博岳股份(836461)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 吴源 | 董事长,董事 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 男 | 本科 | 1974年5月 | -- | 1000.00万股 | 吴源先生,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于吉林大学应用物理专业。1998年7月至2013年2月,历任华为技术有限公司移动部副部长、区域代表;2013年3月至今,任北京华信杰通科技有限公司监事;2015年9月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事长。 |
2 | 李相楠 | 董事 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 李相楠先生,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事兼任副总经理。李相楠出生于1981年,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于哈尔滨工业大学信息工程及自动化专业,本科学历。2005年至2009年,任华为技术有限公司客户经理;2009年至2012年,任卓望集团区域经理;2012年至2014年12月,任河北博岳通信技术服务有限公司总经理;2014年12月至2015年9月,任河北博岳通信技术服务有限公司副总经理;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、副总经理。 |
3 | 张刘斌 | 董事 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 张刘斌先生,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事兼任副总经理。张刘斌出生于1986年,中国国籍,无境外永久居留权。2008年6月毕业于河北建筑工程学院电子信息工程专业,本科学历。2008年6月至2010年10月,任联想(北京)有限公司技术支持工程师;2010年11月至2015年9月,历任河北博岳通信技术服务有限公司经理、总监、呼叫中心副总经理;2014年11月24日至今,任北京神州立通信息服务有限公司经理、执行董事、法定代表人;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、副总经理。 |
4 | 任继荣 | 董事 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 任继荣女士,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事兼任总经理。任继荣出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于吉林大学计算机应用专业,本科学历。2000年7月至2003年8月,任北京实达电脑有限公司职员;2003年9月至2007年10月,任北京联想有限公司售后工程师;2007年10月至2009年9月,任东方风行(北京)商贸有限公司运营主管;2009年10月至2014年12月,任河北博岳通信技术服务有限公司副总经理;2014年12月至2015年9月,任河北博岳通信技术服务有限公司总经理;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、总经理。 |
5 | 靳验芳 | 董事 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 靳验芳女士,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。靳验芳出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于河北大学工业经济,本科学历。1996年7月至2012年12月,历任石家庄宝石电子集团及各分厂、子公司出纳、会计、财务部部长;2013年1月至2015年9月,任河北博岳通信技术服务有限公司财务总监;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 路永亮 | 监事 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 路永亮先生,现任河北博岳通信技术股份有限公司监事。路永亮出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权。2006年6月毕业于河北理工大学电子信息工程专业,本科学历。2006年7月至2012年4月,任河北省通信建设有限公司区域经理;2012年4月至今,任河北博岳通信技术服务有限公司网络服务与系统集成事业部总经理;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司监事。 |
2 | 张立红 | 监事会主席 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 张立红先生,现任河北博岳通信技术股份有限公司监事会主席。张立红出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权。1999年毕业于河北广播电视大学工业与民用建筑专业,2003年毕业于河北工业大学计算机科学专业,本科学历。1997年7月至1999年10月,任石家庄市建设集团预算员;1999年10月至2000年11月,任河北普田电器有限公司调度员;2000年11月至2003年5月,任深圳爱施德石家庄分公司商务主管;2003年5月至2009年4月,任深圳神州通物流有限公司石家庄分公司总经理;2009年4月至2011年9月,任石家庄诚安物流有限公司总经理;2011年9月至今,任河北博岳通信技术服务有限公司电子商务及呼叫中心事业部副总经理;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司监事长。 |
3 | 陈昌菊 | 职工监事 | 2018-10-26 | 2021-10-25 | 女 | 本科 | 1976年12月 | -- | -- | 陈昌菊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,中共党员,本科学历,毕业于西南科技大学。1998年9月至2006年8月在四川爱通电子线缆有限责任公司担任运营主管,2006年8月至2014年6月在北京众信佳科技发展有限公司担任运营总监,2014年7月至今在河北博岳通信技术股份有限公司担任基地负责人兼办事处主任职务。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 任继荣 | 总经理 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 任继荣女士,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事兼任总经理。任继荣出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕业于吉林大学计算机应用专业,本科学历。2000年7月至2003年8月,任北京实达电脑有限公司职员;2003年9月至2007年10月,任北京联想有限公司售后工程师;2007年10月至2009年9月,任东方风行(北京)商贸有限公司运营主管;2009年10月至2014年12月,任河北博岳通信技术服务有限公司副总经理;2014年12月至2015年9月,任河北博岳通信技术服务有限公司总经理;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、总经理。 |
2 | 张刘斌 | 副总经理 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 张刘斌先生,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事兼任副总经理。张刘斌出生于1986年,中国国籍,无境外永久居留权。2008年6月毕业于河北建筑工程学院电子信息工程专业,本科学历。2008年6月至2010年10月,任联想(北京)有限公司技术支持工程师;2010年11月至2015年9月,历任河北博岳通信技术服务有限公司经理、总监、呼叫中心副总经理;2014年11月24日至今,任北京神州立通信息服务有限公司经理、执行董事、法定代表人;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、副总经理。 |
3 | 靳验芳 | 董事会秘书,财务总监 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 靳验芳女士,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。靳验芳出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于河北大学工业经济,本科学历。1996年7月至2012年12月,历任石家庄宝石电子集团及各分厂、子公司出纳、会计、财务部部长;2013年1月至2015年9月,任河北博岳通信技术服务有限公司财务总监;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。 |
4 | 李相楠 | 副总经理 | 2015-10-10 | 2021-10-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 李相楠先生,现任河北博岳通信技术股份有限公司董事兼任副总经理。李相楠出生于1981年,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于哈尔滨工业大学信息工程及自动化专业,本科学历。2005年至2009年,任华为技术有限公司客户经理;2009年至2012年,任卓望集团区域经理;2012年至2014年12月,任河北博岳通信技术服务有限公司总经理;2014年12月至2015年9月,任河北博岳通信技术服务有限公司副总经理;2015年10月至今,任河北博岳通信技术股份有限公司董事、副总经理。 |