包钢股份(600010)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 张昭 | 董事长,董事 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 男 | 硕士 | 1975年8月 | 51.59万 | - | 张昭,男,汉族,1975年8月出生。工程硕士,正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长;包钢股份技术质量部副部长;包钢股份钢管公司党委委员、总工程师;包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心(钢研院)副主任(副院长);包钢股份钢管公司总工程师;包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长(主持行政工作);包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢(集团)公司党委常委、副总经理;包钢股份董事长。 |
2 | 梁志刚 | 董事 | 2024-01-03 | 2026-05-11 | 男 | 博士 | 1967年12月 | 58.87万 | - | 梁志刚,男,汉族,1967年12月出生。工学博士,高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长;包钢科技部副部长;包钢技术质量部副部长;包钢薄板厂副厂长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记;包钢生产部(安环部)副部长;包钢炼钢厂厂长;包钢股份炼钢厂党委委员,厂长;包钢股份稀土钢板材厂党委委员,厂长;包钢股份技术中心(钢研院)主任(院长)、党委书记;包钢股份技术中心(钢研院)主任(院长);包钢股份总工程师兼技术中心(钢研院)主任(院长);现任包钢股份董事、总经理。 |
3 | 郭文亮 | 董事 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 男 | 博士 | 1982年11月 | 5.250万 | - | 郭文亮,男,汉族,1982年11月出生。工学博士,高级工程师。曾任包钢办公室(党委办公室、董事会秘书处)副主任、董事会秘书处副处长;北方稀土综合办公室副主任;北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员;北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员;和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份董事、董事会秘书。 |
4 | 刘宓 | 董事 | 2024-01-03 | 2026-05-11 | 女 | 本科 | 1979年9月 | 10.73万 | - | 刘宓,女,汉族,1979年9月出生。管理学学士,高级会计师。曾任包钢计划财务部税政处副处长;包钢计划财务部会计处副处长;包钢(集团)计划财务部副部长。现任包钢股份董事、财务总监。 |
5 | 王占成 | 董事 | 2024-05-13 | 2026-05-11 | 男 | 硕士 | 1967年7月 | -- | -- | 王占成,男,1967年7月出生,1987年8月参加工作,党校研究生,中共党员,高级会计师。2002年以来,历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长(期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长),包钢计划财务部副部长。2016年8月至2022年9月,任北方稀土董事、副总经理、财务总监(期间曾兼任北方稀土计划财务部部长);2022年9月至2023年6月,任北方稀土董事、副总经理、财务总监、董事会秘书;2023年6月至2023年11月,任北方稀土董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,首席合规官;2023年11月至2024年4月,任北方稀土董事、副总经理、财务总监(期间曾兼任北方稀土计划财务部部长)。现任包钢(集团)公司创新研究院首席业务总监。 |
6 | 王伟平 | 董事 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 男 | 硕士 | 1967年2月 | 52.39万 | - | 王伟平,男,汉族,1967年2月出生。大学硕士,高级政工师。曾任包钢组织部(人事部)干部管理处处长;包钢组织部(人事部)副部长兼干部管理处处长;包钢供电厂党委书记;包钢纪委(监察部、审计部)派驻纪检监察三组组长、一组组长;包钢(监察部、审计部、巡察办)纪委常委、党委巡察组组长(正处职);包钢(集团)公司纪委常委,包钢股份纪委书记、党委委员。现任包钢股份党委副书记、工会主席、董事。 |
7 | 韩培信 | 董事 | 2024-05-13 | 2026-05-11 | 男 | 本科 | 1968年10月 | -- | -- | 韩培信,男,汉族,1968年10月出生。经济师、园林工程师。曾任包钢绿化公司副经理;包钢西创集团公司党委委员、董事;包钢绿化公司党委委员、经理;包钢冶金渣公司(包钢绿化公司)党委委员、经理兼包钢节能环保中心(节能环保公司)党委委员、副主任(副总经理);包钢集团节能环保科技产业有限责任公司党委委员、执行董事、总经理;内蒙古包瀜环保新材料有限公司董事长;北方稀土副总经理;包钢(集团)公司党委巡察办公室巡察专员。现任包钢矿业、铁花文化公司、低碳科技公司董事。 |
