中骏商管(HK0606)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 牛伟 | 执行董事,首席执行官 | 2021-01-06 | 今 | 男 | 硕士 | 278.40万 | 牛伟先生,2014年10月加入银泰商业(集团)有限公司,担任副总裁并于2015年元月起担任集团首席运营官,分管集团营运管理部,团购业务部工作。加入集团之前,彼为万达集团高级总裁助理兼任万达百货副总经理、中区营运中心总经理。牛伟先生拥有近二十年零售业务管理经验,曾任中国香港新世界百货有限公司中西区域总监,分管华中及西南地区的业务经营与拓展工作。牛伟先生毕业于南京大学法律专业。于2017年3月17日获委任为新世界百货中国有限公司首席执行官。牛伟先生已获委任为新世界百货中国有限公司执行董事,自2018年2月15日起生效。于2021年1月6日获委任为中骏商管智慧服务控股有限公司执行董事。彼亦为中骏商管智慧服务控股有限公司首席执行官,主要负责中骏商管智慧服务控股有限公司商业物业管理业务的整体经营及管理。牛先生于1989年12月获得中国南京大学法学文凭,并于2018年6月获得中国复旦大学工商管理硕士学位。 |
||
2 | 彭汉忠 | 独立非执行董事 | 2021-06-10 | 今 | 男 | 本科 | 26.90万 | 彭汉忠先生,于二零一八年五月十日获委任为天源集团控股有限公司独立非执行董事,并现任提名委员会及审计委员会委员。彭先生于一九九七年十一月毕业于中国香港城市大学,获会计学学士学位。彭先生自二零零一年四月起为中国香港会计师公会认可的执业会计师。彼亦自二零一四年八月起为中国香港华人会计师公会会员。彭先生拥有逾16年专业会计经验,在有关企业重组及融资活动的特殊保证及咨询工作方面拥有丰富经验。彼亦在上市前及上市公司以及大中型私营实体的企业审计及咨询方面拥有丰富经验。彭先生曾于安永会计师事务所任职超过八年。彼于二零零零年三月加入安永会计师事务所担任会计员,二零零八年十一月离开事务所时担任高级经理。二零一零年三月彭先生加入中汇安达会计师事务所有限公司(前称安达会计师事务所有限公司)担任审计部高级经理,自二零一四年一月起成为该公司的合伙人。于2021年6月10日获委任为中骏商管智慧服务控股有限公司独立非执行董事。 |
||
3 | 关光祖 | 公司秘书,副财务总监 | 2021-01-18 | 今 | 男 | 本科 | -- | 关光祖先生,于2021年1月加入中骏商管智慧服务控股有限公司,自此一直担任中骏商管智慧服务控股有限公司的副财务总监兼公司秘书。关先生主要负责中骏商管智慧服务控股有限公司的财务及公司秘书事宜。于加入中骏商管智慧服务控股有限公司前,关先生于2018年10月至2021年1月担任禹洲集团控股有限公司(一家联交所主板上市的物业开发商(股份代号1628))中国香港附属公司的财务经理,主要负责财务管理系统及预算审查。于2011年9月至2018年9月,关先生先后担任安永会计师事务所高级会计师及审计经理,主要负责管理审计项目。关先生于2011年10月获得中国香港理工大学工商管理学士学位。彼自2015年1月起为中国香港会计师公会执业会计师。 |
||
4 | 黄伦 | 董事长,执行董事 | 2021-01-06 | 今 | 男 | 硕士 | 6.40万 | 黄伦,中骏集团控股有限公司(原名为中骏置业控股有限公司)商业地产管理公司总经理,负责集团商业地产管理工作。黄先生于二零一零年九月加盟集团。黄先生于二零一零年毕业于英国华威大学工程学院,获工程学及商学理学士,并于2019年8月获得中国中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。黄伦先生是中骏集团控股有限公司董事会主席及执行董事黄朝阳先生之儿子。于二零一七年二月二十日起,黄先生晋升为中骏集团控股有限公司助理总裁,负责分管金融投资工作。并将于二零一七年三月一日起,获委任为中骏集团控股有限公司执行董事。于2019年8月20日获委任为中骏商管智慧服务控股有限公司董事,并于2021年1月6日调任为中骏商管智慧服务控股有限公司执行董事兼董事长。2021年12月31日担任中骏集团控股有限公司副总裁。 |
