恒大汽车(HK0708)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 谢武 | 独立非执行董事 | 2015-03-27 | 今 | 男 | 30.00万 | 谢武先生为中医内科学主治医师。彼从事中医临床24年,其中从事血液净化专业10余年,及在肾脏病的各个领域拥有丰富的临床经验。彼曾于深圳罗湖区人民医院从事肾病门诊工作及岳阳洛王医院从事医疗工作,现于岳阳市中医院肾病风湿科—血液透析中心工作。谢武先生已获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事,于2015年3月27日下午四时正要约结束后生效。 |
|||
2 | 周承炎 | 独立非执行董事 | 2015-03-27 | 今 | 男 | 本科 | 30.00万 | 周承炎先生,中国恒大集团独立非执行董事及审核委员会主席,英国国籍,本科学历。周承炎先生拥有逾23年企业财务经验曾参与多个首次公开发售新股交易、中国企业重组及国内外合并交易等项目。周承炎先生过往曾任中国香港四大会计师行之一的合伙人,并为该行收购合并及企业咨询部门主管,现为中国香港会计师公会纪律委员会会员、政协第十三届济南市委员会委员。现任志道国际(控股)有限公司执行董事、优派能源发展集团有限公司独立非执行董事、京东方精电有限公司(原名为精电国际有限公司)、理文造纸有限公司、中国恒大集团及敏华控股有限公司独立非执行董事,所有该等公司均于中国香港联合交易所有限公司主板上市。周承炎先生于2012年4月辞任多元环球水务有限公司之独立非执行董事职务,该公司于纽约证券交易所上市。周承炎先生自2009年1月8日起任中国恒大集团独立非执行董事。周承炎先生已获委任为裕田中国发展有限公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,自二零一四年二月十二日起生效。周承炎先生已获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事,于2015年3月27日下午四时正要约结束后生效。于二零一五年五月十五日获委任为中国源畅光电能源控股有限公司董事。周承炎先生已获委任为中国儒意控股有限公司独立非执行董事,自二零一五年十月二十六日起生效。于2016年8月5日获委任为普达特科技有限公司(原名称:IDG能源投资有限公司)独立非执行董事。于2017年3月27日获委任为亚洲富思集团控股有限公司(原名称:亚洲杂货有限公司)独立非执行董事。周承炎先生已获委任为OSL集团有限公司(原名称:BC科技集团有限公司)独立非执行董事,自二零一八年四月十六日起生效。 |
||
3 | 方家俊 | 公司秘书 | 2015-03-27 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 方家俊,是公司的副总裁兼公司秘书。方先生现为中国香港律师会会员及自2001年起为中国香港合资格执业律师。方先生于2009年6月加入公司,负责国际资本集资的战略规划及执行工作,并与赖先生共同负责监管投资者关系部门。在加入公司之前,方先生曾担任苏格兰皇家银行(前称荷兰银行ABNAMROBankN.V。)投资银行业务董事,专注合并及收购以及权益股本市场集资,以及盛德律师事务所(一家位于中国香港的环球律师事务所)及欧华律师事务所(一家位于中国香港的国际律师事务所)的律师。方先生于1997年及1998年在中国香港大学分别取得法律学士学位及法律专业证书。方先生亦于2000年取得伦敦大学伦敦政治经济学院银行及金融法法律硕士学位。方家俊先生已获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司公司秘书,于2015年3月27日下午四时正要约结束后生效。方家俊先生已获委任为中国儒意控股有限公司公司秘书,于完成后自二零一五年十月二十六日起生效。于2020年9月23日获委任为恒大物业集团有限公司公司秘书。 |
||