8 | 魏喆妍 | 独立董事 | 2020-05-21 | 2026-05-11 | 女 | 1956年7月 | 10.00万 | - | 魏喆妍,女,蒙古族,1956年7月出生,中共党员,二级教授。曾任曾任内蒙古财经大学工业会计、会计原理教研室副主任、主任;会计学系副主任;会计学系主任(院长)。现任包钢股份独立董事。 |
|
9 | 文守逊 | 独立董事 | 2023-05-12 | 2026-05-11 | 男 | 博士 | 1969年10月 | 5.000万 | - | 文守逊,男,1969年10月出生,四川省平昌县人,中共党员。曾任重庆机电控股集团重庆冶炼股份公司镍钴分厂、镍钴技改工程组,助理工程师。现任教于重庆大学经济与工商管理学院,博士,副教授,硕士生导师;包钢股份独立董事。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。 |
10 | 肖军 | 独立董事 | 2023-05-12 | 2026-05-11 | 男 | 硕士 | 1959年5月 | 5.000万 | - | 肖军,男,1959年5月出生,河北玉田人,硕士研究生学历,高级经济师。曾任包头糖厂制糖车间党支部副书记、厂长助理、副厂长;包头华资实业有限公司董事会秘书、副董事长;包头市政府机关事务中心副主任;包头市发展投资公司副总经理;包头稀土高新区金融办主任兼内蒙古高新控股有限公司董事长;包头市城乡建设委员会副调研员、包头城乡建设发展集团董事长;包头市金融办副主任、党组成员;包头交通投资集团党委书记、董事长、总经理;包头市政协工作。现任包钢股份独立董事。 |
11 | 付明月 | 独立董事 | 2023-10-13 | 2026-05-11 | 男 | 本科 | 1977年8月 | -- | - | 付明月,男,1977年8月生,大学本科学历。专业技术职业资格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、造价工程师、咨询工程师(投资),拥有证券从业资格、基金从业资格。现任山西黄河(呼和浩特)律师事务所执业律师、副主任。业务领域为证券金融、IPO辅导、国企混改、公司合规与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融不良资产等。社会职务为中国民主建国会会员、民建内蒙古区委社会和法制委员会副主任、民建内蒙古区直工委综合三支部副主委、包头仲裁委仲裁员。主要职业经历:2005年10月至2015年5月,任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理;2015年6月至2019年9月,任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任;2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律师;2020年11月至今,任山西黄河(呼和浩特)律师事务所资本与重组业务部副主任;2023年10月14日至今,任包钢股份(600010)独立董事,2023年12月至今任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事。 |
12 | 孙浩 | 独立董事 | 2019-04-17 | 2026-05-11 | 男 | 博士 | 1965年3月 | 10.00万 | - | 孙浩先生,1965年3月出生,男,中国国籍,无境外永久居住权。博士学历,教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理工程师,中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师,冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师,中国有色金属建设股份有限公司独立董事,内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事,山东索通发展股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 胡明哲 | 监事会主席 | 2023-11-27 | 2026-05-11 | 女 | 本科 | 1971年6月 | -- | - | 胡明哲,女,汉族,1971年6月出生。法学学士,高级经济师。曾任包钢办公厅律师事务处副处长;包钢办公厅法律顾问处(律师事务部)处长(部长);包钢法律事务部(律师事务部)副部长;包钢法律事务部(律师事务部)部长;包钢(集团)公司总法律顾问。现任包钢(集团)公司总法律顾问兼首席合规官;包钢股份监事会主席。 |
