太平地毡(HK0146)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 高富华 | 董事会主席,非执行董事 | 2005-01-01 | 今 | 男 | 硕士 | 12.00万 | 高富华:持有文学硕士学位,拥有逾30年的亚太区企业管理经验(主要为房地产、制造及分销),于2006年5月获委任为董事局成员。高富华先生是太平地毡国际有限公司主席及嘉道理父子有限公司董事,负责监管嘉道理家族于中国香港及海外的多项权益,因此,与公司若干主要股东有联系。彼同时是中国香港其他多家公司的董事局成员。彼持有牛津大学文学硕士学位。于2023年3月22日委任为南洋集团有限公司独立非执行董事。于2024年01月01日获委任为南洋集团有限公司董事会主席。 |
||
2 | Michael Allen Reagan | 高级副总裁-美洲 | 2021-06-30 | 今 | 男 | -- | Michael Allen Reagan先生于2021年6月30日获委任为太平地毡国际有限公司高级副总裁-美洲。 |
|||
3 | 梁国辉 | 非执行董事 | 2012-06-22 | 今 | 男 | 硕士 | 11.00万 | 梁国辉,自二零一二年出任非执行董事及于一九九八年至二零一二年出任其兄长梁国权之替任董事;执行委员会成员彼为多间在中国香港及北美从事房地产公司的董事。彼持有多伦多大学工商管理硕士学位及布朗大学之文学学士学位。 |
||
4 | 贺尚恩 | 常务总监-欧洲、中东及非洲 | 2023-06-30 | 今 | 男 | -- | 贺尚恩先生于2021年6月30日获委任为太平地毡国际有限公司首席策略总监。 |
|||
5 | 冯叶仪皓 | 独立非执行董事 | 2004-03-31 | 今 | 女 | 博士 | 15.00万 | 冯叶仪皓女士,亦为新昌国际集团有限公司之董事,及中国香港上市公司太平地毡国际有限公司之独立非执行董事。于二零零三年九月至二零零八年九月期间,彼为中国香港上市公司新昌管理集团有限公司之副主席兼执行董事。于一九九九年九月至二零零九年十一月期间,亦为中国香港上市公司东星能源集团有限公司 (前称中国香港饮食管理有限公司) 之独立非执行董事。彼持有美国史丹福大学心理学文学士学位、美国洛杉机加州大学工商管理硕士学位及美国史丹福大学法学院法学博士学位。冯女士曾在国际性律师行及机构有十年以上的法律工作经验。彼亦为中国香港科技大学校董会成员、中国香港国际学校管理委员会委员,中国香港聋人福利促进会之执行委员会成员及为民政事务局公共事务论坛成员。高级管理人员。2003年8月5日担任升柏控股有限公司(原名称:升捷控股有限公司)执行董事。 |
||
6 | 应侯荣 | 非执行董事 | 1999-06-10 | 今 | 男 | 硕士 | 17.00万 | 应侯荣,自二零一零年十月起出任赛得利控股有限公司主席兼独立非执行董事。彼亦为赛得利控股有限公司执行委员会(「执行委员会」)主席及薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。应先生为顶峰资集团有限公司创办人兼董事总经理,该公司于一九九九年成立,为在大中华地区投资于增长及扩展资本交易的私人股赛得利控股有限公司。彼自一九九九年起出任在中国香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市的全球高端毛毯公司太平地毡国际有限公司非执行董事。彼自一九九九年起出任在美国纳斯达克交易所上市的中国零售电子商务公司麦考林有限公司的董事,并自二零一零年十月起出任该公司副主席,直至二零一一年五月停任该两职务。二零零八年至二零零九年,应先生兼任私人股赛得利控股有限公司北极投资有限公司董事总经理,负责管理北亚投资业务。一九九八年至一九九九年,彼于中国香港私人全球投资公司凯雷集团担任亚洲区董事总经理,负责管理中国及泰国的投资业务。彼亦曾分别于一九八四年至一九八六年以及一九八九年至一九九八年任职于美林公司,其最后担任的职务为投资银行总监。应先生现任数个非牟利组织董事,其中包括自二零零七年起任中国香港芭蕾舞团主席以及自二零零三年起先后任沃顿商学院毕业生执行委员会董事及名誉董事。彼自二零零二年至二零一一年任中国香港国际学校受托人,并于二零零六年至二零零九年任副主席。应先生于一九八九年取得沃顿商学院金融专业工商管理硕士学位及宾夕法尼亚大学国际研究专业文学硕士学位。彼于一九八四年毕业于麻省理工学院,取得电机工程专业理学学士学位。 |
||
7 | 龙至圣 | 首席财务总监,公司秘书 | 2016-12-31 | 今 | 男 | 本科 | -- | 龙至圣,自2011年8月,他担任公司财务总监,并从2011年3月至2011年8月是副首席财务官。从2009年6月至2011年3月,他担任集团财务总监。此前,他曾担任ASAT控股有限公司的财务总监和奇胜亚洲集团有限公司(施耐德电气的子公司)的财务经理。他拥有10年的专业经验,在毕马威会计师事务所从事审计,企业融资及管理顾问服务。他获伦敦英国的帝国学院的机械工程学士学位。他亦是城市专业学会之会员及英国特许公认会计师公会的资深会员。于2016年11月17日获委任为太平地毡国际有限公司公司秘书。 |
