美丽华酒店(HK0071)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 杨秉梁 | 独立非执行董事 | 2012-12-06 | 今 | 男 | 5.00万 | 杨秉梁先生,于二零零零年获委任为美丽华酒店企业有限公司董事及于二零一二年十二月调任为独立非执行董事。杨先生在地产发展、酒店经营及珠宝首饰行业经验丰富。杨先生亦为景福集团有限公司﹝「景福」﹞董事及主席、及新世界发展有限公司之独立非执行董事。于2021年5月28日获委任为中国澳门博彩控股有限公司独立非执行董事。 |
|||
2 | 何伟昌 | 资讯科技及系统管理总监 | 2012-12-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 何伟昌先生,于二零一二年十二月加入集团出任资讯科技及系统管理总监。何先生持有中国香港大学计算机工程学士及工商管理硕士学位。何先生在资讯科技业拥有超过二十年经验,曾在多间全球性及本地的资讯科技公司担任领导层角色,在技术及管理方面具有丰富经验,对于项目管理和变更管理尤为熟悉。彼在负责资讯科技的策略和运作,及与业务部门合作提供网上客户服务和支援方面亦经验丰富。在加入集团之前,何先生任职贸易通电子贸易有限公司,出任资讯总监。 |
||
3 | 冼雅恩 | 独立非执行董事 | 2023-06-26 | 今 | 男 | 18.10万 | 冼雅恩先生,万雅珠宝有限公司之董事总经理。澳洲会计师公会会员。澳洲新南韦尔斯最高法院,英格兰及韦尔斯最高法院及中国香港高等法院之律师。中国香港贸易发展局珠宝业咨询委员会主席及中国香港国际珠宝展筹备委员会委员。中国香港钟表业总会永远名誉会董。中国香港珠宝玉石厂商会之理事会副会长。中国香港珠宝制造业厂商会之理事会理事。于二零零六年获委任为景福集团有限公司之董事,并于二零一二年六月二十九日获重新任命为景福集团有限公司之独立非执行董事。于2023年6月26日委任为美丽华酒店企业有限公司独立非执行董事。于2024年06月12日获委任为东方表行集团有限公司独立非执行董事。 |
|||
4 | 林高演 | 执行董事 | 1993-08-05 | 今 | 男 | 本科 | 5.00万 | 林高演先生,自一九八八年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自一九九三年出任副主席。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会及提名委员会之成员。林先生持有中国香港大学理学士学位,具有超过45年银行及物业发展经验。林先生亦为中国香港小轮(集团)有限公司主席、恒基兆业地产有限公司(‘恒地’)副主席、中国香港中华煤气有限公司之非执行董事及美丽华酒店企业有限公司之执行董事,而该等公司均为上市公司。彼为中国香港大学教研发展基金副主席及复旦大学教育发展基金会董事。林先生于二零零八年获中国香港大学颁授名誉大学院士衔。彼为中国香港运输物流学会资深会员及中国香港董事学会资深会员。根据证券及期货条例,Rimmer (Cayman) Limited、Riddick (Cayman) Limited、Hopkins (Cayman) Limited、恒基兆业有限公司、恒地、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司须予披露之股份权益,而林先生为该等公司之董事。 |
||
5 | 李劲雄 | 集团采购助理总监 | 2016-11-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 李劲雄先生于2016年11月加入美丽华酒店企业有限公司出任集团采购助理总监。李先生于英国兰卡斯特大学取得物流及供应链管理硕士学位,并在大中华地区拥有近30年采购、物流及供应链管理职位,有关机构业务函盖包装工业、食品生产、速食餐饮及零售等多个范畴。 |
||
