中国智能科技(HK0464)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 张加友 | 独立非执行董事 | 2020-12-19 | 今 | 男 | 本科 | 18.00万 | 张加友先生,高级地质师,张先生负责中港石油有限公司的油气田项目的勘探、评估和开发工作。张先生毕业于中国石油大学 (华东) 主修石油与天然气地质勘查专业,并持有石油工程师专业资格。张先生曾在中国石油化工集团公司 ( 「中国石化」 ) 及英国Helix RDS从事6年油藏工程师工作,并在国际石油工程技术公司从事8年地质师和项目经理工作,其中在ESSCA担任首席地质师及项目经理6年。张先生在利用当代前沿科技进行勘探、油藏建模、地震解释和分析、油田开发方案和提高采收率方案等方面具有丰富经验和出色能力。于2020年12月19日获委任为中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)独立非执行董事。 |
||
2 | 王金彻 | 公司秘书 | 2023-05-01 | 今 | 男 | 本科 | -- | 王金彻先生,于2023年5月1日委任为中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)公司秘书,毕业于岭南大学(前称岭南学院),取得会计学荣誉文凭。彼为英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会资深会员。彼于审计、财务管理及会计方面拥有逾30年经验。于2023年5月29日获委任为中国安储能源集团有限公司公司秘书。 |
||
3 | 蔡冬艳 | 执行董事,行政总裁 | 2017-08-22 | 今 | 女 | 本科 | 18.90万 | 蔡冬艳,自一九九八年七月至十二月任职于上海申美饮料食品有限公司、自二零零零年至二零零一年任职于摩托罗拉寻呼产品公司、自二零零一年至二零零六年任职于3M中国有限公司及自二零零九年至二零一六年任职于明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司。蔡女士于一九九八年于上海交通大学取得本科文凭,主修酒店管理。蔡女士为要约人其中一名董事郝一鸣先生之配偶。于2017年8月22日获委任中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)执行董事。于2017年12月29日获委任中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)董事会主席。 |
||
4 | 周里洋 | 执行董事 | 2024-02-26 | 今 | 男 | 硕士 | 3.60万 | 周里洋先生,由二零零四年至二零一一年出任东方明珠执行董事,在此之前曾于中信嘉华银行、天津发展控股有限公司等多间中国香港及美国的上市公司、投资基金和银行机构担任管理职务逾10年,涉及能源、金融、基建、电子商务、物流及医药等众多领域,在公司管理、企业并购、投资和基金管理等方面具有丰富经验。周先生拥有超过10年在中国政府和商贸机构从事管理工作的经验。周先生持有美国巴尔底摩大学工商/金融硕士学位和中国中南大学物理学学士学位。周先生自二零一一年六月起担任东方明珠石油主席助理一职。于2024年02月26日获委任为中国智能科技有限公司执行董事。 |
||
5 | 马有恒 | 独立非执行董事 | 2023-07-20 | 今 | 男 | 硕士 | 6.70万 | 马有恒先生,为森美(集团)控股有限公司常务副总裁,负责管理森美(集团)控股有限公司企业融资工作。自2022年9月起,马先生于森美(集团)控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司,股份代号0756)担任独立非执行董事。彼于二零一四年十二月加盟集团。马先生毕业于中国台湾大叶大学,获颁事业经营管理硕士学位。加入森美(集团)控股有限公司前,马先生曾于富邦银行任职管理层工作。彼拥有超过20年银行经验,并于金融管理及企业融资工作方面具有丰富经验。于2022年3月16日获委任为中国安储能源集团有限公司(原名称:中国虎都控股有限公司)独立非执行董事。于2022年5月24日委任为中国优通未来空间产业集团控股有限公司独立非执行董事。于2022年9月30日获委任为森美(集团)控股有限公司独立非执行董事。于2023年7月20日获委任为中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)独立非执行董事。于2023年8月3日获委任花样年控股集团有限公司独立非执行董事。 |
||
6 | 胡志刚 | 独立非执行董事 | 2020-04-24 | 今 | 男 | 硕士 | 9.60万 | 胡志刚先生,毕业于南京师范大学,取得经济管理学士学位。彼亦取得澳洲坎培拉大学(University of Canberra)之公共管理硕士学位。彼曾担任中国房地产业协会副会长、南京市房产管理局副局长及局长、南京市房产管理委员会副书记及南京市仙林大学城管理委员会副主任及工委委员。彼于中国房地产市场管理方面拥有超过30年丰富经验。于2020年4月24日获委任为中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)独立非执行董事。 |
||
7 | 张慧君 | 董事会主席,执行董事 | 2022-01-25 | 今 | 男 | 大专 | 18.90万 | 张慧君,拥有约6年管理经验。自二零零六年至二零零九年,张先生担任青山控股集团上海国际贸易有限公司之贸易投资经理。自二零一零年至二零一二年,张先生担任Pt.Modern Group Indonesia之项目经理。张先生于二零零二年于湖南税务高等专科学校完成主修税务之三年课程。于2017年8月22日获委任中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)执行董事。于2022年1月25日获委任为中国智能科技有限公司(原名称:中国海外诺信国际控股有限公司)董事会主席。 |