兴利集团(HK0114)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 王秀玲 | 独立非执行董事 | 2023-09-19 | 今 | 女 | 硕士 | 19.20万 | 王秀玲,FCPA,王秀玲女士自2000年起至2019年退休前,在中国香港担任毕马威会计师事务所审计合伙人长达19年。于退休前,彼专注交通及消费市场领域,并领导毕马威中国香港的交通行业。王女士是中国香港会计师公会的资深会员。彼持有英国赫瑞瓦特大学工商管理硕士学位及中国香港理工大学会计学专业文凭。于2023年9月19日委任为兴利集团有限公司独立非执行董事。 |
||
2 | 叶文俊 | 独立非执行董事 | 2005-10-05 | 今 | 男 | 硕士 | 36.00万 | 叶文俊,于二零零五年十月五日被委任为兴利集团有限公司独立非执行董事.于二零零四年九月三十日至二零零八年八月十六日期间,叶先生为太平洋恩利国际控股有限公司(「太平洋恩利」)之独立非执行董事,该公司于联交所上市,彼现为太平洋恩利之企划发展部主管.彼广泛之管理及营运经验包括商业顾问服务、企业管理、市场推广、制造及分销.叶先生曾为太平地毡国际有限公司之董事总经理.叶先生获美国加州柏克莱大学颁发工业工程理学士学位及美国宾夕凡尼亚大学之Wharton School颁发工商管理硕士学位. |
||
3 | 黎智健 | 公司秘书 | 2023-09-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 黎智健先生,于2023年9月1日委任为兴利集团有限公司公司秘书,持有哥伦比亚大学运筹学理学士学位及中国香港科技大学工商管理硕士学位。彼为中国香港会计师公会会员。黎智健先生拥有广泛的财务报告、审计及内部监控经验,自二零一八年担任集团财务总监一职。在加入集团之前,黎智健先生分别于一间国际会计师事务所任职六年及一间上市公司任职四年。 |
||
4 | 张曾基 | 执行董事 | 1992-08-25 | 今 | 男 | 博士 | 620.40万 | 张曾基博士,张桐森先生之儿子,自一九九二年起担任董事总经理及自二零零八年七月四日起调任为兴利集团有限公司主席.张博士过往之社会公职包括市政局议员、广播局成员、中国香港理工大学管理局成员及职业安全及健康局副主席等.张博士现时为中国人民政治协商会议上海市委员会委员,并为上海交通大学之荣誉校董及顾问教授,复旦大学之校董及上海宋庆玲基金会之理事.张博士于一九七五年加入本集团,现亦为兴利集团有限公司各主要附属公司之董事. |
||
5 | DORFMAN Robert David | 董事会主席,执行董事 | 2014-04-01 | 今 | 男 | 618.20万 | DORFMAN Robert David,Gershon Dorfman先生之兄长,于一九八三年加入本集团,自一九九二年起任执行董事.Dorfman先生曾任中国香港总商会北美区委员会主席,自一九九九年至二零零九年担任展望2047协会主席.Dorfman先生为「世界总裁协会」二零一一╱二零一二年度之理事会主席.此外,彼亦为中国香港岭南大学顾问委员会委员.Dorfman先生现为本集团副主席及本集团主要附属公司之董事.于二零一四年四月一日起委任为兴利集团有限公司之董事会主席。 |
|||
6 | 岑锦雄 | 财务总监 | 1999-01-01 | 今 | 男 | 硕士 | 214.60万 | 岑锦雄先生,于一九九四年加入集团担任会计经理,并于一九九六年辞任。彼于一九九九年再度加入集团担任财务总监一职及自二零零八年七月四日起被委任为兴利集团有限公司之公司秘书。岑先生持有英国华威大学工商管理硕士学位及为中国香港会计师公会、新西兰特许会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼拥有逾20年审计、会计及财务管理经验。岑先生于过去三年,并无担任其他上市公司的任何董事职位。由二零一五年七月一日起,兴利集团有限公司之公司秘书岑锦雄先生(‘岑先生’)将被委任为兴利集团有限公司之执行董事、董事总经理、薪酬委员会成员及授权代表。 |
||
7 | 李大壮 | 独立非执行董事 | 2005-06-16 | 今 | 男 | 36.00万 | 李大壮先生,银紫荆星章、法国国家功绩荣誉勋章、太平绅士。李先生现任中国铝业股份有限公司独立非执行董事。李先生是新大中国际(集团)有限公司以及中国概念(咨询顾问)有限公司的执行主席。李先生自1993年以来曾被选为第8届、9届、10届和11届中国人民政治协商会议全国委员会委员,于2007年至2013年,李先生担任中国香港特别行政区政府财务汇报检讨委员团召集人兼成员。李先生目前还是约旦哈希姆王国驻中国香港特别行政区名誉领事,港台经济文化合作协进会主席,中国香港特别行政区政府策略发展委员会委员,中华海外联谊会常务理事,中国香港总商会理事。李先生目前还担任中国香港上市公司兴利集团有限公司(Herald Holdings Limited)独立非执行董事、海港企业有限公司独立非执行董事。 |
|||
8 | 黎文斌 | 执行董事,董事总经理 | 2023-09-01 | 今 | 男 | 本科 | 115.90万 | 黎文斌,持有中国香港中文大学工商管理学士学位及为中国香港会计师公会会员。黎先生对财务汇报、核数及内部监控有丰富经验并自二零一五年起出任公司及其附属公司〈‘集团’〉的财务总监。于加入集团之前,黎先生曾于一间国际会计师事务所工作超过九年。于2017年11月1日获委任为兴利集团有限公司公司秘书。于2023年9月1日委任为兴利集团有限公司执行董事、董事总经理。 |
||
9 | 吴梓坚 | 独立非执行董事 | 2010-02-01 | 今 | 男 | 硕士 | 36.00万 | 吴梓坚先生,于二零一零年二月一日被委任为兴利集团有限公司独立非执行董事.吴先生持有雪梨麦觉理大学之商业硕士学位,并为澳洲特许会计师及特许秘书公会会员.于一九六九年七月至一九七七年四月,吴先生于罗兵咸永道会计师事务所任职.自罗兵咸永道会计师事务所离任后,吴先生一直为一间中国香港会计师事务所之董事总经理.由二零零零年六月二十八日至二零零四年九月二十七日期间,吴先生为超越集团有限公司(前称鹰驰实业有限公司)之独立非执行董事,该公司于联交所上市,并由二零零四年九月二十八日至二零零七年十月十六日期间,吴先生调任为超越集团有限公司之非执行董事.吴先生亦于二零零五年十一月十五日至二零零八年十二月三十一日期间,任职中国国际航空股份有限公司之合资格会计师.吴梓坚先生已获委任为新源万恒控股有限公司(原名为百灵达国际控股有限公司)之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员,自二零一三年十二月二十日起生效。2004年4月28日担任国际商业结算控股有限公司非执行董事。 |