世家装饰(836083)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 单志国 | 董事长,董事 | 2015-07-09 | 2021-08-15 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 单志国,男,出生于1967年12月,中国国籍,有新加坡永久居留权。自1999年12月开始在上海世家装饰实业股份有限公司担任执行董事职务,现任上海世家装饰实业股份有限公司董事长、总经理。曾荣获2009年常州市优秀建筑装饰企业经理、2010上海市建筑装饰行业优秀企业家、2010中国建筑业十大杰出领军人物、常州装饰装修行业协会纳税人之家理事会理事、常州市装饰装修行业优秀企业经理、2012年度上海市建筑装饰行业优秀企业家、2014上海市优秀建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰三十年优秀企业家等奖项。 |
2 | 杨志 | 董事 | 2017-03-15 | 2021-08-15 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 杨志,男,出生于1974年4月9日,中国国籍,无境外永久居住权,大学专科学历。1996年9月-2003年11月在哈尔滨第二建筑工程公司担任技术负责人;2003年12月-2016年10月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任副总经理。 |
3 | 林洁 | 董事 | 2016-04-13 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 林洁,男,出生于1970年12月20日,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。1993年9月-1996年7月在香港万宝国际集团担任总裁助理;1996年8月-2001年2月在北京京通科贸有限公司担任总经理;2001年3月-2010年9月在北京龙发装饰集团担任分公司总经理;2010年10月-2015年9月在苏州金螳乡装饰公司担任常务副总经理。 |
4 | 张灶鹏 | 董事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 张灶鹏,男,1981年1月21日出生,中国国藉,无境外永久居留权,本科学历。2004年07月至2007年12月,四川川建任材料总会计、总帐主管;2008年01至2009年06月,上海威诺装饰工程有限公司财务部经理;2009年09月至2010年07月,上海土木方圆发展有限公司财务部经理;2010年07月至2017年07月,上海三湘股份/上海三湘建筑装饰工程有限公司财务部经理。2018年5月至今,世家装饰财务部经理。 |
5 | 单禹成 | 董事 | 2015-07-09 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | 0.00万元 | 200.00万股 | 单禹成,男,出生于1992年12月,本科学历,有新加坡永久居留权。现任上海世家装饰实业股份有限公司董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 仇建忠 | 职工监事 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | 男 | 高中 | 年 | -- | -- | 仇建忠;男;1970年3月11号出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1988年至1993年,常州铸造厂任驾驶员;1994年至1998年常州康德华集装箱有限公司任职驾驶员;1999年至2003年常州华裕公司任职驾驶员;2004年至2007年苏州马尔斯(世家)隔墙系统有限公司任职采购主管;2008年至2017年5月任职苏州(常州)世家美格荣隔墙系统有限公司任职总经理;2017年6月至今任职世家装饰采购中心总监。 |
2 | 陈仁根 | 职工监事 | 2017-03-03 | 2021-08-15 | 男 | 年 | -- | -- | 陈仁根,男,出生于1954年9月,中国国籍,无境外永久居住权。1981年-1984年在江阴市化工机械设备二厂担任生产科长;1984年10月-1986年10月在江阴市旅游客车厂担任副厂长;1986年11月-1989年3月在江阴市化工机械设备二厂担任副厂长兼主办会计;1991年7月-1993年2月在江阴市石庄工业总公司担任副站长;1993年3月在上海世家装饰实业股份有限公司担任项目经理。 |
|
3 | 陆荣大 | 监事会主席 | 2015-07-09 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | 0.00万元 | -- | 陆荣大,男,出生于1962年9月12日,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1984年7月至1995年2月于常州财经学校任教;1995年2月至2000年10月于常州苏瑞会计师事务所任职;2000年10月至今于常州延陵会计师事务所有限公司任主任会计师。2015年7月至今担任公司监事会主席。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 戴晓鸣 | 副总经理 | 2015-07-09 | 2021-08-15 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 戴晓鸣,男,出生于1981年12月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年5月至2003年6月于苏州金螳螂装饰工程有限公司湖州工行项目部任现场设计师;2003年6月至2008年9月于苏州金螳螂设计研究院有限公司任施工图设计师;2008年9月至2013年6月于苏州建筑设计股份有限公司任主任设计师;2013年8月至今任上海世家装饰实业股份有限公司副总经理。 |
2 | 林治源 | 董事会秘书 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 林治源,男,1990年8月29日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年4月至今,世家装饰董事长助理。 |
3 | 林洁 | 副总经理 | 2016-04-13 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 林洁,男,出生于1970年12月20日,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。1993年9月-1996年7月在香港万宝国际集团担任总裁助理;1996年8月-2001年2月在北京京通科贸有限公司担任总经理;2001年3月-2010年9月在北京龙发装饰集团担任分公司总经理;2010年10月-2015年9月在苏州金螳乡装饰公司担任常务副总经理。 |
4 | 张灶鹏 | 财务负责人 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 张灶鹏,男,1981年1月21日出生,中国国藉,无境外永久居留权,本科学历。2004年07月至2007年12月,四川川建任材料总会计、总帐主管;2008年01至2009年06月,上海威诺装饰工程有限公司财务部经理;2009年09月至2010年07月,上海土木方圆发展有限公司财务部经理;2010年07月至2017年07月,上海三湘股份/上海三湘建筑装饰工程有限公司财务部经理。2018年5月至今,世家装饰财务部经理。 |
5 | 葛亚南 | 副总经理 | 2015-07-09 | 2021-08-15 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 葛亚南,男,出生于1968年9月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,二级注册建造师。1989年至1997年于江苏武进对外贸易(集团)公司工作;1997年至2012年历任上海世家装饰实业股份有限公司营销部营销员、项目经理、营销部经理、副总经理,2012年至2014年7月任上海世家装饰实业股份有限公司总经理,2014年8月至今任上海世家装饰实业股份有限公司副总经理。 |
6 | 戴辰东 | 副总经理 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 戴辰东,男,1976年9月2日出生,中国国藉,无境外永久居留权,本科学历。1998年8月至2007年3月,苏州一建集团装饰分公司项目经理;2007年3月至2013年3月,苏州合展设计营造有限公司项目经理;2013年4月至2016年4月,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司九分公司工管部副经理;2016年4月至2018年6月,上海世家装饰实业股份有限公司工程部经理;2018年7月至今,上海世家装饰实业股份有限公司工管中心总监。 |
7 | 杨志 | 总经理 | 2017-03-15 | 2021-08-15 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 杨志,男,出生于1974年4月9日,中国国籍,无境外永久居住权,大学专科学历。1996年9月-2003年11月在哈尔滨第二建筑工程公司担任技术负责人;2003年12月-2016年10月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任副总经理。 |
8 | 陈志军 | 副总经理 | 2018-08-16 | 2021-08-15 | 男 | 大专 | 年 | -- | -- | 陈志军,男,1976年9月28日,中国国藉,无境外永久居留权,大专学历。1998年至2003年,世家装饰预算部职员;2003年至2005年,世家装饰预算部经理;2006年至2008年,世家装饰副总经理;2008年至2013年,世家投资集团有限公司副总经理(成控);2013年至今,世家装饰副总经理兼常州分公司总经理。 |