6 | 欧肇基 | 独立非执行董事 | 2020-12-01 | 今 | 男 | 5.00万 | 欧肇基先生,自2010年出任管理人之主席兼非执行董事。欧先生于2005年12月至2011年6月期间担任恒基兆业地产有限公司(「恒基地产」)之执行董事及首席财务总监,自2011年7月起退任首席财务总监一职,调任为恒基地产之非执行董事;并于2012年12月调任为恒基地产之独立非执行董事,直至2015年6月退任为止。欧先生自2018年12月起再度担任恒基地产独立非执行董事。欧先生曾担任九龙仓集团有限公司之独立非执行董事直至2017年11月23日。欧先生现时为恒基兆业发展有限公司及九龙仓置业地产投资有限公司之独立非执行董事,以及中国香港小轮(集团)有限公司及美丽华酒店企业有限公司之非执行董事,该等公司之股份均于中国香港联合交易所有限公司主板上市。 欧先生为一位资深银行家,曾于1993年10月至1998年3月期间担任恒生银行有限公司之行政总裁,其后亦于1998年9月至2002年4月在新加坡之华侨银行有限公司任职行政总裁。彼曾为多间主要公司之非执行董事,包括中国香港上海汇丰银行有限公司、中国香港铁路有限公司及恒隆集团有限公司。欧先生曾接受专业会计训练,为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。于2012年10月22日担任九龙仓集团有限公司审核委员会委员。于2020年12月1日获委任为美丽华酒店企业有限公司独立非执行董事。 |
|||
7 | 李家诚 | 董事会主席,执行董事,行政总裁 | 2014-06-12 | 今 | 男 | 博士 | 10.00万 | 李家诚先生,为中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会委员,并曾为广西壮族自治区第十届委员会委员及佛山市第十届委员会委员,自一九九三年出任恒基兆业发展有限公司执行董事及自二零零五年出任副主席,曾在加拿大接受教育。李先生为恒基兆业有限公司(‘恒兆’)之副主席。彼亦为恒基兆业地产有限公司(‘恒地’)副主席、美丽华酒店企业有限公司(‘美丽华’)执行董事及行政总裁,以及中国香港中华煤气有限公司之非执行董事,而该等公司均为上市公司。彼将于二零一四年六月十二日调任为美丽华主席兼行政总裁。根据证券及期货条例,恒兆、恒地、Kingslee S.A.、宾胜置业有限公司、敏胜置业有限公司、踞威置业有限公司及Gainwise Investment Limited持有恒基兆业发展有限公司之须予披露之股份权益,而李先生为该等公司之董事。李先生为李兆基博士之儿子及李家杰先生之胞弟。现为恒基兆业发展有限公司副主席的李家将获委任为恒基兆业发展有限公司提名委员会之主席及薪酬委员会之成员。诚先生,由二零一五年七月一日起,将调任为恒基兆业发展有限公司主席兼董事总经理。于2019年5月28日担任中国香港中华煤气有限公司联席主席。于2019年5月28日担任恒基兆业地产有限公司联席主席,联席总经理。 |
||
8 | 孙月苓 | 稽核、风险管理及企业服务助理总监 | 2020-12-31 | 今 | 女 | 本科 | -- | 孙月苓小姐,于2011年2月加入美丽华酒店企业有限公司,并于2020年10月晋升为稽核、风险管理及企业服务助理总监一职。孙小姐持有中国香港科技大学工商管理学士会计及经济学位、International Certificate in Enterprises Risk Management及为中国香港会计师公会之注册会计师。孙小姐拥有多年之稽核及风险管理专业经验。在加入美丽华酒店企业有限公司之前,孙小姐曾于马施云联系有限公司任职。 |
||
9 | 梁嘉媚 | 署理集团人力资源及行政总监 | 2020-12-31 | 今 | 女 | -- | 梁嘉媚女士,梁小姐于2006年5月加入美丽华酒店企业有限公司出任美丽华旅游人力资源及行政总监,现担任署理集团人力资源及行政总监。梁小姐为中国香港人力资源管理学会会员,在大中华地区拥有近31年人力资源及行政管理的丰富经验,主要职责是负责监督人力资源管理、培训与发展以及一般行政工作。在加入集团之前,梁小姐曾于著名机构担任管理职位,有关机构业务涵盖旅游、酒店、证券及零售等多个范畴。 |
