迪生创建(HK0113)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 艾志思 | 独立非执行董事 | 2004-06-01 | 今 | 男 | 22.50万 | 艾志思先生,于二零零四年六月获委任为独立非执行董事.拥有超逾三十四年为各行业客户审计之经验,尤擅长于银行及金融业务及债务与企业重组.艾先生为英格兰及韦尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会资深会士,于一九九五年曾出任中国香港会计师公会会长.艾先生于一九六七年加入伦敦一间国际知名之会计师事务所,于一九七五年转往该行之中国香港办事处,并于一九七八年成为合伙人,直至二零零二年退休为止. |
|||
2 | 陈汉松 | 执行董事 | 2011-09-01 | 今 | 男 | 506.20万 | 陈汉松先生,于一九八三年加入集团为高级会计师。彼于二零零二年获委任为财务总监及于二零一一年九月获委任为执行董事。陈先生负责集团之财务及管理汇报、库务管理及税务法规监察之职责。彼为中国香港会计师公会资深会士。陈先生在加入集团前,曾在中国香港一间国际审计事务所拥有丰富审核经验。 |
|||
3 | 潘迪生 | 执行主席,执行董事 | 1992-02-01 | 今 | 男 | 1687.30万 | 潘迪生先生,为集团之创办人及主要股东。潘先生于一九八零年成立迪生集团业务、于一九九一年十一月获委任为公司之执行董事,并自一九九二年二月起为集团执行主席。潘先生领导董事局并确保董事局能成功地及有效地履行其责任。潘先生与根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)于公司拥有须具报权益之Dickson Investment Holding(PTC)Corporation 之关系,谨载述于本报告书之「董事权益」及「主要股东及其他人士权益」两节内。 |
|||
4 | 潘冠达 | 执行董事,总经理,首席营运官 | 2018-12-14 | 今 | 男 | 本科 | 769.90万 | 潘冠达先生,于二零一六年十月加入迪生创建(国际)有限公司担任总经理。彼之职责包括在中国香港开展集团之电子商务业务,并与投资团队紧密合作,推动成功之投资及变现。彼更与领导团队紧密合作,以发展一个结合实体与数码零售之新零售概念。在加入集团之前,潘冠达先生曾在高盛(亚洲)有限责任公司之投资银行部工作,为中国香港消费及零售、科技、媒体及电讯团队之成员,专注于中国互联网部。潘冠达先生持有剑桥大学经济文学学士学位。潘冠达先生亦为Harvey Nicholsand Company Limited(‘HN&CL’)之执行董事及S.T.DupontS.A.(‘STDSA’)(其股份于法国巴黎之泛欧交易所上市)之监事局副主席(HN&CL及STDSA皆为公司之关联公司)。由二零一八年十二月十四日起获委任为迪生创建(国际)有限公司之执行董事。于2022年9月1日获委任为迪生创建(国际)有限公司首席营运官。 |
||
5 | 冯愉敏 | 独立非执行董事 | 2019-08-01 | 今 | 男 | 本科 | 22.50万 | 冯愉敏先生,毕业于Tufts University。彼为南湾投资顾问有限公司(‘南湾投资顾问’)之主席及合伙人。在加入南湾投资顾问之前,冯先生于二零零一年至二零一五年期间曾在摩根大通工作,担任亚洲私人银行之董事总经理及主席之职务。彼于二零一三年至二零一七年期间为中国香港金融发展局成员。冯先生亦为上海商业银行有限公司之独立非执行董事及港怡医院咨询委员会成员。于2019年8月1日获委任为迪生创建(国际)有限公司独立非执行董事。 |
||
6 | 刘汝熹 | 执行董事 | 2008-01-02 | 今 | 男 | 616.10万 | 刘汝熹先生,于一九九零年六月加入本集团,并于二零零八年一月获委任为执行董事。刘先生于中国香港接受教育,起始之职业为新闻工作者,其后于加入本集团前,在一间于亚洲地区分销名贵商品之法国公司工作。彼现负责本集团在中国台湾之钟表及珠宝业务。 |
|||
7 | 柯淑英 | 公司秘书 | 2012-03-31 | 今 | -- | 柯淑英为迪生创建之公司秘书。 |
||||
8 | 马清源 | 独立非执行董事 | 2004-09-01 | 今 | 男 | 本科 | 22.50万 | 马清源先生,于宾夕法尼亚大学及芝加哥大学取得大学学位。马先生于一九七零年代分别于纽约、中国香港及新加坡之美国大通银行集团担任高级行政职务。马先生于一九八零年加入卜蜂集团公司(‘卜蜂集团’),于一九九八年退休时为卜蜂集团之行政总裁。马先生现为迪生创建(国际)有限公司(其股份在联交所上市(股份代号:113))之独立非执行董事,于二零零四年九月获委任。于二零一八年五月十五日获委任为万成集团股份有限公司独立非执行董事。 |
||
9 | 林诗韵 | 独立非执行董事 | 2023-06-15 | 今 | 女 | 硕士 | -- | 林诗韵女士,主要职务苏富比亚洲及苏富比钻石–主席;美高梅中国控股有限公司–独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名及企业管治委员会成员中国香港恒生大学–校董会成员恒生商学书院–校董过往主要职务苏富比–担任不同职位,包括私人客户部门主管(1991–2005)资格亚洲艺术研究生文凭–伦敦大学苏富比亚洲及非洲研究学院货币经济学学士学位–伦敦政治经济学院。于2022年7月1日获委任为恒生银行有限公司独立非执行董事。于2023年6月15日获委任为迪生创建(国际)有限公司独立非执行董事。 |