中国中药(HK0570)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 李茹 | 非执行董事 | 2019-02-18 | 今 | 女 | 本科 | 1980年 | -- | 李茹,女,1980年出生,中共党员,沈阳药科大学药物制剂专业本科。历任国药集团药业股份有限公司麻醉药品部产品经理、销售地区经理、销售大区经理,瑞士奈科明制药有限公司市场经理,中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任。现任中国医药集团有限公司法务与风险管理部主任,中国中药有限公司董事,中国中药控股有限公司非执行董事,重庆太极实业(集团)股份有限公司监事。 |
|
2 | 秦岭 | 独立非执行董事 | 2019-02-18 | 今 | 男 | 博士 | 27.90万 | 秦岭先生,于一九八二年在北京体育大学人体生命运动科学学院毕业,于一九九二年获得德国科隆体育大学运动科学博士学位。彼于一九九三年七月至一九九四年八月担任德国柏林自由大学医学院创伤和重建外科学系任实验室主管;彼于一九九四年九月至今担任中国香港中文大学医学院矫形外科及创伤学系研究室主任。彼现为中国香港中文大学医学院骨科教授和实验室主任,博士及博士后导师兼中国宇航员研究和训练中心航太医学基础与应用国家重点实验室特聘教授、中国香港理工大学康复治疗科学系和医疗科技及资讯系特聘兼职教授。于2019年2月18日获委任为中国中药控股有限公司独立非执行董事。 |
||
3 | 沈黎新 | 副总裁,财务总监 | 2021-09-03 | 今 | 男 | 本科 | 1967年 | -- | 沈黎新,男,1967年生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。2003年1月至2003年6月担任国药控股有限公司财务部部长;2003年7月至2010年5月担任中国药材集团公司财务总监;2010年5月至2021年9月担任国药集团药业股份有限公司财务总监。2021年9月3日担任中国中药控股有限公司副总裁、财务总监。 |
|
4 | 余梓山 | 独立非执行董事 | 2013-11-25 | 今 | 男 | 硕士 | 1956年10月 | 27.90万 | 余梓山,1956年10月出生,现任上海复星医药(集团)股份有限公司独立非执行董事。余先生系科技成果授权和转化专家,在生物医药、中药、专利和授权、创业投资、系统工程、计算器工程等方面具有丰富的经验。余先生现任联交所上市公司中国中药控股有限公司(股票代码:00570)独立非执行董事、联交所上市公司中国泰凌医药集团有限公司(股票代码:01011)独立非执行董事,并于2023年2月起任中国澳门科技大学科研转化和创业总监。余先生曾任联交所上市公司国药控股(股票代码:01099)独立非执行董事,于1998年2月至2022年9月任港大科桥有限公司副董事总经理及中国香港大学技术转移处副处长、于2020年4月至2022年9月任HKU Innovation Holdings Limited首席运营官。余先生现为特许工程师及英国工程技术学会会士、中国香港工程学会会士、英国仲裁协会会士、中国香港仲裁师协会会士、物流及供应链多元技术研发中心专家审核委员会委员。 |
|
5 | 兰青山 | 副总裁 | 2018-12-24 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 兰青山先生,于一九八五年在江西中医学院中医专业本科毕业,并于一九九零年在江西中医学院完成中医内科专业硕士研究生课程,及于二零零零年完成北京大学EMBA课程。兰先生持有高等学校教师资格、执业医师、执业药师及主任中药师的专业资格。彼于一九八五年七月至一九九二年九月担任江西中医学院助教、住院医师及讲师;自一九九二年十月至二零零九年十二月先后担任江中(制药)集团有限公司江中制药厂销售员、省区经理、大区经理、销售科长;江西东风医药股份有限公司副总经理;江中医药贸易有限责任公司总经理;江中药业股份有限公司副总经理;江西山高制药有限公司总经理;江西恒生食品公司总经理;江中集团新药研发部负责人兼江中小舟医药贸易公司总经理,其中于二零零九年四月至十二月挂职于江西都昌县人民政府副县长。彼现为中国中药有限公司副总经理兼药材资源产业中心主任及兼任中国中药公司中药研究院院长。于二零一八年十二月二十四日获委任中国中药控股有限公司副总裁。 |
||