|||
10 | 吴剑汶 | 物业资产管理业务总监 | 2012-11-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 吴剑汶先生,于二零一二年十一月加入集团出任物业资产管理业务总监。吴先生乃中国香港注册专业测量师及认可人士,持有中国香港理工大学工商管理(金融服务)硕士学位,亦为英国特许仲裁师协会会员、中国香港上诉裁判庭(楼宇)的裁判委员会成员及中国香港绿建筑协会注册BEAM专业会员。吴先生在地产及建筑业拥有逾二十年经验,善于资产管理及效益提升,曾负责多项大型翻新工程及增值项目,包括住宅及商业楼宇。在加入集团之前,吴先生任职领汇管理有限公司,出任项目工程及策划部总经理。 |
||
11 | 胡经昌 | 独立非执行董事 | 2005-01-17 | 今 | 男 | 本科 | 35.00万 | 胡经昌太平绅士,自二零零五年出任恒基兆业发展有限公司之独立非执行董事。彼亦为恒基兆业发展有限公司薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。胡先生乃中国香港中华总商会永远荣誉会长、金银业贸易场永远名誉会长及中国香港证券业协会有限公司永远名誉会长。彼现为利昌金铺有限公司之常务董事。彼亦为有利集团有限公司、恒基兆业地产有限公司(‘恒地’)、中国香港小轮(集团)有限公司及美丽华酒店企业有限公司之独立非执行董事,而该等公司均为上市公司。胡先生曾担任上市公司鼎亿集团投资有限公司(原名为“其士泛亚控股有限公司”)之独立非执行董事直至二零一一年十月二十七日。 |
||
12 | 郑国基 | 风险管理及企业服务总监 | 2016-03-01 | 今 | 男 | 本科 | -- | 郑国基先生,于二零一二年十一月加入集团出任内部稽核总监。郑先生持有中国香港大学金融系学士学位及深圳大学商业法文凭。郑先生乃资深稽核及风险管理专才,拥有超过20年的相关专业经验,对于物业及房地产方面尤为熟悉。在加入集团之前,郑先生任职领汇管理有限公司,出任风险管理及规管部总监及内部稽核总监;亦曾于怡和集团担任集团稽核监督顾问。郑先生于二零一二年十一月加入美丽华酒店企业有限公司出任内部稽核总监。郑先生于二零一六年三月获委任为美丽华酒店企业有限公司风险管理及企业服务总监。 |
||
13 | 陈咏恩 | 集团市务及企业传讯总监 | 2017-09-01 | 今 | 女 | 硕士 | -- | 陈咏恩小姐于2017年9月加入美丽华酒店企业有限公司出任集团市务及企业传讯总监。彼曾受教育于加拿大约克大学及持有澳洲阿德雷得大学工商管理硕士学位。陈小姐在中国香港及中国澳门拥有逾20年品牌及市场传讯、餐饮业市务策划及娱乐制作经验。彼曾服务于多间知名机构,如银河娱乐集团、饕餮集团、熙辰国际、Hard Rock Café Hong Kong等。在加入集团之前,陈小姐为新濠博亚娱乐的市场传讯行政总监。 |
||
14 | 韦瑞民 | 酒店及服务式公寓总监 | 2019-10-01 | 今 | 男 | -- | 韦瑞民先生,于2019年10月加入美丽华酒店企业有限公司出任酒店及服务式公寓总监。韦先生拥有逾20年的跨国酒店管理经验,横跨德国、中东、美国、中国香港等地区。彼曾于多间国际高级酒店品牌任职高级管理层,包括希尔顿酒店及度假村、瑞享酒店及度假村以及洲际酒店集团。在加入集团之前,韦先生为中国香港海景嘉福洲际酒店总经理。 |
|||
