中闽能源(600163)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 郭政 | 董事长,董事 | 2023-12-04 | 2025-11-14 | 男 | 博士 | 1989年11月 | 66.12万 | - | 郭政,男,1989年11月出生,中共党员,博士研究生、工学博士,高级工程师。现任中闽能源股份有限公司党委书记、董事长兼总经理;曾任福建闽投电力有限责任公司副总经理。 |
2 | 张骏 | 董事 | 2013-08-30 | 2025-11-14 | 男 | 硕士 | 56.51万 | - | 张骏,男,现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资中心主任、中闽能源股份有限公司董事;曾任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理、福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目经理、中闽能源股份有限公司董事长。 |
|
3 | 唐晖 | 董事 | 2022-11-15 | 2025-11-14 | 男 | 硕士 | 0.00 | 7500 | 唐晖,男,现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资中心项目经理(外派福建水口发电集团有限公司任副总经理)、中闽能源股份有限公司董事;曾任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理、总经理。 |
|
4 | 吴明 | 董事 | 2023-06-12 | 2025-11-14 | 男 | 硕士 | 1985年8月 | 0.00 | - | 吴明,男,1985年8月出生,中共党员,经济学硕士,会计师、高级经济师。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委组织部部长、党委人才办主任、人力资源部总经理,中闽能源股份有限公司董事;曾任福建省投资开发集团有限责任公司办公室副主任、集团党委秘书,福建省产业股权投资基金有限公司党支部副书记、总经理,福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。 |
5 | 杨艳 | 董事 | 2022-11-15 | 2025-11-14 | 女 | 本科 | 0.00 | - | 杨艳,女,现任福建海峡融资租赁有限责任公司董事长、福建省闽投深海养殖装备租赁有限责任公司董事长、中闽能源股份有限公司董事;曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理、总经理。 |
|
6 | 张天敏 | 董事 | 2021-09-02 | 2025-11-14 | 男 | 本科 | 61.93万 | - | 张天敏,男,现任中闽能源股份有限公司董事、福建中闽海上风电有限公司总经理;曾任福建省南平南纸有限责任公司副董事长、总经理。 |
|
7 | 林联青 | 独立董事 | 2022-11-15 | 2025-11-14 | 男 | 硕士 | 6.000万 | - | 林联青,男,现任上海协力(福州)律师事务所高级合伙人、中闽能源股份有限公司独立董事;兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员;曾任福州市马尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委会委员(一级法官)。 |
|
8 | 许萍 | 独立董事 | 2022-07-20 | 2025-11-14 | 女 | 博士 | 1971年2月 | 6.000万 | - | 许萍,女,汉族,福建闽清人,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,中共党员,博士,中国资深注册会计师。入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”,中国审计学会理事,中国会计学会理事,福建省首届管理会计咨询专家,福建省第二届会计咨询专家,福建省会计学会秘书长,福建省审计学会理事,福建省注册会计师协会理事,入选福建省会计专家池、会计人才库,福建省首家会计名家工作室主要成员,福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师、中闽能源股份有限公司独立董事;兼任福建华博教育科技股份有限公司董事,华映科技(集团)股份有限公司、福建实达集团股份有限公司独立董事;曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任。 |
9 | 温步瀛 | 独立董事 | 2019-10-30 | 2025-11-14 | 男 | 博士 | 6.000万 | - | 温步瀛,男,博士,已取得独立董事资格证书。现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授、中闽能源股份有限公司独立董事;兼任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事;曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长,福州大学教务处副处长。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 游莉 | 监事会主席 | 2023-06-12 | 2025-11-14 | 女 | 本科 | 40.76万 | - | 游莉,女,现任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部总经理、中闽能源股份有限公司监事会主席;曾任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理兼资金财务部总经理、中闽能源股份有限公司财务总监。于2024年6月19日获委任为闽信集团有限公司非执行董事。 |
|
2 | 梁滨 | 监事 | 2019-05-10 | 2025-11-14 | 女 | 硕士 | 50.86万 | - | 梁滨,女,现任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本中心项目经理(外派海峡金桥财产保险股份有限公司任纪委书记)、中闽能源股份有限公司监事;曾任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司董事长、中闽能源股份有限公司纪委书记。 |
|
3 | 林健 | 职工监事 | 2021-08-19 | 2025-11-14 | 男 | 本科 | 44.53万 | - | 林健,男,现任中闽能源股份有限公司运营管理部经理、职工监事;曾任中闽(霞浦)风电有限公司生产部副经理、中闽(连江)风电有限公司生产运行部经理。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 郭政 | 总经理 | 2021-03-05 | 2025-11-14 | 男 | 博士 | 1989年11月 | 66.12万 | - | 郭政,男,1989年11月出生,中共党员,博士研究生、工学博士,高级工程师。现任中闽能源股份有限公司党委书记、董事长兼总经理;曾任福建闽投电力有限责任公司副总经理。 |
2 | 纪志国 | 董事会秘书,首席合规官 | 2022-11-15 | 2025-11-14 | 男 | 硕士 | 1984年9月 | 47.20万 | - | 纪志国,男,1984年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。现任中闽能源股份有限公司董事会秘书;2010年6月参加工作,曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办,中闽(连江)风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理,福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部项目开发主管,2016年6月至2018年8月任中闽能源股份有限公司战略发展部副经理【2017年2月至2018年8月期间援疆挂职任昌吉州庭州能源投资(集团)有限公司副总经理】,2018年8月至2020年9月任中闽(哈密)能源有限公司副总经理(主持工作),2020年9月至2022年8月任中闽(哈密)能源有限公司总经理。 |
3 | 鄢波 | 副总经理 | 2016-08-30 | 2025-11-14 | 男 | 本科 | 61.12万 | 2.06万 | 鄢波,男,现任中闽能源股份有限公司副总经理;曾任中闽(福清)风电有限公司副总经理、中闽(连江)风电有限公司总经理。 |
|
4 | 林滨牧 | 副总经理 | 2015-06-09 | 2025-11-14 | 男 | 硕士 | 61.12万 | - | 林滨牧,男,现任中闽能源股份有限公司副总经理,兼任中闽(福清)风电有限公司执行董事及法定代表人;曾任福建中闽能源投资有限责任公司运营管理部经理、总工程师。 |
|
5 | 柳上莺 | 财务总监 | 2023-06-12 | 2025-11-14 | 女 | 本科 | 18.04万 | - | 柳上莺,现任中闽能源股份有限公司财务总监;曾任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理、中闽能源股份有限公司监事会主席。 |