4 | 梁家进 | 独立非执行董事 | 2024-08-05 | 今 | 男 | 本科 | -- | 梁家进,于二零零五年十二月于新南威尔斯大学取得其商业学士学位。彼为中国香港、澳洲及新西兰特许会计师公会中国香港委员会委员。彼自二零一五年起一直为中国香港Gemcoast Financial Consulting的副总裁,并曾于二零一二年于一间在澳洲证券交易所上市的乳品公司担任集团财务经理。此外,彼曾任职于罗兵咸永道会计师事务所,在中国香港及澳洲的财务核证范畴拥有逾七年经验。于2017年3月17日获委任为万星控股有限公司(原名为爱特丽皮革控股有限公司)公司秘书。于2017年11月15日获委任为万里印刷有限公司独立非执行董事。于2020年7月17日委任为建发新胜浆纸有限公司(原名称:森信纸业集团有限公司)独立非执行董事。于2023年3月27日委任为GBA集团有限公司独立非执行董事。于2024年08月05日获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事。 |
||
5 | 王克楠 | 独立非执行董事 | 2024-08-05 | 今 | 男 | 硕士 | 1976年11月 | -- | 王克楠先生,1976年11月出生,毕业于中国政法大学诉讼法学专业,硕士研究生学位。2002年7月至2014年8月在中国信达资产管理有限公司工作,曾任法律事务部经理、市场开发部经理、投融资部高级经理和投融资部总经理助理。2014年8月起在中国信达(中国香港)控股有限公司工作。现任中国信达(中国香港)控股有限公司副总经理,华建国际实业(深圳)有限公司董事,兼任信达金融控股有限公司董事、公司秘书。于2024年08月05日获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事。 |
|
6 | 肖恩 | 董事会主席,执行董事 | 2021-01-08 | 今 | 男 | 硕士 | 18.90万 | 肖恩先生,现任中国恒大新能源汽车集团有限公司(以下简称“恒大汽车”)执行董事及董事长,以及中国恒大执行总裁。肖先生于2013年11月加入中国恒大并曾担任中国恒大常务副总裁、恒大旅游集团有限公司董事长及恒大汽车董事长。肖先生拥有逾28年的丰富商业经验。于2022年7月22日获委任为中国恒大集团行政总裁。 |
||
7 | 蔡伟康 | 执行董事 | 2024-08-05 | 今 | 男 | 本科 | -- | 蔡伟康先生,于一九八二年在英国曼彻斯特维多利亚大学取得金融学位(金融及会计)。蔡先生为(i)中国香港会计师公会;(ii)英格兰及威尔斯特许会计师公会;(iii)特许公认会计师公会;及(iv)中国香港税务学会之会员。蔡先生目前持有中国香港会计师公会执业证书。蔡先生自一九八三年一月起加入中国香港普华会计师事务所(现称为罗兵咸永道会计师事务所),并于一九九二年七月离职,最后担任职位为经理。彼其后分别自一九九二年七月至一九九九年六月、一九九九年七月至二零零三年十二月及二零零四年一月至二零一二年八月担任DCH MSC(China)Limited、NHK Distribution Company Limited及Porsche Centre Hangzhou之总经理。彼随后自二零一二年九月至二零一二年十一月加入Princess Yacht Southern China Limited,担任行政总裁,并其后自二零一二年十二月至二零一七年八月担任NHK Distribution Company Limited之NHK Yacht Services分部总监。蔡先生随后自二零一七年九月至二零一八年一月加入北京极光星徽汽车销售服务有限公司,担任总经理。彼自二零零三年起重新加入NHK Distribution Company Limited,目前担任其董事。于2020年7月16日委任为建发新胜浆纸有限公司(原名称:森信纸业集团有限公司)独立非执行董事。于2020年11月19日获委任为裕承科金有限公司(原名称:民众金融科技控股有限公司)执行董事。于2021年1月29日获委任为航标控股有限公司独立非执行董事。于2021年4月16日获委任为新明中国控股有限公司非执行董事。于2021年5月18日获委任为南岸集团有限公司独立非执行董事。于2021年5月21日调任为建发新胜浆纸有限公司(原名称:森信纸业集团有限公司)执行董事、董事会主席。于2021年6月4日获委任为丝路物流控股有限公司非执行董事。于2021年12月10日获委任为梦东方集团有限公司独立非执行董事。于2022年1月26日由建发新胜浆纸有限公司(原名称:森信纸业集团有限公司)执行董事、董事会主席调任为非执行董事。于2022年11月8日获委任为中怡国际集团有限公司独立非执行董事。于2024年06月03日获委任为佳源国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年08月05日获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司执行董事。 |