6 | 陈映龙 | 主席,执行董事,总经理 | 2022-05-12 | 今 | 男 | 硕士 | 272.30万 | 陈映龙先生,于一九九三年在黑龙江大学英语系英语语言文学专业本科毕业,并于一九九九年在哈尔滨工业大学完成管理学院管理工程专业硕士研究生课程。陈先生持有高级经济师的专业资格。彼于一九九三年八月至一九九四年九月担任哈尔滨五金矿产进出口公司业务一部业务经理;于一九九四年九月至一九九九年十月担任艾森贝克集团联合发展有限公司哈尔滨代表处首席代表;于一九九九年十月至二零零五年二月担任哈尔滨润和科技发展有限公司总经理;于二零零五年二月至二零零九年十一月担任哈尔滨百达制药有限公司董事及总经理;于二零零九年十一月至二零一零年八月担任中国医药工业有限公司历任原料部经理及安全环保部经理;于二零一零年八月至二零一八年四月担任中国中药有限公司副总经理及董事会秘书。彼现为中国中药有限公司总法律顾问及吉林省白山市市委常委、副市长。于二零一八年十二月二十四日获委任中国中药控股有限公司副总裁。陈映龙已获委任为中国中药控股有限公司执行董事及主席,自2022年5月12日起生效。陈先生亦已获委任为中国中药控股有限公司提名委员会及战略委员会主席。于2024年3月21日获委任为中国中药控股有限公司总经理。 |
||
7 | 伍秀薇 | 联席公司秘书 | 2022-03-25 | 今 | 女 | 硕士 | -- | 伍秀薇女士,现为达盟中国香港有限公司上市公司服务部副董事,负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士曾于若干大型及著名的中国香港主板上市公司工作,拥有逾20年工作经验。伍女士现时为多家上市公司的公司秘书/联席公司秘书。于2021年12月20日获委任为时代邻里控股有限公司公司秘书。于2021年12月27日获委任为国银金融租赁股份有限公司联席公司秘书及法律程序代理人。于2021年12月27日获委任为国电科技环保集团股份有限公司秘书。于2021年12月30日获委任为锦欣生殖医疗集团有限公司联席公司秘书。于2021年12月31日获委任为中国东方教育控股有限公司联席公司秘书。于2022年3月25日获委任为中国中药控股有限公司联席公司秘书。于2022年3月31日获委任为保利文化集团股份有限公司联席公司秘书。于2022年5月31日委任为普达特科技有限公司(原名称:IDG能源投资有限公司)联席公司秘书。于2022年6月16日获委任为SOHO中国有限公司公司秘书。于2023年6月20日委任为第一服务控股有限公司公司秘书。于2023年6月30日委任为天虹国际集团有限公司公司秘书。于2024年08月28日获委任为方舟云康控股有限公司联席公司秘书。 |
||
8 | 王刊 | 非执行董事 | 2018-12-24 | 今 | 男 | 硕士 | 1984年 | -- | 王刊,男,1984年出生,中共党员,北京大学医学部药学院药学专业本科,北京大学医学部药学院药学研究生及北京大学中国经济研究中心经济学专业(双学士)。历任中国医药集团有限公司投资管理部高级业务主管、主任助理,苏州胶囊有限公司董事,现任中国国际医药卫生有限公司副总经理,中国医药集团有限公司投资管理部主任,中国中药有限公司董事,中国中药控股有限公司非执行董事,费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事,中国生物技术股份有限公司董事,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事。 |
|
9 | 杨秉华 | 非执行董事 | 2018-12-24 | 今 | 男 | 硕士 | 1980年 | -- | 杨秉华,男,1980年出生,中共党员,中国青年政治学院公共管理政治学与行政学专业本科,北京大学政府管理学院公共管理硕士研究生。历任国务院国资委办公厅秘书二处副处长、直属机关党委办公室副主任、直属机关党委宣传部部长,中国医药集团有限公司党群工作部副主任(主持工作)。现任中国医药集团有限公司党委工作部部长,中国中药有限公司董事,中国中药控股有限公司非执行董事,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事,中国生物技术股份有限公司董事。 |
|
10 | 谢荣 | 独立非执行董事 | 2013-02-05 | 今 | 男 | 博士 | 1952年11月 | 27.90万 | 谢荣,男,1952年11月生,中国国籍,博士研究生学历,中共党员、教授,宝山钢铁股份有限公司独立董事。谢先生主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究,主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教授,毕马威华振会计师事务所合伙人,上海国家会计学院教授、副院长,申万宏源、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。现任中国中药、外服控股等独立董事。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。 |
