,彼为中国香港执业会计师李家梁会计师事务所有限公司之助理经理。由二零零一年二月至二零零二年六月,彼曾任中国香港一家商业顾问公司邦盟汇骏顾问有限公司之董事。彼于二零零二年六月加盟浙江永安融通控股股份有限公司。于2018年9月7日获委任为美亚控股有限公司独立非执行董事。陈燕云于2019年4月16日获委任为国家联合资源控股有限公司独立非执行董事。于2024年06月27日获委任为庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事。 |
||
13 | 佟达钊 | 联席公司秘书 | 2011-05-03 | 今 | 男 | 本科 | -- | 佟达钊先生,于二零一三年二月十八日获委任为百勤油田服务有限公司(原名添利百勤油田服务有限公司)的公司秘书。彼为佟达钊律师行的主事人,该行自二零零九年起为向集团提供有关中国香港法律的法律意见的律师行。彼持有英国曼彻斯特大学(University of Manchester)的法律及会计学文学学士学位。彼拥有逾24年中国香港执业律师的经验。佟先生目前分别担任江西铜业股份有限公司(股份代号:358)、哈尔滨电气股份有限公司(股份代号:1133)及庆铃汽车股份有限公司(股份代号:1122)的联席公司秘书,以及为量子思维有限公司(股份代号:8050)的唯一公司秘书。彼现为银建国际控股集团有限公司(原名为银建国际实业有限公司)(股份代号:171)的内部法律顾问。佟先生亦为中达集团控股有限公司(原名中国微电子科技集团有限公司)(股份代号:139)的独立非执行董事。佟先生获集团聘任为公司秘书的外部服务供应者,集团的首席财务官舒华东先生将为佟先生可联络的主要联络。于二零一七年八月一日获委任为量子思维有限公司秘书。于2018年8月24日获委任为诺发集团控股有限公司之公司秘书。于2023年5月3日委任为中环新能源控股集团有限公司(原名称:中环控股集团有限公司)公司秘书。 |