15 | 邓日燊 | 执行董事 | 1986-09-12 | 今 | 男 | 硕士 | 10.00万 | 邓日燊,BBS,JP,邓先生BSc,MBA自二○一二年十月起出任会德丰有限公司独立非执行董事。他为美国加州Santa Clara大学工商管理硕士及美国加州Menlo学院工商管理学士。邓先生现任升和有限公司之主席兼董事长、公众上市的景福集团有限公司之副主席、公众上市的美丽华酒店企业有限公司之执行董事、公众上市的恒生银行有限公司之独立非执行董事,及多间私营商业机构之董事。此外,邓先生亦为邓肇坚何添慈善基金顾问。于2016年10月3日获委任为景福集团有限公司署理主席。于2017年3月20日获委任为景福集团有限公司董事会主席。于2021年1月1日获委任为九龙仓集团有限公司独立非执行董事。 |
||
16 | 梁祥彪 | 独立非执行董事 | 2012-12-06 | 今 | 男 | 硕士 | 5.00万 | 梁祥彪先生,于二零零四年获委任为美丽华酒店企业有限公司董事及于二零一二年十二月调任为独立非执行董事。梁先生持有美国加州柏克莱大学经济学学士学位及美国纽约哥伦比亚大学工商管理硕士学位,并于财务管理、企业财务、银行业、地产发展及股票投资等方面拥有丰富经验。梁先生亦为伟伦有限公司之集团行政总裁及新世界发展有限公司之独立非执行董事。 |
||
17 | 钟瑞明 | 独立非执行董事 | 2006-02-06 | 今 | 男 | 博士 | 35.00万 | 钟瑞明,无曾用名/别名,现任中国中铁股份有限公司独立非执行董事,同时任中国香港城市大学副校监,及美丽华酒店企业有限公司、中国联合网络通信(中国香港)股份有限公司、中国海外宏洋集团有限公司、中国光大控股有限公司、东方海外(国际)有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立非执行董事。曾任第十至第十三届全国政协委员,普华永道会计师事务所高级审计主任,中国网通独立非执行董事,怡富集团有限公司的中国业务主席、中银国际有限公司副执行总裁、民主建港协进联盟总干事、艺术发展咨询委员会主席、中国香港城市大学校董会主席、中国香港房屋协会主席、中国香港特别行政区行政会议成员、中国香港特别行政区政府土地基金咨询委员会副主席、九广铁路公司管理委员会成员、中国香港房屋委员会委员、赈灾基金咨询委员会成员、恒基兆业地产有限公司及玖龙纸业(控股)有限公司、中国建设银行股份有限公司独立非执行董事、中国光大银行股份有限公司和中国建筑股份有限公司独立董事及中国移动通信集团公司外部董事。钟先生先后获中国香港大学理学士、学士后学位、中国香港中文大学工商管理硕士学位、中国香港城市大学荣誉社会科学博士学位;钟先生获授中国香港特区政府太平绅士、中国香港特区政府金紫荆星章。2017年6月至今任中国中铁股份有限公司独立非执行董事。 |
||
18 | 黎浩文 | 集团财务总监,公司秘书 | 2016-09-01 | 今 | 男 | 硕士 | -- | 黎浩文先生,于财务管理及审计方面拥有逾20年经验。于2011年2月14日获委任为浩沙国际有限公司的财务总监及公司秘书(「公司秘书」)。黎先生主要负责集团的整体财务事宜。从2007年11月至2011年3月,黎先生担任亚铝集团的集团财务总监。从2007年1月至2007年10月,他担任柏坚货柜机械维修有限公司的财务及会计部经理。从2005年5月至2007年1月,他于中信泰富有限公司任职财务控制部经理。从2003年12月至2005年5月,黎先生于嘉里饮料服务有限公司任职助理会计经理,并从1996年9月至2003年10月,黎先生于毕马威会计师事务所担任助理经理,主要负责外部核数工作、首次公开发售及财务机构部分的尽职调查项目。黎先生于1996年取得中国香港理工大学会计学学士学位。黎先生亦于2008年取得伯明翰大学工商管理硕士学位。他为中国香港会计师公会资深会员。他亦为中国香港税务学会的会员。黎浩文先生于2013年11月18日起获委任为汉唐国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会及提名委员会主席,及薪酬委员会及购股权委员会成员。黎浩文先生获委任为国家联合资源控股有限公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席兼成员,以及提名委员会成员,自二零一五年三月十六日起生效。于2015年6月1日加入避风塘(集团)控股有限公司,并于同一天获委任为避风塘(集团)控股有限公司的首席财务官。彼亦为避风塘(集团)控股有限公司的公司秘书。黎先生负责集团的审计、会计及财务管理相关事务、企业管治及公司秘书事务。黎先生于二零一六年九月加入美丽华酒店企业有限公司出任集团财务总监。2018年6月8日,黎先生获委任美丽华酒店企业有限公司之联席公司秘书。 |
