中泰环境(872755)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 韩泽华 | 董事 | 2019-05-10 | 2023-04-30 | 男 | 1977年6月 | -- | - | 韩泽华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年6月出生,汉族,1997年7月毕业于安徽桐城望溪职业技术学校。1998年4月至2009年4月就职于安徽全力集团;2009年5月至2009年12月就职于南京五行指电脑培训学校;2010年3月至2012年1月,就职于安徽奥邦新材料有限公司;2013年2月至2014年8月创办潜山县华丰园生态瓜蒌种植专业合作社;2014年9月至2017年3月,就职于潜山县圣达餐饮管理公司;2017年4月至今,就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司,任总经理助理、综合管理部经理。 |
|
2 | 何杨福 | 董事 | 2020-05-08 | 2023-04-30 | 男 | 1985年10月 | -- | - | 何杨福,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出生,汉族,2006年7月毕业于石家庄财贸经济技术学院。2006年7月至2009年10月就职于深圳百斯特环保工程有限公司;2009年11月至2011年7月任职深圳万山红环保实业有限公司销售总监;2011年9月至2015年5月,就职于中国香港创志集团湖北分公司,任分公司总经理;2015年7月至2018年6月,任职湖北百信环保(安徽分公司)公司总经理;2018年7月至今,就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司,任销售总监。 |
|
3 | 李峰 | 董事 | 2017-12-01 | 2023-04-30 | 男 | 高中 | 1968年2月 | 0.00 | 108.2万 | 李峰,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年7月毕业于安徽省黄铺中学,高中学历。1985年8月至1992年11月任职于潜山供销合作社分站站长;1992年12月至1996年8月任职于潜山县药物化工厂党支部书记兼厂长;1996年8月至2002年1月任职潜山贾不假食品厂厂长;2002年2月至2017年3月任职潜山联邦实业有限公司总经理;同时,在2009年8月至2017年3月任职安徽奥邦新材料有限公司总经理;2015年8月至2017年10月,任安徽中泰创展环境科技有限公司法定代表人、董事、总经理兼董事会秘书,2017年11月至今任安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事、副总经理,任期3年。 |
4 | 柯玉 | 董事 | 2017-03-23 | 2023-04-30 | 男 | 本科 | 1968年10月 | 0.00 | 57.38万 | 柯玉,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1991年7月毕业于徽州师范专科学校体育专业,1991年7月至1995年7月任职安徽省潜山县源潭初级中学教师;1998年7月毕业于中国科学技术大学电子技术及计算机应用专业,本科学历;1995年7月至2009年1月任职安徽省职业技术教育中心教师;2009年1月至2011年1月任职安徽佳明环保股份有限公司总经理;2011年2月至2015年4月任职安徽碧水环保工程有限公司总经理;2015年5月至2016年12月任职安徽中泰创展环境科技有限公司销售副总经理;2017年1-3月为自由职业,2017年4月至今任职安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事,任期3年。 |
5 | 李鹏 | 董事长,董事 | 2020-05-08 | 2023-04-30 | 男 | 大专 | 1972年10月 | 0.00 | 249.2万 | 李鹏,男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年8月毕业于安徽广播电视大学安庆市分校潜山县工作站,大专学历,具有会计从业资格证。1991年5月至1994年9月任职于珠海光学产业有限公司;1994年9月至1996年9月任职安徽省潜山县牌楼中学教师;1996年9月至2001年12月任职重庆鑫鑫服装厂厂长;2001年12月至2005年6月,任职重庆百川广告有限责任公司销售经理;2005年6月至2010年12月,任职重庆大方建筑装饰设计工程有限公司副总经理;2011年1月至2013年12月任职湖北广建建筑有限公司新疆分公司总经理;2014年1月至今任职湖北广建建筑有限公司重庆分公司总经理。2015年8月至2017年3月任安徽中泰创展环境科技有限公司董事兼副总经理;2017年4月至2017年10月任职安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人;2017年11月至今任职安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事、总经理兼财务负责人,任期3年。