瑞丰股份(833123)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 李剑挺 | 董事 | 2015-10-28 | 今 | 男 | 本科 | 年 | 0.00万元 | 0.00万股 | 李剑挺,男,1981年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理会计师职称。2002年毕业于哈尔滨工业大学。2002.07~2004.04四川长虹电器股份有限公司集团财务部工作,从事信息系统管理、成本核算、会计工作;2004.04~2005.05重庆渝富资产经营管理有限公司资产管理部员工,从事金融不良资产收购处置工作;2005.05~2011.12重庆渝富资产经营管理集团有限公司资产管理部业务主管,从事金融不良资产收购处置、资产管理工作,2011年起,从事集团公司投资评审和风险管理工作;2011.12~2013.08重庆兴农融资担保有限公司风险控制部副总经理;2013.08~至今重庆兴农资产经营管理有限公司总经理。 |
2 | 邹琳 | 董事 | 2015-10-12 | 今 | 女 | 本科 | 1976年4月 | -- | 140.50万股 | 邹琳,董事,女,1976年4月出生,中国籍,毕业于重庆市委党校经济管理专业,本科学历。1994年9月至2000年2月,任国营重庆造船厂出纳、会计;2000年3月至2003年1月,任重庆圣道滑动轴承有限责任公司财务主管;2003年1月至今,就职于公司。现为公司董事、财务负责人。 |
3 | 雷朝华 | 董事 | 2016-08-23 | 今 | 男 | 大专 | 1973年11月 | -- | 45.00万股 | 雷朝华,董事,男,1973年11月出生,中国籍,毕业于成都理工学院工商管理专业,大专学历。1995年5月至1999年4月,任重庆华亚现代纸业有限责任公司操作工;1999年5月至2008年7月,任国际纸业(成都)公司生产部经理、品质技术部经理;2008年8月至2009年9月,任国际纸业(重庆)公司厂长;2009年10月至2010年6月,任湖北大韶百川彩色包装制品有限公司总经理;2010年7月至2011年8月,任重庆瑞丰包装制品有限公司纸箱公司副总经理;2011年9月至今,任四川瑞丰包装制品有限公司总经理。 |
4 | 肖明凯 | 董事长,董事 | 2012-04-17 | 今 | 男 | 大专 | 1972年11月 | -- | 5206.40万股 | 肖明凯,董事长,男,1972年11月出生,中国籍,毕业于株洲工学院包装设计与管理专业,大专学历。现任泸州市纳溪区人大代表,重庆市北碚区党代表。1992年7月至1993年2月,任重庆红旗纸箱总厂基建设备科科员;1993年2月至1995年2月,任重庆红旗纸箱总厂团总支书记;1995年3月至1996年1月,任重庆红巨纸器有限公司副总经理,同时兼任重庆华亚现代纸业有限公司团委书记;1996年至2000年,任重庆华亚现代纸业有限公司董事;1996年2月至1997年4月,任重庆华亚现代纸业有限责任公司纸箱分厂副厂长;1997年5月至2002年7月,任涪陵华亚现代纸业有限公司总经理;2002年8月至今,就职于公司,任公司董事长、总经理。 |
5 | 金榆 | 董事 | 2012-04-17 | 今 | 男 | 大专 | 1973年9月 | -- | 16.36万股 | 金榆,董事,男,1973年9月出生,中国籍,毕业于重庆广播电视大学计算机应用与维护专业,大专学历。1996年4月至2002年6月,任重庆华亚包装有限责任公司操作工、机长、设备管理员和生产管理员;2002年7月至2006年12月,任重庆瑞丰包装制品有限公司生产技术部部长;2007年1月至2008年12月,任重庆瑞丰包装制品有限公司纸板公司经理;2009年1月至今,就职于公司。现为公司董事、副总经理。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 杨培生 | 监事会主席 | 2012-04-17 | 今 | 男 | 大专 | 1973年12月 | -- | 0.00万股 | 杨培生,监事会主席,男,1973年12月出生,中国籍,毕业于西南财经大学会计专业,大专学历。1995年8月至1997年4月,任重庆华亚纸业有限责任公司会计;1997年5月至2000年8月,任涪陵华亚现代纸业有限公司财务负责人;2000年9月至2005年2月,任成都哈泰纸制品有限公司财务负责人;2005年3月至2006年2月,任成都明珠家具(集团)有限公司审计监察处负责人;2006年3月至今,就职于公司。现为公司监事会主席。 |