|
11 | 程学仁 | 非执行董事 | 2024-03-21 | 今 | 男 | 硕士 | 1963年 | 249.10万 | 程学仁,男,1963年出生,中共党员,安徽中医学院(现安徽中医药大学)中医专业本科,广州中医药大学中西医结合基础(基础理论)专业硕士研究生;主任中药师。1985年参加工作,历任广东一方制药有限公司研发主任、副厂长、厂长、质量负责人、生产副总经理、销售副总经理、营销中心总经理、常务副总经理,总经理、董事长、党委书记;广东省中医研究所副所长;中国中药控股有限公司副总裁(职业经理人)。现任中国中药有限公司董事,中国中药控股有限公司执行董事、董事总经理、总裁(职业经理人),重庆太极实业(集团)股份有限公司董事。 |
|
12 | 李伟东 | 独立非执行董事 | 2019-02-18 | 今 | 男 | 博士 | 1968年 | 27.90万 | 李伟东,中国国籍,有中国香港地区居留权,男,1968年出生,法学博士,1992年参加工作,历任南京中山律师事务所专职律师,江苏省经纬律师事务所专职律师。现任海派律师事务所(深圳、中国香港)主任,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员,平潭综合试验区海峡两岸仲裁委员会仲裁员,深圳市盐田港股份有限公司(深交所上市)独立董事、陆金所控股有限公司(纽交所、港交所上市)独立董事,远航港口发展有限公司(港交所上市)独立董事,中国中药控股有限公司(港交所上市)独立董事、银华基金管理股份有限公司独立董事。 |
|
13 | 赵东吉 | 副总裁,联席公司秘书 | 2017-06-05 | 今 | 男 | 硕士 | 1968年 | -- | 赵东吉,男,1968年出生,中共党员,哈尔滨工业大学工学学士,哈尔滨工业大学工商管理硕士研究生。历任哈药集团有限公司企业管理部副部长、部长,资产管理部部长兼法律法规部部长,哈药集团三精制药股份有限公司董事,中国中药控股有限公司投资管理部经理、投资总监及副总经理。现任中国中药控股有限公司副总裁、联席公司秘书、总法律顾问及首席合规官,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事。 |
|
14 | 杨文明 | 非执行董事 | 2024-03-21 | 今 | 男 | 本科 | 1963年9月 | 260.20万 | 杨文明先生,男,1963年9月出生,汉族,中共党员,大学本科学历、高级工程师,历任中国医疗器械工业公司质量标准处科员、技术引进处副主任科员、国际开发处主任科员、对外合作处副处长、处长,中国医疗器械工业公司总经理助理;原国家医药管理局医疗器械行政监督司司长助理兼医疗器械产品审查注册中心副主任;曾任中国医药集团总公司办公室主任、信息部主任、审计部主任、工会副主席;中国医药工业有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任中国医药集团总公司纪委副书记、纪检监察室主任、职工监事;上海现代制药股份有限公司党委副书记、纪委书记。于二零一八年十二月二十四日获委任中国中药控股有限公司执行董事及副总裁,杨先生现为中国中药控股有限公司党委书记、提名委员会委员、战略委员会委员。于2024年3月21日获委任为中国中药控股有限公司非执行董事。 |
|
15 | 黄掌欣 | 副总裁 | 2019-10-15 | 今 | 男 | -- | 黄掌欣先生,于二零一三年十一月获委任为中国中药控股有限公司副总裁,负责分管生产及产品研发的相关工作。黄先生在从事药品研发、生产、行销等管理岗位超过20年。历任盈天医药集团有限公司研发总监,总经理助理,副总经理;广东环球制药有限公司副总经理,顺德南方生物制药有限公司副总经理。黄先生持有制药工程师资格,曾获广东省佛山市自主创新先进人物三等奖、顺德科技进步二等奖。于二零一九年十月十五日再获委任中国中药控股有限公司副总裁。 |
|||
16 | 孟庆鑫 | 非执行董事 | 2022-11-18 | 今 | 男 | 本科 | 1980年 | -- | 孟庆鑫,男,1980年出生,中共党员,西北民族大学环境工程专业本科。历任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部高级业务主管、主任助理、副主任、主任,现任中国医药集团有限公司安全环质部部长,中国中药控股有限公司董事,中国医药集团联合工程有限公司董事,中国医药工业研究总院监事会主席,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事。 |