北科5(400030)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 赵研 | 董事 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 赵研,女,汉族,毕业于东北农业大学。曾就职于中泰证券股份有限公司,任首席客户经理。 |
2 | 李远泽 | 董事 | 2018-07-31 | 2019-08-30 | 年 | -- | -- | 李远泽,先后在宏达矿业任厂长;东山矿业任总经理;湘金有色金属任总经理;2015年10月入职湖南恒晟环保科技有限公司,任业务副总经理。 |
||
3 | 刘建强 | 董事长,董事 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 刘建强,男,汉族,毕业于清华大学EMBA。现任中太建设集团股份有限公司土木分公司总经理。 |
4 | 郭孝坤 | 副董事长,董事 | 2018-08-14 | 2019-08-30 | 年 | -- | -- | 郭孝坤,北京大学经济学学士,在商业模式研究、TMT领域投资、股权投资和并购基金募集与管理方面有丰富经验。曾任北京中融金鼎投资基金管理有限公司执行董事、海南慧轩实业投资有限公司董事长、颐和资本管理有限公司执行董事。 |
||
5 | 张美琴 | 董事 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 张美琴,女,汉族,毕业于北京林业大学财务管理专业,为中级会计师、统计师。现任中融美鑫资本管理(北京)有限公司董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 胡国文 | 监事 | 2018-01-10 | 2019-08-30 | 年 | -- | -- | 胡国文先生,任大连北大科技(集团)股份有限公司监事。 |
||
2 | 樊富财 | 职工监事 | 2019-04-23 | 2019-08-30 | 男 | 本科 | 1989年6月 | -- | -- | 樊富财,男,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学,本科学历,金融学学士学位。曾任职于长江证券股份有限公司。 |
3 | 祝建平 | 监事会主席 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 祝建平,男,汉族,毕业于郑州大学金融系,为高级经济师。历任坦克四十二团参谋长、中国建设银行驻马店市支行行长兼党组书记、中国建设银行周口分行行长室行长兼党委书记、中国建设银行开封分行行长兼党委书记。现任中国建设银行河南省分行工会主席。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 邵静 | 董事会秘书 | 2019-04-26 | 2019-08-30 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 邵静,女,汉族,34岁,毕业于长春工业大学,金融学学士。曾就职于国信证券、中国城市建设控股集团等机构,参与多家公司重大资产重组、破产重整、PE投资等项目,具备多年投融资项目操作经验。 |
2 | 张美琴 | 财务总监 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 张美琴,女,汉族,毕业于北京林业大学财务管理专业,为中级会计师、统计师。现任中融美鑫资本管理(北京)有限公司董事。 |
3 | 刘建强 | 总经理 | 2016-08-31 | 2019-08-30 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 刘建强,男,汉族,毕业于清华大学EMBA。现任中太建设集团股份有限公司土木分公司总经理。 |