维多宝(839766)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 张晨 | 董事 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 男 | 大专 | 1976年11月 | -- | 25万 | 张晨先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年6月至2001年6月,自由职业;2001年7月至2003年7月,在吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司担任采购经理;2003年8月至2004年2月,在沈阳乐购超市有限公司担任部门主任;2004年3月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司历任业务员、业务主管、副总经理;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任董事。 |
2 | 林长春 | 董事 | 2017-03-22 | 2022-05-23 | 男 | 大专 | 1979年6月 | 0.00 | 120万 | 林长春先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年6月至2008年8月,任职于哈尔滨中宝汽车维修服务有限公司,2008年9月至2012年3月,任职于哈慈集团,2012年4月至今任职于哈尔滨鑫源名车维修中心。2017年3月22日兼职于黑龙江省维多宝食品股份有限公司董事。 |
3 | 邹忆楠 | 副董事长,董事 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 男 | 本科 | 1973年5月 | -- | 825万 | 邹忆楠先生,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年12月至1993年12月,任职于武警绥芬河边防检查站;1994年1月至1997年2月,在绥芬河市海涛经济贸易公司担任副总经理;1997年2月至1998年1月,在绥芬河市楠楠山珍食品厂担任负责人;1998年2月至2002年6月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任执行董事兼经理;2002年7月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任副总经理;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任副董事长。 |
4 | 杨绍里 | 董事 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 男 | 本科 | 1962年10月 | -- | 25万 | 杨绍里先生,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1980年12月至2003年3月,任职于绥芬河市印刷厂;2003年4月至2007年3月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任副总经理;2007年4月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任执行董事兼经理;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任董事兼总经理。 |
5 | 吴海锐 | 董事长,董事 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 男 | 本科 | 1972年6月 | -- | 1020万 | 吴海锐先生,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年2月至1993年12月,任职于绥芬河市边境贸易公司;1994年1月至1997年3月,在绥芬河市海涛经济贸易公司担任总经理;1997年4月至1998年1月,在绥芬河市楠楠山珍食品厂担任经理;1998年2月至2002年6月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任副总经理;2002年7月至2007年4月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任执行董事兼经理;2007年5月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任副总经理;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任董事长。 |
6 | 陈伟健 | 董事 | 2017-03-22 | 2022-05-23 | 男 | 大专 | 1978年4月 | 0.00 | 100万 | 陈伟健先生,1978年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1999年7月至2001年6月,任职于黑龙江省水产局,2001年7月至2003年9月,任职于哈慈集团,2003年10月至2012年2月,任职于黑龙江省联亿科技发展有限公司,2013年3月至今,任职于黑龙江省维安中远科技发展有限公司。2017年3月22日兼职于黑龙江省维多宝食品股份有限公司董事。 |
7 | 王君英 | 董事 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 女 | 本科 | 1973年1月 | -- | 15万 | 王君英女士,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年2月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司历任员工、生产车间主任、副总经理;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任董事、生产车间主任。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 王丁 | 监事会主席 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 男 | 本科 | 1986年1月 | -- | 30万 | 王丁先生,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年10月至2012年7月,在北京经济技术研修学院学习;2012年8月至2013年3月,自由职业;2013年4月至2014年7月,为绥芬河市维多宝食品有限公司业务员;2014年8月至2016年5月,在绥芬河市维多宝有限公司担任人力资源专员;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝股份有限公司担任监事会主席、人力资源主管。 |
2 | 刘光学 | 监事 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 男 | 大专 | 1987年7月 | -- | 48万 | 刘光学先生,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年3月至2010年3月,任职于吉林省维多宝商贸有限公司;2010年4月至2013年4月,在绥芬河市维多宝食品有限公司驻沈阳分公司历任业务主管、业务经理;2013年5月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任采购经理;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司任监事、采购经理。 |
3 | 刘海英 | 职工监事 | 2017-06-08 | 2022-05-23 | 女 | 大专 | 1980年2月 | -- | - | 刘海英女士,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年5月至2016年5月任职于绥芬河市维多宝食品有限公司哈尔滨分公司办公室主任,2016年6月至2017年5月,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任人资专员,2017年6月8日至今,担任黑龙江省维多宝食品股份有限公司职工监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 杨绍里 | 总经理 | 2016-06-06 | 2022-05-23 | 男 | 本科 | 1962年10月 | -- | 25万 | 杨绍里先生,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1980年12月至2003年3月,任职于绥芬河市印刷厂;2003年4月至2007年3月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任副总经理;2007年4月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任执行董事兼经理;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任董事兼总经理。 |
2 | 张琳 | 财务总监 | 2017-06-19 | 2022-05-23 | 女 | 大专 | 1986年4月 | -- | - | 张琳女士,1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年5月至2012年7月,任职于绥芬河龙江商联进出口有限公司;2012年8月至2014年6月,自由职业;2014年7月至2016年8月,任职于绥芬河市兴佳集团;2016年9月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任财务责任人,2017年6月19日至今,担任黑龙江省维多宝食品股份有限公司财务总监。 |
3 | 李艳红 | 副总经理 | 2017-03-03 | 今 | 女 | 大专 | 1975年7月 | -- | 52万 | 李艳红女士,1975年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1998年8月至2001年12月任职于北京万津商贸公司,2002年1月至2007年11月任职于哈尔滨健科公司,2008年3月至2016年2月任职于黑龙江旭晨科技有限公司,2016年3月至2016年12月任职于黑龙江省维多宝食品股份有限公司市场部,2017年1月15日任职于黑龙江省维多宝食品股份有限公司副总经理。 |
4 | 刘晓晶 | 董事会秘书 | 2017-06-19 | 2022-05-23 | 女 | 中专 | 1982年8月 | -- | - | 刘晓晶女士,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2001年8至2004年3月,任职于绥芬河市免税店;2004年4月至2008年3月,任职于中国石油黑龙江牡丹江销售分公司绥芬河经营部;2008年4月至2009年8月,自由职业;2009年9月至2012年6月,任职于绥芬河龙江商联进出口有限公司;2012年7月至2016年5月,在绥芬河市维多宝食品有限公司担任办公室主任;2016年6月至今,在黑龙江省维多宝食品股份有限公司担任监事、办公室主任。 |