南菱汽车(830865)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 邓奥申 | 董事 | 2018-02-28 | 2020-07-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 邓奥申(英文名:DENGAOSHEN),男,1990年出生,美国国籍。广东外语外贸大学管理学学士。现任广州南菱汽车股份有限公司董事长助理。2015年11月至今,分别担任公司总经理助理、采购总监、董事长助理、广州南菱奥申汽车有限公司白云分公司总经理。 |
2 | 朱政波 | 董事 | 2019-04-16 | 2020-07-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 朱政波,男,1967出生,中国国籍,持有澳大利亚居留权。上海交通大学工学学士。2003年至今,担任广州市中化建工程有限公司执行董事、经理。 |
3 | 马春欣 | 董事长,董事 | 2017-09-01 | 2020-07-25 | 女 | 硕士 | 年 | -- | 5145万 | 马春欣女士,48周岁,现任广州南菱汽车股份有限公司董事、总经理。中国国籍,持有美国永久居留权。北京大学公司治理与资本运作EMBA,清华大学汽车营销EMBA,北方交通大学电气工程系电力牵引与传动控制系学士。1989年8月至1993年9月任哈尔滨工矿配件有限公司总经理;1993年10月至2005年4月任广州市宏达汽车配件有限公司总经理;2005年5月至2009年9月任南菱有限、南菱集团常务副总经理;2009年10月至2011年6月任南菱集团总经理、董事;2011年6月至今任广州南菱汽车股份有限公司总经理、董事。 |
4 | 刘学 | 董事 | 2018-05-15 | 2020-07-25 | 男 | 硕士 | 年 | - | -- | 刘学,男,1987年6月1日出生,中国国籍。2006年9月至2014年7月于中国石油大学(北京)学习,获油气储运工程学士学位和硕士学位,英语学士学位。2014年3月至2016年8月供职于中化石油有限公司,任投资经理;2016年8月至今任昆吾九鼎投资管理有限公司资管总监。在昆吾九鼎投资管理有限公司任职期间,兼任广州南菱汽车股份有限公司董事,深圳市海昌华海运股份有限公司董事。 |
5 | 马春光 | 董事 | 2019-04-16 | 2020-07-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 马春光,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权。黑龙江大学理学学士。2015年至今,历任广州南菱汽车股份有限公司总经理办公室高级经理、行政总监、总经理办公室主任。现任广州南菱汽车股份有限公司总经理办公室主任。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 童勇 | 监事会主席 | 2017-07-26 | 2020-07-05 | 男 | 本科 | 年 | -- | 45万 | 童勇先生,1969年出生,现任广州南菱汽车股份有限公司信息中心总经理。中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,毕业于华南理工大学。2000年8月至2003年1月任徐福记食品有限公司系统网络工程师,2003年2月至2004年1月,任广州无线电集团信息中心主任,2004年3月至今任广州南菱汽车股份有限公司IT部经理、信息中心总经理。 |
2 | 秦琴 | 职工监事 | 2017-07-07 | 2020-07-25 | 女 | 本科 | 年 | -- | 15万 | 秦琴:女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权。石河子大学会计学本科。2011年7月至今分别担任公司总经理助理、大客户经理、行政部经理、市场企划部经理、市场营销部总经理、市场营销部高级经理、市场总监。截至2017年6月30日不持有公司股份。 |
