南洋1(400023)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 王景 | 董事局主席,董事 | 2019-04-11 | 今 | 女 | 硕士 | 年 | 30.00万元 | -- | 王景,女,1972年出生,华东师范大学心理学研究生。曾任职于海口市轻工总公司、海南移动通信总公司,曾任海南光华集团有限公司董事,现任亚洲蕉叶饮食集团有限公司董事兼执行总裁。2011年3月至今任南洋航运集团股份有限公司董事局副主席 |
2 | 周宏斌 | 董事 | 2016-03-10 | 2019-12-27 | 男 | 硕士 | 年 | -- | -- | 周宏斌先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江海通联合律师事务所律师、浙江恒毅投资发展有限公司副总裁;现任浙江昱和力科技有限公司董事长,浙江创新发展资本管理有限公司董事、总经理,杭州创骥股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,浙江东晶电子股份有限公司董事,浙江沃盈投资管理有限公司董事,杭州淘梦科技有限公司监事,杭州航迪进出口有限公司董事长,兼任南洋航运集团股份有限公司董事。 |
3 | 谢庄 | 独立董事 | 2013-06-09 | 2019-12-27 | 男 | 硕士 | 年 | 3.00万元 | -- | 谢庄,男,汉族,1954年出生,法学硕士,曾任四川省高院经济审批庭副庭长,海口市中院副院长,房地产审判庭庭长,经济审批庭第一庭庭长,国家四级高级法官,北大法学院博士研究生指导小组成员,北大法学院博士学位论文评审专家,曾经先后担任北京市同达律师事务所高级顾问,海南光华集团公司高级执行总裁,海南椰岛,第一投资,美兰机场等上市公司独立董事,海口市仲裁委仲裁员,四川济华律师事务所法务总监,成都仲裁委员会总裁员等职。 |
4 | 孙海勇 | 董事 | 2016-12-28 | 2019-12-27 | 男 | 本科 | 年 | -- | -- | 孙海勇,1974年出生,男,毕业于山东省委党校经济管理专业,大学本科文凭。1991年12月到1994年3月任烟台市机电公司收款员,1994年4月至1999年3月担任烟台市机电公司会;1999年4月至2009年6月担任烟台市龙烟铁路物资公司财务科长;2009年7月至今烟台佳恒控股有限公司总经理助理。 |
5 | 景堃 | 独立董事 | 2016-12-28 | 2019-12-27 | 男 | 博士 | 年 | 3.00万元 | -- | 景堃,男,1986年6月8日出生,中共党员,毕业于西北工业大学经济学系,博士研究生在读,2008年6月到2013年6月担任西北工业大学自动化学院团委书记、辅导员,2011年12月到2012年1月担任共青团渭城区委员会副书记(挂职),2013年9月至今就职于海南省金林投资集团及其成员企业,现任海南中部白沙通用航空机场投资有限公司总经理,海南瀚翔航空体育项目投资有限公司党委书记、副总经理。 |
6 | 李诗情 | 董事 | 2016-12-28 | 2019-12-27 | 女 | 本科 | 年 | 8.88万元 | -- | 李诗情,女,1976年出生,大本,主修会计学。先后在江西萍乡、福建泉州等地公司任财务经理。2009年10月至今,任职于南洋航运集团股份有限公司财务部。 |
7 | 冷明权 | 独立董事 | 2013-06-09 | 2019-12-27 | 男 | 硕士 | 年 | 3.00万元 | -- | 冷明权,男,1955年出生,中共党员,公共管理硕士。现任海南省企业家协会执行副会长兼秘书长、海南省人大环境资源工作委员会委员,海南省政协提案委员会副主任、海南省文联委员、海南省社科联委员、海南省仲裁委员会委员、海南省企业信用评价中心主任、海南椰岛独立董事。2013年8月至今任海马汽车集团股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 刘文娟 | 职工监事 | 2016-12-28 | 2019-12-27 | 女 | 本科 | 年 | -- | -- | 刘文娟,女,汉族,本科。毕业于中南财经政法大学会计学专业。曾任职于中国外运广东公司,2007年至今,任职于海南金城国有资产经营管理有限责任公司,现为财务部副经理。 |
2 | 吴春德 | 监事 | 2016-12-28 | 2019-12-27 | 男 | 年 | 4.20万元 | -- | 吴春德,男,汉族,1960年出生,籍贯海口,中专文凭,1977年到1979年在东山农场下乡,1979年至2000年在海口市供销社担任业务员,2006年至2015年9月担任海南大唐投资集团有限公司项目部副经理,2015年10月至今担任南洋航运集团股份有限公司项目部副经理。 |
|
3 | 郑作风 | 监事会主席 | 2017-08-24 | 2019-12-27 | 男 | 大专 | 年 | 4.80万元 | -- | 郑作风,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,2011年入职海南大唐投资集团综合管理部行政主管一职,历任综合管理部副总经理、总经理、党支部书记,兼任海南大唐农业开发有限公司总经理。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 刘建萍 | 财务总监 | 2018-01-31 | 2019-12-27 | 年 | 6.05万元 | -- | 刘建萍女士担任南洋航运集团股份有限公司财务总监。 |