大同机械(HK0118)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 林国明 | 独立非执行董事 | 2022-11-24 | 今 | 男 | 硕士 | 10.00万 | 林国明先生,持有中国香港理工大学电子商贸理学硕士学位。彼为中国香港会计师公会会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。彼拥有逾三十年在不同行业的财务、经营及管理经验。彼目前为一间从事塑胶及化工原料产品贸易和自家品牌个人护理产品公司,雅各臣(中国香港)有限公司之董事总经理,该公司为建联集团有限公司(其股份于联交所主板上市(股份代号385))之附属公司。于2022年11月24日获委任为大同机械企业有限公司独立非执行董事。 |
||
2 | 邓愚 | 执行董事,行政总裁 | 2011-03-18 | 今 | 男 | 本科 | 270.50万 | 邓愚先生,于二零一三年七月一日起获委任为大同机械企业有限公司的行政总裁。大同机械企业有限公司的执行董事。他是董事会主席兼执行董事邓焘先生的儿子,彼于二零零六年加入集团,现时是公司一间从事注塑制品及加工业务的附属公司的董事总经理,负责该公司的整体策划及管理;此外,他亦是集团旗下其中两间附属公司的董事。在加入集团前,彼于二零零一年至二零零六年期间,曾任职于中国香港上海汇丰银行的工商金融部及于加拿大皇家银行任职投资顾问。邓先生毕业于加拿大西安大略大学,持有经济学学士学位及财务策划文凭。 |
||
3 | 杨淑芬 | 独立非执行董事 | 2004-06-18 | 今 | 女 | 硕士 | 16.80万 | 杨淑芬女士,大同机械企业有限公司独立非执行董事,于财务范畴拥有30年以上经验,并持有工商管理硕士学位。彼为美国注册会计师协会会员及英国特许秘书及行政人员公会会士。在过去23年,杨女士曾任多家私人集团公司之财务总监及财务经理。彼于二零零四年六月获委任为大同机械企业有限公司独立非执行董事。 |
||
4 | 邓焘 | 董事会主席,执行董事 | 1997-09-01 | 今 | 男 | 197.20万 | 邓焘先生,男,大同机械企业有限公司主席兼执行董事,自大同机械企业有限公司于一九八八年上市以来一直为董事会服务。彼于一九九七年九月获委任为深圳浩宁达仪表股份有限公司主席及执行董事,邓先生负责制定集团整体策略及审核重大投资。邓先生具44年以上于中国香港及中国从事制造及贸易业务之经验。邓先生为邓愚先生(大同机械企业有限公司执行董事)之父亲。邓先生为若干集团的成员公司及根据证券及期货条例第XV部涵义与大同机械企业有限公司主要股东有关的公司的董事。邓先生现为深圳浩宁达仪表股份有限公司的董事,该公司是大同机械企业有限公司的联营公司,其股份于二零一零年二月九日开始在深圳证券交易所上市买卖。 |
|||
5 | 李伟业 | 独立非执行董事 | 2022-11-24 | 今 | 男 | 本科 | 10.00万 | 李伟业先生,于二零零一年加入集团。李先生担任公司附属公司万迅电脑软件(深圳)有限公司之总经理。李先生负责该附属公司之日常运作及一般行政管理。彼亦掌管销售及市场推广业务,领导附属公司争取资讯解决方案项目。李伟业先生为集团董事会主席及行政总裁李信汉先生之儿子。于2022年11月24日获委任为大同机械企业有限公司独立非执行董事。 |
||
6 | 王励瑭 | 公司秘书 | 2021-08-01 | 今 | 女 | 硕士 | -- | 王励瑭女士持有企业管治硕士学位及会计学荣誉工商管理学士学位,彼为中国香港公司治理公会(前称中国香港特许秘书公会)及英国特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员公会)会士。王女士于企业秘书领域拥有逾七年经验。于2021年8月1日获委任为大同机械企业有限公司公司秘书。 |
||
7 | 简卫华 | 非执行董事 | 1998-05-22 | 今 | 男 | 10.00万 | 简卫华先生,大同机械企业有限公司非执行董事,现为绰余饮食顾问有限公司董事总经理,具36年管理酒楼业务经验.简先生持有高级会计文凭.彼于一九九八年五月获委任为大同机械企业有限公司非执行董事.简先生为罗洁芳女士(大同机械企业有限公司主要股东之一)之儿子.简先生为若干与大同机械企业有限公司主要股东有关的公司的董事. |