天成国际(HK0109)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 刘斌 | 执行董事 | 2021-04-14 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 刘斌先生,于2021年4月14日获委任为天成国际集团控股有限公司执行董事。于二零零四年毕业于北京大学并获得化学学士学位,并于二零零七年获得北京大学环境科学硕士学位。彼于财务及企业管理方面积逾12年经验。刘先生目前(i)自二零一七年四月起为江苏顺风光电科技有限公司副总裁;(ii)自二零一六年十一月起为无锡尚德太阳能电力有限公司董事;及(iii)自二零一七年八月起为晶能光电有限公司董事。刘先生于二零零七年七月至二零一六年三月在国家开发银行江西分行任职。 |
||
2 | 周安达源 | 董事会主席,执行董事 | 2021-09-23 | 今 | 男 | 本科 | 30.00万 | 周安达源先生,于二零零九年二月五日获委任为锦胜集团(控股)有限公司独立非执行董事。彼毕业于厦门大学,主修中国语文及文学。周先生现为中海重工集团有限公司(前称和成国际集团有限公司)之董事局主席,亦为天成国际集团控股有限公司(前称荣德丰控股有限公司)之独立非执行执事,并于二零一零年十二月十七日获委任为乐游科技控股有限公司之独立非执行董事,上述公司均为联交所主板上市公司。于二零零三年六月五日至二零零九年八月二十日期间,周先生曾任联交所创业板上市公司皓文控股有限公司(前称中远威生物制药有限公司)之独立非执行董事,而于二零零八年十二月一日至二零一零年九月二十七日期间,彼曾任联交所主板上市公司国锐生活有限公司(原名称:国锐地产有限公司)(原名建懋国际有限公司)之独立非执行董事。彼目前出任润海集团(中国香港)有限公司总裁。彼为中国全国政协委员及中国香港福建社团联会副主席。于二零一零年七月一日,周先生获中国香港特区政府颁发铜紫荆星章。周安达源先生,于二零一四年一月十四日获委任为力高地产集团有限公司独立非执行董事。周先生于二零一四年三月十八日获委任为强泰环保控股有限公司的执行董事兼主席,主要负责集团的业务发展及策略制订。周先生于二零零二年十二月加入集团担任恒发水务发展的董事。周先生为强泰环保控股有限公司的控股股东之一。周安达源先生不再担任中海重工集团有限公司主席,并调任为非执行董事及获委任为荣誉主席,自二零一五年六月二十三日起生效。于2017年9月19日获委任为杭品生活科技股份有限公司(原名为华隆金控有限公司)独立非执行董事。周安达源先生,于2017年1月11日获委任为翔辉矿业股份有限公司的独立非执行董事。于2020年6月26日委任为美亨实业控股有限公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。于2021年4月23日获委任为北控水务集团有限公司独立非执行董事。于2021年9月23日由天成国际集团控股有限公司独立非执行董事调任为执行董事(‘调任’)并获委任为董事会主席。于2023年9月15日委任为北控水务集团有限公司审核委员会成员。 |
||
3 | 陈子明 | 财务总监 | 2011-06-30 | 今 | 男 | 本科 | -- | 陈子明先生(「陈先生」),天成国际集团控股有限公司财务总监及公司秘书,负责天成国际集团控股有限公司策略投资及财务管理。陈先生于澳洲国立大学毕业,持有商科(主修会计)学士学位。陈先生为澳洲会计师公会会员,并于业务顾问、会计及核数方面拥有逾20年经验。陈先生曾于一间国际会计师行任职高级经理。陈子明先生获委任为荣晖国际集团有限公司独立非执行董事,由二零一五年五月二十二日起生效。于2016年11月11日获委任为金威医疗集团有限公司非执行董事。二零一六年十一月二十五日陈子明先生获委任为宏基集团控股有限公司执行董事。于二零一八年七月二十三日调任为金威医疗集团有限公司执行董事。陈子明于二零一八年九月二十六日获委任为创辉珠宝集团控股有限公司独立非执行董事。 |
||
4 | 陈实 | 执行董事,行政总裁 | 2019-07-10 | 今 | 男 | 博士 | -- | 陈实先生,拥有逾23年的工作经验。陈先生于一九八二年八月及一九八五年七月分别在武汉大学取得经济学学士学位及硕士学位。彼于一九八九年七月在中国社会科学院研究生院取得经济学博士学位。陈先生于一九八九年七月至一九九四年十一月担任海南省人民政府社会经济发展研究中心政策处副主任,其后晋升为主任。彼于一九九四年十二月至一九九八年二月担任一洲集团有限公司副总经理。彼于一九九八年三月至二零零一年十二月担任荣泽印染实业有限公司副总经理。彼于二零零二年一月至二零一三年二月担任中国香港康瑞投资有限公司总裁。彼自二零一二年二月起为亚布力阳光度假村(控股)有限公司(一间于加拿大多伦多创业交易所上市的公司)董事及自二零一二年十一月起为阳光博大金融控股有限公司董事。于2017年8月1日获委任为顺风国际清洁能源有限公司执行董事。于2019年7月10日获委任为天成国际集团控股有限公司执行董事兼行政总裁。于2024年04月10日获委任为美瑞健康国际产业集团有限公司独立非执行董事。 |
||
5 | 关山 | 公司秘书 | 2017-05-31 | 今 | 女 | 本科 | 2015年6月29日 | -- | 关山女士(‘关女士’)为中国中石控股有限公司的公司秘书,由二零一四年十月十六日起生效。关女士,拥有中国香港理工大学会计学士学位,为英国特许公认会计师公会之资深会员。关女士拥有超过20年在上市公司的会计和金融领域经验。彼已获委任为远东控股国际有限公司独立非执行董事及远东控股国际有限公司审核委员会成员,自二零一四年十二月一日起生效。为天成国际集团控股有限公司独立非执行董事,于2015年6月29日生效。于2016年4月1日获委任为中国中石控股有限公司执行董事。 |
|
6 | 黄学斌 | 独立非执行董事 | 2017-05-31 | 今 | 男 | 本科 | 1979年3月 | 30.00万 | 黄学斌(Wong Hok Bun Mario)先生,出生于1979年3月,中国香港大学经济金融学学士,特许金融分析师(CFA),中国香港会计师工会资深会员(FCPA)及澳大利亚矿业与冶金学会会员(MAusIMM),拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。2008年9月至2018年8月,曾任紫金矿业集团股份有限公司财务部副经理,蒙特瑞科金属股份有限公司财务总监,中科矿业集团有限公司财务总监,荣晖国际集团有限公司首席财务官及公司秘书等职;2017年5月至2022年6月,任天成国际集团控股有限公司非独立执行董事;2018年8月至2023年6月,任金川集团国际资源有限公司(02362.HK)首席财务官、公司秘书及授权代表。2023年7月至今,任赤峰黄金财务总监;2023年9月至今,任赤峰黄金副总裁。 |