||
5 | 库卫红 | 执行董事 | 2021-01-06 | 今 | 女 | 硕士 | 217.70万 | 库卫红,为中骏集团控股有限公司(原名为中骏置业控股有限公司)助理总裁,负责集团内部审计及法务和行政人力资源等管理工作。库女士于二零一零年十一月加盟集团,之前曾任宝龙地产控股有限公司法务总监。库女士于一九九零年毕业于北京大学法律学系,获法学学士学位,以及于2017年1月获得北京大学工商管理硕士学位。库女士持有中国律师资格证书,拥有丰富的法律工作经验。于2021年1月6日获委任为中骏商管智慧服务控股有限公司执行董事。 |
||
6 | 王永平 | 独立非执行董事 | 2021-06-10 | 今 | 男 | 本科 | 1968年10月 | 26.90万 | 王永平先生,1968年10月出生,本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑,现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院MBA中心企业导师。2021年6月至今任中骏商管智慧服务控股有限公司独立非执行董事,2021年11月至今任名创优品集团控股有限公司(MINISO Group Holding Limited)独立董事,2019年12月至今任居然之家新零售集团股份有限公司独立董事,2023年5月至今任汇纳科技股份有限公司独立董事。 |
|
7 | 郑全楼 | 执行董事 | 2021-01-06 | 今 | 男 | 本科 | 195.90万 | 郑全楼,为中骏集团控股有限公司(原名为中骏置业控股有限公司)助理总裁,负责集团设计管理工作。郑先生于一九九八年十一月加盟集团,之前曾任泉州市东海开发有限公司的现场经理。郑先生于一九九二年获福建省建筑高等专科学校建筑工程大专学历,并于二零零九年取得福建农林大学土木工程系学士学位。郑先生为中国注册造价工程师,及自二零零六年起担任泉州建筑项目评标专家。郑先生现正攻读厦门大学高级管理人员工商管理硕士课程。于2016年1月起,郑先生晋升为中骏集团控股有限公司副总裁。于2021年1月6日获委任为中骏商管智慧服务控股有限公司执行董事。 |
||
8 | 丁祖昱 | 独立非执行董事 | 2021-06-10 | 今 | 男 | 博士 | 1973年11月 | 26.90万 | 丁祖昱,男,1973年11月生,经济学博士。1998年参加工作,现任上海克而瑞信息技术有限公司董事长,曾任易居(中国)控股有限公司副总裁、执行总裁;上海房屋销售(集团)有限公司副总裁;上海房屋置换股份有限公司研发部经理。具有独立董事任职资格,2018年12月起任东方航空物流股份有限公司独立董事。 |
|
9 | 孙强 | 执行董事,副总裁 | 2021-01-06 | 今 | 男 | 硕士 | 199.00万 | 孙强先生,于2021年1月6日获委任为中骏商管智慧服务控股有限公司执行董事。彼主要负责中骏商管智慧服务控股有限公司住宅物业管理业务的整体管理。彼于2017年5月加入中骏商管智慧服务控股有限公司,并于2020年8月晋升为副总裁。于加入中骏商管智慧服务控股有限公司前,彼于2015年5月至2017年5月于信息与通信技术解决方案提供商华为终端有限公司担任人力资源总监,负责人力资源。于2013年9月至2015年4月,彼于咨询公司普华永道咨询(深圳)有限公司担任咨询部经理,负责咨询业务。于2010年4月至2013年8月,彼于威世电子(惠州)有限公司(分立半导体及无源电子设备制造商)担任人力资源部高级经理,负责人力资源。孙先生于2003年6月获得中国河海大学会计学学士学位,并于2012年1月获得中国上海财经大学工商管理硕士学位。 |