载通(HK0062)
雷中元个人简介
姓名: | 雷中元 |
职务: |
|
性别: | 男 |
学历: | - |
出生日期: | - |
薪酬(元): | 86.10万 |
持股数: | - |
个人简介: | 雷中元,执行董事.雷氏自1997年9月4日起出任载通国际控股有限公司 ( 「公司」 )董事.他亦自1993年9月17日及1994年8月24日起分别出任九龙巴士 (一九三三)有限公司 ( 「九巴」 ) 及龙运巴士有限公司董事.雷氏是公司常务委员会成员.雷氏于1960年加入九巴为会计师,后晋升至总会计师及助理总经理,并于1989年3月 1日获委任为总经理.1999年7月21日退任总经理职位.于1999年9月1日,雷氏获委任为九巴 (中国) 控股有限公司 ( 「九巴 (中国) 」 ) 的副董事长.于2003年8月13日,辞任副董事长一职并履任九巴 (中国) 之主席.于2016年10月20日由载通国际控股有限公司执行董事调任为非执行董事。 |
公司其他高管成员: | 李銮辉(非执行董事) 伍颖梅(非执行董事) 郭基泓(非执行董事) 陈祖泽(董事会副主席,独立非执行董事) 雷礼权(非执行董事) 李泽昌(执行董事,董事总经理) 廖柏伟(独立非执行董事) 刘文君(替代董事) 李家祥(独立非执行董事) 龙甫钧(非执行董事) 冯玉麟(非执行董事) 张永锐(非执行董事) 余惠章(公司秘书) 梁乃鹏(董事会主席,独立非执行董事) 曾伟雄(独立非执行董事) 黄康杰(替代董事) 郭炳联(非执行董事) |