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 夏小兵 | 监事会主席 | 2017-03-23 | 2023-04-30 | 男 | 硕士 | 1978年8月 | 0.00 | - | 夏小兵,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月毕业于安徽大学经济学专业,本科学历。2006年毕业于上海交通大学工商管理硕士(MBA)专业,研究生学历。2000年8月至2002年12月,于合肥太古可口可乐饮料有限公司任职人事主管;2003年1月至2003年4月,于上海迪赛诺药业股份有限公司担任人事主管;2003年5月至2004年10月于上海乐桥信息技术有限公司任职人事经理;2004年10月至2008年5月于携程计算机技术(上海)有限公司任职人事经理;2008年6月至2009年10月于上海华泛信息服务有限公司任职招聘经理;2009年10月至2013年1月于上海麦考林国际邮购有限公司任职薪酬福利经理;2013年1月至2016年4月于上海大智慧股份有限公司任职高级人力资源经理;2016年4月至2017年3月任上海天御科技股份集团有限公司任职人力行政副总监;2017年4月至今,任上海天赋锦耕股权投资基金管理有限公司法定代表人;2017年4月至2017年10月任安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事;2017年11月至今安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会主席,任期3年。于2019年11月28日获委任为环亚国际实业有限公司执行董事。 |
2 | 李汉松 | 监事 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 男 | 大专 | 1972年5月 | -- | - | 李汉松,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年5月出生,汉族,1994年5月毕业于安徽财贸学院。1994年7月至1998年12月就职于潜山县物资局金属公司;1998年12月至2017年5月就职于安徽精科机器有限公司;2017年6月至今月,就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司,从事仓库管理岗位工作。 |
3 | 张德 | 职工监事 | 2017-03-23 | 2023-04-30 | 男 | 大专 | 1990年6月 | -- | - | 张德,男,1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013年6月毕业于滁州职业技术学院模具设计与制造专业,大专学历。2013年1月至2013年10月任职昆山大瀚精密科技有限公司夹具设计师;2013年10月至2016年5月任职昊翔电能运动科技有限公司无人机事业部机械工程师;2016年5月至2017年3月任职安徽中泰创展环境科技有限公司技术部工程师;2017年4月至今任职安徽中泰创展环境科技股份有限公司技术部工程师;2017年4月至今任安徽中泰创展环境科技股份有限公司职工代表监事,任期3年。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 李峰 | 副总经理 | 2017-12-01 | 2023-04-30 | 男 | 高中 | 1968年2月 | 0.00 | 108.2万 | 李峰,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年7月毕业于安徽省黄铺中学,高中学历。1985年8月至1992年11月任职于潜山供销合作社分站站长;1992年12月至1996年8月任职于潜山县药物化工厂党支部书记兼厂长;1996年8月至2002年1月任职潜山贾不假食品厂厂长;2002年2月至2017年3月任职潜山联邦实业有限公司总经理;同时,在2009年8月至2017年3月任职安徽奥邦新材料有限公司总经理;2015年8月至2017年10月,任安徽中泰创展环境科技有限公司法定代表人、董事、总经理兼董事会秘书,2017年11月至今任安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事、副总经理,任期3年。 |
2 | 何杨福 | 总经理,董事会秘书,财务负责人 | 2020-05-08 | 2023-04-30 | 男 | 1985年10月 | -- | - | 何杨福,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出生,汉族,2006年7月毕业于石家庄财贸经济技术学院。2006年7月至2009年10月就职于深圳百斯特环保工程有限公司;2009年11月至2011年7月任职深圳万山红环保实业有限公司销售总监;2011年9月至2015年5月,就职于中国香港创志集团湖北分公司,任分公司总经理;2015年7月至2018年6月,任职湖北百信环保(安徽分公司)公司总经理;2018年7月至今,就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司,任销售总监。 |