2 | 胡守贵 | 职工监事 | 2012-04-17 | 今 | 男 | 本科 | 1973年12月 | -- | 8.45万股 | 胡守贵,职工代表监事,男,1973年12月出生,中国籍,毕业于四川大学高分子材料专业,本科学历。1994年9月至2000年4月,任重庆中策轮胎有限公司技术员、技术主管、工艺工程师;2001年4月至2002年12月,任重庆隆鑫摩托车事业部/重庆隆鑫摩托车制造有限公司企业管理主管;2003年1月至2004年2月,任重庆隆鑫工业集团有限公司企管部高级主管;2004年2月至2005年3月,任隆鑫工业集团广东裕隆摩托车有限公司管理部长;2005年4月至2007年10月,任重庆隆鑫工业(集团)有限公司集团本部高级主管;2007年11月至2009年8月,任重庆润通动力有限公司高级主管;2009年9月至今,就职于公司。现为公司职工代表监事。 |
3 | 朱学前 | 监事 | 2017-01-20 | 今 | 年 | 0.00万元 | 1499.00万股 | 朱学前先生,担任重庆瑞丰包装股份有限公司监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 金榆 | 副总经理 | 2012-04-17 | 今 | 男 | 大专 | 1973年9月 | -- | 16.36万股 | 金榆,董事,男,1973年9月出生,中国籍,毕业于重庆广播电视大学计算机应用与维护专业,大专学历。1996年4月至2002年6月,任重庆华亚包装有限责任公司操作工、机长、设备管理员和生产管理员;2002年7月至2006年12月,任重庆瑞丰包装制品有限公司生产技术部部长;2007年1月至2008年12月,任重庆瑞丰包装制品有限公司纸板公司经理;2009年1月至今,就职于公司。现为公司董事、副总经理。 |
2 | 邹琳 | 董事会秘书 | 2015-10-12 | 今 | 女 | 本科 | 1976年4月 | -- | 140.50万股 | 邹琳,董事,女,1976年4月出生,中国籍,毕业于重庆市委党校经济管理专业,本科学历。1994年9月至2000年2月,任国营重庆造船厂出纳、会计;2000年3月至2003年1月,任重庆圣道滑动轴承有限责任公司财务主管;2003年1月至今,就职于公司。现为公司董事、财务负责人。 |
3 | 肖明凯 | 总经理 | 2012-04-17 | 今 | 男 | 大专 | 1972年11月 | -- | 5206.40万股 | 肖明凯,董事长,男,1972年11月出生,中国籍,毕业于株洲工学院包装设计与管理专业,大专学历。现任泸州市纳溪区人大代表,重庆市北碚区党代表。1992年7月至1993年2月,任重庆红旗纸箱总厂基建设备科科员;1993年2月至1995年2月,任重庆红旗纸箱总厂团总支书记;1995年3月至1996年1月,任重庆红巨纸器有限公司副总经理,同时兼任重庆华亚现代纸业有限公司团委书记;1996年至2000年,任重庆华亚现代纸业有限公司董事;1996年2月至1997年4月,任重庆华亚现代纸业有限责任公司纸箱分厂副厂长;1997年5月至2002年7月,任涪陵华亚现代纸业有限公司总经理;2002年8月至今,就职于公司,任公司董事长、总经理。 |
4 | 雷朝华 | 副总经理 | 2016-08-23 | 今 | 男 | 大专 | 1973年11月 | -- | 45.00万股 | 雷朝华,董事,男,1973年11月出生,中国籍,毕业于成都理工学院工商管理专业,大专学历。1995年5月至1999年4月,任重庆华亚现代纸业有限责任公司操作工;1999年5月至2008年7月,任国际纸业(成都)公司生产部经理、品质技术部经理;2008年8月至2009年9月,任国际纸业(重庆)公司厂长;2009年10月至2010年6月,任湖北大韶百川彩色包装制品有限公司总经理;2010年7月至2011年8月,任重庆瑞丰包装制品有限公司纸箱公司副总经理;2011年9月至今,任四川瑞丰包装制品有限公司总经理。 |
5 | 王秀英 | 财务总监 | 2017-04-24 | 今 | 女 | 大专 | 1973年3月 | -- | 24.50万股 | 王秀英,女,1973年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师职称。1992年7月至1995年2月,任重庆红旗纸箱总厂会计;1995年3月至2005年4月,任重庆华亚现代纸业有限责任公司会计;2005年4月至今,任重庆瑞丰包装股份有限公司会计主管。 |