3 | 汪霜 | 监事 | 2016-03-14 | 2020-07-25 | 女 | 本科 | 年 | -- | 15万 | 汪霜,女,1967年出生,现任广州南菱汽车股份有限公司财务中心管理会计部经理。中国国籍,无境外居留权。山西太原工业学校毕业。2007年1月至2011年6月担任广州市南菱汽车销售服务集团有限公司财务中心管理会计部经理,2011年6月至今担任公司财务中心管理会计部经理。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 陈奇胜 | 副总经理 | 2016-04-21 | 2020-07-25 | 男 | 硕士 | 年 | -- | 81.2万 | 陈奇胜先生,44周岁,现任广州南菱汽车股份有限公司副总经理。中国国籍,无境外永久居留权。中国香港中文大学工商管理专业硕士,浙江丝绸工学院染整工程专业学士。1992年7月至1994年3月任湖北纺织科研所助理工程师;1994年4月至1996年12月任广州康威电子通讯有限公司财务经理;1997年1月至1999年1月任广州汇普化工新材料有限公司财务经理;1999年1月至2001年6月任东江集团(中国香港)公司财务总监;2002年11月至2004年4月任南菱有限财务总监,2004年5月至今分别任南菱有限、南菱集团和股份公司的副总经理。 |
2 | 杨永宝 | 财务总监 | 2015-06-06 | 2020-07-25 | 男 | 硕士 | 年 | -- | 80万 | 杨永宝,1979年出生,现任广州南菱汽车股份有限公司财务总监。中国国籍,无境外永久居留权。中山大学在职经理MBA研修班结业,中央广播电视大学会计学本科(在职)。2001年11月至2004年9月任公司会计;2004年10月起任公司财务管理中心副总经理。 |
3 | 梁莹 | 董事会秘书 | 2011-06-08 | 2020-07-25 | 女 | 硕士 | 年 | -- | 50万 | 梁莹女士,37周岁,现任广州南菱汽车股份有限公司董事会秘书,中国注册会计师,中国注册税务师。中国国籍,无境外永久居留权。西安交通大学工商管理专业硕士、学士。2003年3月至2004年9月任南菱有限财务总监助理;2004年10月至2006年12月任南菱有限、南菱集团管理会计部经理;2007年1月至2011年10月任南菱集团、公司审计部经理;2009年11月至2010年5月任总经理助理;2010年5月至今任董事长秘书。2011年6月至今任公司董事会秘书。 |
4 | 乔永超 | 副总经理 | 2017-07-26 | 2020-07-25 | 男 | 硕士 | 年 | -- | 60万 | 乔永超先生,38周岁,现任广州南菱汽车股份有限公司监事、行政人事管理中心总经理。中国国籍,无境外永久居留权。天津轻工业学院包装工程专业毕业,中山大学在职经理MBA研修班结业。2001年3月至2002年10月任广东敬雄食品公司行政人事经理;2002年11月至2005年5月任广东银星电子集团公司总经理助理;2005年5月至今任公司行政人事管理中心总经理;2010年8月至2011年6月任南菱集团监事;2011年6月至今任公司监事。 |
5 | 郑建群 | 副总经理 | 2013-03-04 | 2020-07-25 | 男 | 本科 | 年 | -- | 70万 | 郑建群先生,51周岁,现任广州南菱汽车股份有限公司副总经理。中国国籍,无境外永久居留权。合肥工业大学机械制造工艺及设备专业本科毕业。2002年2月至2003年2月任福建省欧迈克汽车服务有限公司总经理助理;2003年3月至2005年8月任广州市富利卡汽车贸易有限公司站长、总经理;2005年9月至2011年9月任广州别克总经理;2010年8月至2013年3月分别任南菱集团、公司监事。2011年1月至2013年3月任公司通用品牌总监。2012年11月至2013年7月历任广州凯迪项目负责人、总经理。2013年3月至今任公司副总经理。 |
6 | 马春欣 | 总经理 | 2017-09-01 | 2020-07-25 | 女 | 硕士 | 年 | -- | 5145万 | 马春欣女士,48周岁,现任广州南菱汽车股份有限公司董事、总经理。中国国籍,持有美国永久居留权。北京大学公司治理与资本运作EMBA,清华大学汽车营销EMBA,北方交通大学电气工程系电力牵引与传动控制系学士。1989年8月至1993年9月任哈尔滨工矿配件有限公司总经理;1993年10月至2005年4月任广州市宏达汽车配件有限公司总经理;2005年5月至2009年9月任南菱有限、南菱集团常务副总经理;2009年10月至2011年6月任南菱集团总经理、董事;2011年6月至今任广州南菱汽车股份有限公司总经理、董事。 |