||
8 | Nicholas James Debnam | 独立非执行董事 | 2022-12-09 | 今 | 男 | 本科 | 8.90万 | Nicholas James Debnam先生,持有伦敦Imperial College物理学士学位及为英国特许会计师。彼曾在毕马威会计师事务所任职审计合伙人20年,由1997年直至2017年3月退休。彼于退休前除为审计合伙人外,亦为毕马威会计师事务所在亚洲零售及消费品业提供服务的部门主管。Debnam先生现为中国香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。Debnam先生在过去三年并没有于中国香港或海外任何上市的公众公司中担任董事职务。Nicholas James Debnam先生(‘Debnam先生’)为永安国际有限公司之独立非执行董事,由2018年4月3日起生效。于2022年12月9日获委任为太平地毡国际有限公司独立非执行董事。 |
||
9 | 唐子梁 | 非执行董事 | 2005-05-13 | 今 | 男 | 本科 | 15.00万 | 唐子梁:自一九九七年出任集团非执行董事;执行委员会及薪酬委员会成员彼为嘉道理父子有限公司之董事、中国香港飞机工程有限公司之独立非执行董事及中国香港多间公司之董事会成员。彼为特许工程师,并持有伦敦大学之工程学位。 |
||
10 | 毛家鑫 | 非执行董事 | 2023-12-15 | 今 | 男 | 本科 | -- | 毛家鑫先生,是嘉道理父子有限公司的行政人员。于二零一七年至二零二二年,彼于上海医药集团股份有限公司(「上海医药」)领导一个部门,其后担任常务总监负责上海医药的投资,彼开展了项目融资和投资管理的工作。毛先生担任多个慈善机构的董事会成员,其中包括中国香港犹太教国际学校。彼曾于耶鲁大学和国立中国台湾大学学习中文。彼拥有耶鲁大学学士学位。于2023年12月15日获委任为太平地毡国际有限公司非执行董事。 |
||
11 | 杨玉婵 | 常务总监-亚洲 | 2021-06-30 | 今 | 女 | -- | 杨玉婵女士于2021年6月30日获委任为太平地毡国际有限公司常务总监-亚洲。 |
|||
12 | 温敬贤 | 执行董事,行政总裁 | 2018-01-17 | 今 | 男 | 本科 | 888.10万 | 温敬贤,于二零零八年加入公司担任营运副总裁,并自二零一三年起晋升为首席营运总监。温敬贤先生在纺织和地毡界具有超过三十年的经验,加入公司前,温敬贤先生在美国Brintons Carpets Limited曾担任多个职位,包括全球营运董事及美国业务的行政总裁。温敬贤先生并持有英国伯明翰阿斯顿大学之理学学士学位。于二零一八年一月一日获委任太平地毡国际有限公司行政总裁。温敬贤先生(‘温敬贤先生’)获委任为太平地毡国际有限公司之执行董事,自二零一八年一月十七日起生效。 |
||
13 | 荣嘉信 | 独立非执行董事 | 2023-12-07 | 今 | 女 | 本科 | -- | 荣嘉信女士,现为南洋纱厂有限公司的投资顾问,负责该公司的投资及物业组合。在此之前,彼曾担任Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited(前身为Wells Fargo Asset Management(「WFAM」))亚太区区域客户负责人,并领导亚太区的销售和关系管理团队(日本除外)。在加入WFAM之前,彼曾担任富国银行的商业银行副总裁及高级经理。彼在资产管理和银行业拥有超过二十五年的经验。彼拥有哈佛大学经济学学士学位。荣女士还获得Chartered Financial Analyst (CFA)称号,并且是CFA Institute和中国香港特许金融分析师协会的会员。于2023年12月07日获委任为太平地毡国际有限公司独立非执行董事。于2024年03月14日获委任为南洋集团有限公司首席投资总监。 |
||
14 | 丹尼·葛林 | 独立非执行董事 | 2018-01-17 | 今 | 男 | 12.70万 | 丹尼·葛林先生,现为安利控股有限公司之董事总经理及执行董事。葛林先生于二零零二年加入安利并于二零零六年开始出任执行董事。加入安利前,葛林先生任职于美国纽约安盛咨询公司(现称埃森哲)之策略顾问;及后于纽约Sofaer Capital 为全球对冲基金之分析师。葛林先生亦兼任中国香港出口商会委员会委员以及青年总裁协会中国香港分会之执行委员会委员。葛林先生持有美国宾夕凡尼亚大学系统工程之荣誉学位。丹尼。葛林先生(‘葛林先生’)获委任为太平地毡国际有限公司独立非执行董事,自二零一八年一月十七日起生效。 |
|||
15 | Joel Frommann | 首席策略总监 | 2023-06-30 | 今 | 男 | -- | 贺尚恩先生于2023年6月30日获委任为太平地毡国际有限公司首席策略总监。 |