易所试(430309)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 郭文宏 | 董事 | 2018-02-12 | 今 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 郭文宏先生,1980年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2005年8月至2014年10月任职于中国建设银行深圳分行,历任支行行长等职位,2014年10月至2014年12月,待业,2015年1月至2016年11月任职于盛业商业保理有限公司,任金融合作部总经理。 |
2 | 崔晓黎 | 董事 | 2016-06-02 | 今 | 女 | 本科 | 1982年8月 | -- | -- | 崔晓黎,女,1982年8月出生,美国国籍,本科毕业。2009年3月至2012年8月,任职于现代传播集团,任杂志副出版人。2013年12月至2014年7月,任职于阳狮广告有限公司,任集团互动整合营销群总监。2014年7月至2015年7月,任职于威汉营销传播集团,任客户群总监。2015年7月至2016年1月,任职于麦肯·光明广告有限公司,任上海区总经理。 |
3 | 韩伟 | 董事 | 2018-07-19 | 今 | 43岁 | 年 | -- | -- | 韩伟,1976年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年2月至2000年11月任职于重庆圣康商务有限公司,历任销售代表、销售主管;2000年12月至2003年10月任职于上海辉前广告有限公司,历任项目督导、项目主管、项目经理;2003年11月至2004年12月任职于上海奥维思市场营销策划有限公司,任高级项目经理;2005年1月至2005年2月,待业;2005年3月至2012年10月任职于上海方丹蒙雪市场营销策划有限公司,任项目总监;2012年11月至2014年4月,任职于上海易所试网络信息技术股份有限公司,任项目运营中心副总经理;2014年4月至2017年3月任职于上海易所试网络信息技术股份有限公司控股子公司上海泰启源市场营销策划有限公司,任副总经理;2017年4月,待业;2017年5月至今,任职于上海易所试网络信息技术股份有限公司全资子公司上海齐胜市场营销策划有限公司,任副总经理。 |
|
4 | 章源 | 董事长,董事 | 2017-12-28 | 今 | 男 | 本科 | 年 | -- | 8535万 | 章源,男,1980年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,上海市静安区青年联合会委员。2002年7月至2004年2月,就职于上海威顿市场营销策划有限公司,任客户经理;2004年3月至2004年11月,就职于上海韵创广告有限公司,任高级客户经理;2004年12月至2006年8月,作为上海方丹蒙雪广告有限公司的创始人,任该公司客户总监,任职期间持有该公司股权比例为18%,并于2007年1月将上述股权全部转让;2006年8月至2012年4月,就职于上海奇劲市场营销策划有限公司,任客户总监;2008年5月至2012年12月,创立上海易所试网络信息技术有限公司,任执行董事、法定代表人。现任上海易所试网络信息技术股份有限公司、法定代表人。 |
5 | 张承光 | 董事 | 2016-05-18 | 今 | 男 | 本科 | 年 | -- | 44.63万 | 张承光,男,本科学历,现任上海易所试网络信息技术股份有限公司股东监事、监事会主席。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 徐辉 | 监事 | 2015-12-25 | 今 | 男 | 本科 | 1979年10月 | -- | -- | 徐辉,男,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年6月至2003年2月,就职于畅达决胜整合行销公司,任客户部客户主任;2003年2月至2012年7月,就职于上海艾森营销咨询有限公司,历任客户部客户总监、助理客户总监、客户经理、高级客户经理;2012年7月加入有限公司,任销售部销售总经理。2012年12月开始担任公司职工代表监事,任期三年,自2012年12月12日至2015年12月11日。 |
2 | 张平 | 职工监事 | 2016-05-23 | 今 | 男 | 大专 | 1986年3月 | -- | -- | 张平,男,1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专毕业。2008年4月至2010年6月,就职于上海易所试网络信息技术有限公司,任仓储主管;2010年7月至2011年10月,就职于上海之快好商贸有限公司,任仓储主管;2011年11月至今,就职于公司,任采购部经理。 |
3 | 李海涛 | 监事会主席 | 2015-12-25 | 今 | 男 | 本科 | 1980年12月 | -- | -- | 李海涛,男,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年9月至2005年12月,就职于上海永乐家用电器有限公司(中外合资),任内控主管;2005年12月至2007年5月,就职于上海腾蒙国际贸易有限公司,任会计经理;2007年5月至2008年8月,就职于滨海高尔夫俱乐部,任财务管理部经理;2008年11月至2010年11月,就职于迪岸网络技术(上海)有限公司,任渠道财务经理;2011年3月至2012年7月,就职于上海传漾广告有限公司,任财务经理。2012年7月加入有限公司,任高级财务经理。现任上海易所试网络信息技术股份有限公司财务负责人,任期三年,自2012年12月12日至2015年12月11日。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 郭文宏 | 财务总监 | 2018-02-12 | 今 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 郭文宏先生,1980年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2005年8月至2014年10月任职于中国建设银行深圳分行,历任支行行长等职位,2014年10月至2014年12月,待业,2015年1月至2016年11月任职于盛业商业保理有限公司,任金融合作部总经理。 |
2 | 章源 | 总经理 | 2017-12-28 | 今 | 男 | 本科 | 年 | -- | 8535万 | 章源,男,1980年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,上海市静安区青年联合会委员。2002年7月至2004年2月,就职于上海威顿市场营销策划有限公司,任客户经理;2004年3月至2004年11月,就职于上海韵创广告有限公司,任高级客户经理;2004年12月至2006年8月,作为上海方丹蒙雪广告有限公司的创始人,任该公司客户总监,任职期间持有该公司股权比例为18%,并于2007年1月将上述股权全部转让;2006年8月至2012年4月,就职于上海奇劲市场营销策划有限公司,任客户总监;2008年5月至2012年12月,创立上海易所试网络信息技术有限公司,任执行董事、法定代表人。现任上海易所试网络信息技术股份有限公司、法定代表人。 |