赛孚制药(430133)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 苑海洲 | 董事 | 2011-12-26 | 2020-12-19 | 男 | 大专 | 年 | -- | 7.4万 | 苑海洲,男,1983年10月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于河北省职工医学院,临床医学专业,大专学历。2006年至2008年就职于北京恒丰饲料制造有限公司,从事技术工作;2008年至今在北京赛孚制药股份有限公司从事销售工作。现任北京赛孚制药股份有限公司董事。 |
2 | 孟秀荣 | 董事 | 2018-03-21 | 2020-12-19 | 女 | 硕士 | 年 | - | -- | 孟秀荣女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于河北农业大学畜牧兽医专业,学士学位,高级兽医师,1999年参加清华大学继续学院企业管理研究生课程。1985年至2005年任职于华北制药集团动物保健品公司总经理;2006年至今任职于北京奥耐尔营养科技有限公司董事长。 |
3 | 陈春娟 | 董事 | 2011-12-26 | 2020-12-19 | 女 | 大专 | 年 | -- | 1.7万 | 陈春娟,女,1984年9月28日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于河北科技大学,计算机及应用专业,大专学历,初级会计职称。主要工作经历:2007年至今在北京赛孚制药股份有限公司工作,现任北京赛孚制药股份有限公司董事。 |
4 | 胡继红 | 董事长,董事 | 2018-03-22 | 2020-12-19 | 男 | 本科 | 年 | -- | 106.2万 | 胡继红,男,1979年11月14日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于河北师范大学,本科学历。主要工作经历:2000年至2007年任职于华北制药集团动物保健品有限责任公司,任销售部区域经理;2007年至今在赛孚制药工作,现任北京赛孚制药股份有限公司董事、副总经理。 |
5 | 马振经 | 董事 | 2011-12-26 | 2020-12-19 | 男 | 高中 | 年 | -- | 2万 | 马振经,男,1984年11月4日出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。主要工作经历:2003年至2005年在北京雨润食品股份有限公司工作;2005年至今在赛孚制药工作,现任北京赛孚制药股份有限公司董事、车间主任。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 刘玉奇 | 职工监事 | 2014-12-08 | 2020-12-19 | 男 | 初中 | 年 | -- | -- | 刘玉奇,男,中国国籍,1984年6月8日出生,初中学历。主要工作经历:2002年8月至2005年10月份在石家庄华邦化工制药装备有限公司工作,任职库房主管,2005年10月份至今在北京赛孚制药股份有限公司任职,任职储运部经理。现任北京赛孚制药股份有限公司职工监事。 |
2 | 李宗来 | 监事 | 2011-12-26 | 2020-12-19 | 男 | 大专 | 年 | -- | 1.4万 | 李宗来,男,1983年4月15日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年毕业于北京广播电视大学,大专学历。主要工作经历:2002年至2007年任职于北京华盛药业有限公司,任销售部经理、西北区经理;2007年至今在北京赛孚制药股份有限公司从事销售工作。现任监事。 |
3 | 胡子龙 | 监事会主席 | 2011-12-26 | 2020-12-19 | 男 | 本科 | 年 | -- | 1万 | 胡子龙,男,1983年8月13日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于河北农业大学中兽医学院,本科学历。主要工作经历:2002年至2006年任职于石家庄国富盛邦奶业有限公司,历任兽医处主管、技术副经理;2006年至2007年在石家庄农福药业有限公司工作。2008年至今在北京赛孚制药股份有限公司从事销售工作。现任监事会主席。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 胡继红 | 副总经理 | 2018-03-22 | 2020-12-19 | 男 | 本科 | 年 | -- | 106.2万 | 胡继红,男,1979年11月14日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于河北师范大学,本科学历。主要工作经历:2000年至2007年任职于华北制药集团动物保健品有限责任公司,任销售部区域经理;2007年至今在赛孚制药工作,现任北京赛孚制药股份有限公司董事、副总经理。 |
2 | 赵大河 | 总经理,董事会秘书 | 2018-03-22 | 2020-12-19 | 男 | 高中 | 年 | -- | 113万 | 赵大河,董事会秘书、办公室主任,男,1970年5月26日出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。主要工作经历:1989年至1997年在石家庄市啤酒厂工作;1998年至2004年在石家庄纸箱厂工作;2004年至今在公司工作,现任董事会秘书、办公室主任,任期三年。 |
3 | 王小冬 | 财务负责人 | 2015-10-09 | 2020-12-19 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 王小冬,男,1978年11月02日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学,本科学历。主要工作经历:2003年4月至2010年9月,就职于华北制药华盈有限公司;2010年10月至2011月10月,就职于华北制药国际贸易有限公司;2011年11月至2015年9月,就职于北制药集团有限责任公司物流分公司,任财务主管;2015年10月至今在赛孚制药工作,现任财务总监。 |