中国儒意(HK0136)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 柯利明 | 董事会主席,执行董事 | 2021-08-11 | 今 | 男 | 硕士 | 1322.60万 | 柯利明先生。现担任上海儒意影视制作有限公司的行政总裁以及Pumpkin Films Limited的行政总裁,曾经在对冲基金管理公司任高级分析师。他毕业于澳大利亚格里菲斯大学,于二零零五年获得风险管理学士学位,并于二零零六年获得货币银行学硕士学位。柯先生曾经以投资者及制作人身份带领及投资《你好李焕英》、《送你一朵小红花》、《动物世界》、《缝纫机乐队》、《致青春·原来你还在这里》、《致公司终将逝去的青春》、《老男孩—猛龙过江》等电影以及《老中医》、《老酒馆》、《爱情的边疆》、《北平无战事》、《琅琊榜》、《芈月传》、《咱们相爱吧》等电视剧。2021年8月11日担任中国儒意控股有限公司(原名称:恒腾网络集团有限公司)执行董事、董事会主席。 |
||
2 | 陈海权 | 独立非执行董事 | 2015-10-26 | 今 | 男 | 博士 | 1970年2月 | 30.00万 | 陈海权,男,1970年2月生,中国国籍,无永久境外居留权。1999年3月获日本大东文化大学经济学硕士学位,2003年3月获日本中央大学博士学位(综合政策)。2003年至今就职于暨南大学管理学院,任教师。曾任暨南大学管理学院商学系副教授,日本兵库县立大学经营学部交换教授,广东商业经济学会副会长、广州友谊集团独立董事、广州嘉诚国际物流独立董事、茂硕电源独立董事。现任暨南大学管理学院市场学系教授、博士生导师、广东亚太电子商务研究院院长、广东省现代物流研究院学术院长、中国市场学会副秘书长、广东省物流与供应链学会执行会长兼秘书长、恒腾网络集团有限公司独立非执行董事、广州市商贸控股投资集团外部董事,广东安捷供应链管理股份有限公司董事。 |
|
3 | 周承炎 | 独立非执行董事 | 2015-10-26 | 今 | 男 | 本科 | 30.40万 | 周承炎先生,中国恒大集团独立非执行董事及审核委员会主席,英国国籍,本科学历。周承炎先生拥有逾23年企业财务经验曾参与多个首次公开发售新股交易、中国企业重组及国内外合并交易等项目。周承炎先生过往曾任中国香港四大会计师行之一的合伙人,并为该行收购合并及企业咨询部门主管,现为中国香港会计师公会纪律委员会会员、政协第十三届济南市委员会委员。现任志道国际(控股)有限公司执行董事、优派能源发展集团有限公司独立非执行董事、京东方精电有限公司(原名为精电国际有限公司)、理文造纸有限公司、中国恒大集团及敏华控股有限公司独立非执行董事,所有该等公司均于中国香港联合交易所有限公司主板上市。周承炎先生于2012年4月辞任多元环球水务有限公司之独立非执行董事职务,该公司于纽约证券交易所上市。周承炎先生自2009年1月8日起任中国恒大集团独立非执行董事。周承炎先生已获委任为裕田中国发展有限公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,自二零一四年二月十二日起生效。周承炎先生已获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司独立非执行董事,于2015年3月27日下午四时正要约结束后生效。于二零一五年五月十五日获委任为中国源畅光电能源控股有限公司董事。周承炎先生已获委任为中国儒意控股有限公司独立非执行董事,自二零一五年十月二十六日起生效。于2016年8月5日获委任为普达特科技有限公司(原名称:IDG能源投资有限公司)独立非执行董事。于2017年3月27日获委任为亚洲富思集团控股有限公司(原名称:亚洲杂货有限公司)独立非执行董事。周承炎先生已获委任为OSL集团有限公司(原名称:BC科技集团有限公司)独立非执行董事,自二零一八年四月十六日起生效。 |
