ST壹运动(872786)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 马银玲 | 董事 | 2017-10-20 | 2020-10-19 | 女 | 大专 | 1983年11月 | -- | -- | 马银玲,女,1983年11月出生,中国籍,无境外永久居留权。2005年8月毕业于西京大学,大专学历。2005年9月到2006年6月在宁波新意腾达商贸有限公司任出纳;2006年6月到2007年1月待业;2007年1月到2008年12月在联强国际贸易(中国)有限公司兰州分公司任会计;2008年12月到2010年1月待业;2010年1月到2012年7月在兰州义乌商贸有限公司任会计;2012年8月至2017年10月在白银义乌商贸有限公司任会计。2017年10月至今在甘肃壹运动健身管理股份有限公司任董事兼财务负责人。 |
2 | 余媛 | 董事 | 2018-07-12 | 2020-10-19 | 女 | 大专 | 年 | - | -- | 余媛,女,1981年6月25日出生,中国国籍,具有新西兰长期境外居留权,大专学历。2001年8月至2005年9月任西宁义乌商贸有限公司财务经理;2005年10月至2010年6月任兰州义乌商贸有限公司董事;2008年1月至今任上海银圣创业投资有限公司执行董事;2010年5月至今任兰州摩天投资管理有限公司执行董事兼经理;2012年1月至今任余家投资发展(上海)有限公司监事。 |
3 | 柳德富 | 董事 | 2019-07-20 | 2020-10-19 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 柳德富,男,1981年1月18日出生,中国国籍,大专学历。2017年3月至今在甘肃壹运动健康产业股份有限公司任分店店长、运营部副总,2013年3月至2017年2月在兰州倚能电力(集团)有限公司图林根会所任经理。 |
4 | 王建军 | 董事 | 2019-03-16 | 2020-10-19 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 王建军,男,1972年6月7日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于兰州大学,硕士学历。1994年8月至1997年7月就职于甘肃医药保健品进出口公司太保制药厂;1997年8月至2005年12月任广东新太集团新嵘信息产业公司区域负责人;2006年1月至2009年7月任李锦记健康产品集团公司甘肃分公司对外事务负责人;2009年7月至今任甘肃义乌商贸城控股集团副总经理;2018年9月至今任甘肃壹运动汽车租赁有限公司法人。 |
5 | 郑秀英 | 董事长,董事 | 2019-03-22 | 2020-10-19 | 女 | 年 | -- | -- | 郑秀英,女,1977年9月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年2月至2000年5月就职于义乌大陈服装厂;2000年6月至2006年9月任义乌市江南布衣专卖店店长;2006年10月至2007年2月待业在家;2007年3月至2018年12月任义乌市梵仪服饰有限公司总经理。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 史铁磊 | 职工监事 | 2019-07-03 | 2020-10-19 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 史铁磊,男,1989年10月12日出生,中国国籍,大专学历。2017年3月至今在甘肃壹运动健康产业股份有限公司任分店店长、会籍经理、会籍顾问,2015年11月至2017年2月待业在家,2014年5月至2015年10月在北京恒昌惠诚信息咨询有限公司任客户经理,2013年5月至2014年4月在宜信普惠信息咨询(北京)有限公司任客户经理,2012年12月至2013年4月在甘肃智联信息科技有限责任公司任办公室职员。 |
2 | 张星 | 监事会主席 | 2017-10-20 | 2020-10-19 | 女 | 高中 | 1957年4月 | - | -- | 张星,女,1957年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。1974年毕业于兰州八中,高中学历。1974年6月到1976年8月在定西市漳县三岔公社上山下乡;1976年9月到1987年6月在西北铁合金厂任财务;1987年6月到2007年4月在兰州二建集团有限公司任财务主管;2007年4月到2014年2月在兰州义乌商贸有限公司任财务经理;2010年3月至今在兰州欧曼资产管理有限公司任财务经理;2014年3月至今在兰州摩天投资管理有限公司任财务经理;2014年3月至2017年10月在甘肃壹运动健身管理有限公司任财务经理;2017年10月至今,在甘肃壹运动健身管理股份有限公司任监事会主席。 |
3 | 许申霞 | 职工监事 | 2019-07-03 | 2020-10-19 | 女 | 高中 | 年 | -- | -- | 许申霞,女,1988年1月12日出生,中国国籍,高中学历。2015年9月至今在甘肃壹运动健康产业股份有限公司任分店店长、会籍、会籍经理、运营部主管,2009年3月至2015年8月在安利(中国)日用品有限公司任销售顾问,2006年3月至2009年2月待业在家。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 马银玲 | 财务负责人 | 2017-10-20 | 2020-10-19 | 女 | 大专 | 1983年11月 | -- | -- | 马银玲,女,1983年11月出生,中国籍,无境外永久居留权。2005年8月毕业于西京大学,大专学历。2005年9月到2006年6月在宁波新意腾达商贸有限公司任出纳;2006年6月到2007年1月待业;2007年1月到2008年12月在联强国际贸易(中国)有限公司兰州分公司任会计;2008年12月到2010年1月待业;2010年1月到2012年7月在兰州义乌商贸有限公司任会计;2012年8月至2017年10月在白银义乌商贸有限公司任会计。2017年10月至今在甘肃壹运动健身管理股份有限公司任董事兼财务负责人。 |
2 | 徐芳娥 | 董事会秘书 | 2019-02-28 | 2020-10-19 | 女 | 本科 | 1986年5月 | -- | -- | 徐芳娥,女,1986年5月出生,中国籍,无境外永久居留权。2010年毕业于中南财经政法大学,本科学历。2010年8至2011年3月在北京中天恒会计师事务所任审计助理;2011年3月至2014年3月在兰州中富容器有限公司任财务经理;2014年3月至2014年12月待业在家;2014年12月至2018年5月20日任御萃坊养生产业集团财务总监;2018年5月21日至今,在甘肃壹运动健康产业股份有限公司任财务经理。 |
3 | 郑秀英 | 总经理 | 2019-03-22 | 2020-10-19 | 女 | 年 | -- | -- | 郑秀英,女,1977年9月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年2月至2000年5月就职于义乌大陈服装厂;2000年6月至2006年9月任义乌市江南布衣专卖店店长;2006年10月至2007年2月待业在家;2007年3月至2018年12月任义乌市梵仪服饰有限公司总经理。 |