||
19 | 郑家安 | 非执行董事 | 1985-07-03 | 今 | 男 | 30.00万 | 郑家安先生,郑先生于一九八五年获委任为美丽华酒店企业有限公司董事,现时兼任公司审核委员会委员。郑先生拥有丰富的企业管理实务经验,同时担任景福集团有限公司执行董事及康富国际集团董事长。郑先生亦为美丽华酒店企业有限公司若干附属公司之董事。 |
|||
20 | 何厚锵 | 执行董事 | 1998-04-22 | 今 | 男 | 5.00万 | 何厚锵先生,BA,ACA,FCPA,于二零零零年十一月获委任为Vision Values Holdings Ltd.之非执行董事,并于二零零七年一月十一日起调任为执行董事。何先生拥有超过34年管理及地产发展经验。他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员及中国香港会计师公会资深会员。何先生现为中国中信股份有限公司(原名中信泰富有限公司)、中国华星集团有限公司(原名为“升冈国际有限公司”)、美丽华酒店企业有限公司、中国香港小轮 (集团) 有限公司、利兴发展有限公司及信德集团有限公司之董事,这些公司均在联交所上市。何先生于1988年8月31日加入利兴发展有限公司董事会,并为利兴发展有限公司审核委员会及薪酬委员会主席;以及提名委员会成员。彼为英国特许会计师公会会员及中国香港会计师公会资深会员。何先生曾担任中国华星集团有限公司之独立非执行董事,并于二零一三年八月二十六日告退。2005年8月11日担任德祥地产集团有限公司非执行董事。于2022年6月15日获委任为中国澳门博彩控股有限公司独立非执行董事。 |
|||
21 | 刘壬泉 | 执行董事 | 1996-01-15 | 今 | 男 | 5.00万 | 刘壬泉先生,自一九八七年出任恒基兆业地产有限公司执行董事,具有超过四十五年银行、财务及投资经验.刘先生亦为中国香港小轮(集团)有限公司及美丽华酒店企业有限公司之董事,而该两间公司均为上市公司.彼曾担任上市公司恒基兆业发展有限公司之执行董事,直至彼于二零一一年六月九日退任. |
|||
22 | 冯钰斌 | 非执行董事 | 1985-07-03 | 今 | 男 | 博士 | 30.00万 | 冯钰斌博士,于1976年加入华侨永亨银行有限公司(现更新为“华侨华侨永亨银行有限公司”),于1980年获委任为董事,于1992年获委任为行政总裁,并于1996年4月获委任为董事长。彼为行政委员会成员,以及集团多间附属公司及本银行多个委员会之主席。冯博士为美丽华酒店企业有限公司之非执行董事及领汇管理有限公司之独立非执行董事。领汇管理有限公司为领汇房地产投资信托基金之管理人。美丽华酒店企业有限公司及领汇房地产投资信托基金均于中国香港联合交易所有限公司上市。彼亦为中国香港旅游发展局成员、中国香港理工大学顾问委员会成员、中国香港科技大学顾问委员会委员、中国香港银行学会副会长以及中国香港管弦协会有限公司董事局成员。冯博士于1973年获加拿大多伦多大学工商管理硕士学位,于2001年获中国香港理工大学颁授工商管理荣誉博士学位,并于2005年获多伦多大学颁授法律荣誉博士学位。冯博士为华侨华侨永亨银行有限公司已故创办人冯尧敬先生之长子。冯钰斌博士于2014年8月18日起由董事长及行政总裁转任为华侨永亨银行有限公司之非执行主席。冯钰斌博士委任为景福集团有限公司非执行董事,由二零一六年五月四日生效。冯博士二零一六年十一月二十五日调任为景福集团有限公司执行董事。 |