||
4 | 聂志新 | 独立非执行董事 | 2015-10-26 | 今 | 男 | 30.00万 | 聂志新先生,现为广东省河南商会常务副会长、广州市天河路商会副会长、广州市连锁经营协会副会长及广州市葛来娣时装有限公司总经理。一九九零年,聂志新先生在广州创办‘GLADITH ·葛来娣’时装品牌,如今葛来娣已成为国内知名女装品牌之一。聂志新先生已获委任为中国儒意控股有限公司独立非执行董事,自二零一五年十月二十六日起生效。 |
|||
5 | 方家俊 | 公司秘书 | 2015-10-26 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 方家俊,是公司的副总裁兼公司秘书。方先生现为中国香港律师会会员及自2001年起为中国香港合资格执业律师。方先生于2009年6月加入公司,负责国际资本集资的战略规划及执行工作,并与赖先生共同负责监管投资者关系部门。在加入公司之前,方先生曾担任苏格兰皇家银行(前称荷兰银行ABNAMROBankN.V。)投资银行业务董事,专注合并及收购以及权益股本市场集资,以及盛德律师事务所(一家位于中国香港的环球律师事务所)及欧华律师事务所(一家位于中国香港的国际律师事务所)的律师。方先生于1997年及1998年在中国香港大学分别取得法律学士学位及法律专业证书。方先生亦于2000年取得伦敦大学伦敦政治经济学院银行及金融法法律硕士学位。方家俊先生已获委任为中国恒大新能源汽车集团有限公司公司秘书,于2015年3月27日下午四时正要约结束后生效。方家俊先生已获委任为中国儒意控股有限公司公司秘书,于完成后自二零一五年十月二十六日起生效。于2020年9月23日获委任为恒大物业集团有限公司公司秘书。 |
||
6 | 张强 | 执行董事 | 2021-12-14 | 今 | 男 | 硕士 | 1964年4月 | 606.80万 | 张强先生,1964年4月生,北京大学文学学士,北京电影学院电影美学硕士,现任北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会独立董事,中国儒意控股有限公司董事、首席内容官。曾经担任北京紫禁城影业公司总经理、董事长,北京电视台副总编,中国电影股份有限公司副总经理,阿里巴巴影业公司CEO,北京儒意欣欣影业投资有限公司艺术总监。 |
|
7 | 施卓敏 | 独立非执行董事 | 2016-09-23 | 今 | 博士 | 30.00万 | 施卓敏教授,为中山大学管理学博士及日本一桥大学博士后。施教授曾在中国香港中文大学和美国哈佛商学院学习和进修,并出访过美国、日本、德国、巴西、中国香港等国家和地区进行学术交流,为来华学习的欧美留学生和日本留学生开设《Marketing Practicein China》、《Chinese Luxury Consumption》等专题讲座。施教授目前的研究领域主要为消费行为与心理、跨文化消费行为比较研究及国际市场营销。施教授现任中山大学管理学院教授及博士生导师,亦兼任广东省省情调查与对策咨询专家及《营销科学学报》、《南开管理评论》、《中山大学学报》审稿专家。施教授2016年9月23日获委任为中国儒意控股有限公司(原名称:恒腾网络集团有限公司)独立非执行董事。 |
|||
8 | 杨明 | 非执行董事 | 2023-06-28 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 杨明先生,于2023年6月28日委任为中国儒意控股有限公司非执行董事,于二零零六年七月加入腾讯控股有限公司(‘腾讯’),先后负责多个腾讯重点业务,曾带领《英雄联盟》游戏快速成长为全民电竞游戏,并带领《地下城与勇士创新世纪》游戏团队取得业务突破,现任腾讯互动娱乐事业群国内发行线负责人。杨先生于武汉大学获得管理学硕士学位。于2023年8月30日获委任为创梦天地科技控股有限公司非执行董事。 |