2 | 周远平 | 监事 | 2023-05-12 | 2026-05-11 | 男 | 硕士 | 1973年4月 | -- | 40 | 周远平,男,1973年4月出生,1993年9月参加工作,本科硕士,中共党员,高级审计师。2005年3月至2016年8月,历任包钢(集团)公司审计部财务审计一科副科长,包钢(集团)公司纪委(监察室、审计部)纪检监察审计三组副科级纪检员、审计五组副科级纪检员,包钢(集团)公司审计部审计一室主管、审计三室主任,包钢(集团)公司纪委(监察部)派驻纪检监察三组副组长;2016年8月至2017年2月,任包钢矿业有限责任公司财务总监;2017年2月至2018年3月,历任包钢(集团)公司审计部副部长(主持工作),包钢(集团)公司纪委委员、常委、审计部部长;2018年3月至2019年12月,任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务总监兼财务部(市场营销部)部长;2019年12月至2020年6月,任包钢(集团)公司纪委委员、党委巡察办公室主任;2020年6月至2022年6月,任包钢(集团)公司纪委常委、党委巡察办公室主任;现任包钢(集团)公司纪委常委、党委巡察办公室主任;包钢股份监事。 |
3 | 陈桂荣 | 职工监事 | 2023-05-12 | 2026-05-11 | 女 | 硕士 | 1973年2月 | 48.88万 | 6.23万 | 陈桂荣,女,汉族,1973年2月出生。党校研究生,高级政工师。毕业于内蒙古党校经济管理专业,曾任轨梁厂党群工作部副部长兼团委副书记;轨梁厂团委副书记;轨梁厂轧辊加工部党支部副书记;轨梁厂党工部部长;轨梁厂党委委员、副书记、工会代主席;包钢股份监事等职。现任包钢股份职工监事。 |
4 | 邢立凯 | 职工监事 | 2023-05-12 | 2026-05-11 | 男 | 1970年 | 45.11万 | 1.22万 | 邢立凯,男,出生于1970年,现任包钢股份炼钢厂党委委员、纪检委员、副书记、工会主席;包钢股份职工监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 梁志刚 | 总经理 | 2023-11-10 | 2026-05-11 | 男 | 博士 | 1967年12月 | 58.87万 | - | 梁志刚,男,汉族,1967年12月出生。工学博士,高级工程师。曾任包钢炼钢厂副厂长;包钢科技部副部长;包钢技术质量部副部长;包钢薄板厂副厂长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记;包钢生产部(安环部)副部长;包钢炼钢厂厂长;包钢股份炼钢厂党委委员,厂长;包钢股份稀土钢板材厂党委委员,厂长;包钢股份技术中心(钢研院)主任(院长)、党委书记;包钢股份技术中心(钢研院)主任(院长);包钢股份总工程师兼技术中心(钢研院)主任(院长);现任包钢股份董事、总经理。 |
2 | 郭文亮 | 董事会秘书 | 2023-11-10 | 2026-05-11 | 男 | 博士 | 1982年11月 | 5.250万 | - | 郭文亮,男,汉族,1982年11月出生。工学博士,高级工程师。曾任包钢办公室(党委办公室、董事会秘书处)副主任、董事会秘书处副处长;北方稀土综合办公室副主任;北方稀土综合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员;北方稀土规划发展部部长兼机关党委委员;和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份董事、董事会秘书。 |
3 | 刘振刚 | 副总经理 | 2017-07-20 | 2026-05-11 | 男 | 博士 | 1968年4月 | -- | 13.36万 | 刘振刚,男,汉族,1968年4月出生。博士研究生,正高级工程师曾任包钢总调度室轧钢科计划员、副科长;包钢钢联公司生产部副科长;包钢钢联公司生产部副部长(牵头)、部长;包头天诚线材有限公司副总经理;包钢生产部(安环部)副部长、部长;包钢轨梁厂厂长;包钢股份副总经理;包钢股份董事、董事长等职。 |
4 | 倪鑫 | 副总经理 | 2023-11-10 | 2026-05-11 | 男 | 硕士 | 1976年12月 | 61.28万 | - | 倪鑫,男,汉族,1976年12月出生。工程硕士,高级工程师。曾任包钢无缝厂副厂长;包钢钢管公司副总经理;包钢股份钢管公司总工程师;包钢股份钢管公司副总经理;包钢股份钢管公司总经理;包钢股份钢管公司党委书记兼副总经理。现任包钢股份副总经理。 |
5 | 郭伟 | 副总经理 | 2023-11-10 | 2026-05-11 | 男 | 硕士 | 1973年8月 | 53.10万 | - | 郭伟,男,汉族,1973年8月出生。工程硕士,高级工程师。曾任包钢轨梁厂副厂长;包钢设备动力部副部长;包钢股份设备工程部副部长;包钢股份设备工程部部长;包钢股份采购中心党委委员、总经理、党委副书记。现任包钢股份副总经理。 |
6 | 黄雅彬 | 副总经理 | 2024-04-17 | 2026-05-11 | 男 | 本科 | 1973年7月 | -- | -- | 黄雅彬,男,汉族,1973年7月出生。工学学士,正高级工程师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长;包钢炼铁厂炼铁二部部长;包钢炼铁厂生产部部长;包钢炼铁厂厂长助理;包钢股份炼铁厂总工程师;包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。 |
7 | 刘宓 | 财务总监 | 2023-11-10 | 2026-05-11 | 女 | 本科 | 1979年9月 | 10.73万 | - | 刘宓,女,汉族,1979年9月出生。管理学学士,高级会计师。曾任包钢计划财务部税政处副处长;包钢计划财务部会计处副处长;包钢(集团)计划财务部副部长。现任包钢股份董事、财务总监。 |