粤金曼5(400012)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 齐文喆 | 独立董事 | 2015-04-14 | 2021-06-27 | 男 | 年 | 4万 | - | 齐文喆,男,曾任甘肃省林业职业技术学院服务公司经理,广东冠粤路桥有限公司安全主任、工程管理部部长、技术质量部部长、机械材料部部长、经营管理部部长、审计发展部部长、监事会主席。现任广东金曼集团股份有限公司独立董事。 |
|
2 | 肖喆瀚 | 董事 | 2018-12-27 | 2021-06-27 | 男 | 本科 | 年 | 10万 | - | 肖喆瀚先生:1980年出生,大学学历,具有中华人民共和国律师职业资格证。2003年-2012年就职于广东宇全律师事务所,从事执业律师工作;2012年-2015年就职于北京大成(广州)律师事务所,从事执业律师工作;2015年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会董事、第七届董事会董事。 |
3 | 黄健 | 独立董事 | 2015-04-14 | 2021-06-27 | 男 | 其他 | 年 | 4万 | - | 黄健,男,曾任和记时尚贸易(深圳)有限公司董事,大连快意汽车贸易有限公司董事,深圳致诚商务咨询有限公司执行董事,上海新概念服饰有限公司董事长,达芬奇家居股份有限公司独立董事。现任,广东金曼集团股份有限公司独立董事。黄健先生获委任为自二零一七年七月十七日起汇思太平洋集团控股有限公司独立非执行董事。黄健于2019年5月30日获委任为正乾金融控股有限公司执行董事。 |
4 | 刘四委 | 独立董事 | 2017-05-12 | 2021-06-27 | 男 | 博士 | 年 | 2万 | - | 刘四委先生:汉族,1977年出生,获中山大学化学与化学工程学院高分子化学与物理专业博士学位。现为中山大学化学学院,材料科学研究所副教授。 |
5 | 陈坚 | 董事 | 2015-04-14 | 2021-06-27 | 男 | 其他 | 年 | 22万 | - | 陈坚,男,曾任广州保税区文泰莱国际发展有限公司董事长,广州市耕升电子有限公司总经理,广州市兆康投资有限公司总经理,运城市中金矿业有限公司、珠海横琴中金发展有限公司、山西中金镁金属供应链管理有限公司总经理。现任运城市中金矿业有限公司董事,广东金曼集团股份有限公司董事、总经理。 |
6 | 汪洪生 | 独立董事 | 2017-05-12 | 2021-06-27 | 男 | 硕士 | 年 | 2万 | - | 汪洪生先生:汉族,1966年出生,获华东政法大学国际经济法硕士学位,中国民主促进会会员,中国注册税务师,中国执业律师,现为北京大成(广州)律师事务所合伙律师。 |
7 | 张旭强 | 董事长,董事 | 2005-05-25 | 2021-06-27 | 男 | 大专 | 年 | 24万 | - | 张旭强,男,大专学历,高级经济师,广东省人大代表.曾被授予"全国劳动模范"、"全国食品行业优秀企业家"等称号.曾任潮州市水产集团公司总经理. |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 陈森桂 | 监事会主席 | 2015-03-09 | 2021-06-27 | 男 | 其他 | 年 | 11万 | - | 陈森桂,男,曾任潮州市工业第八公司经理,太平街道办事处副主任,广东金曼集团股份有限公司拓展部主任、办公室主任。现任广东金曼集团股份有限公司监事会主席。 |
2 | 冯文辉 | 职工监事 | 2018-06-27 | 2021-06-27 | 年 | -- | - | 冯文辉为广东金曼集团股份有限公司监事。 |
||
3 | 朱雄杰 | 监事 | 2015-04-14 | 2021-06-27 | 男 | 其他 | 年 | - | - | 朱雄杰,男,曾任广东工业大学华立学院计算机系专职教师,广州新快报网站部频道主编,广州流之动信息技术有限公司产品部主管;深圳天源迪科信息技术股份有限公司运营经理,广州轻创投资有限公司总经理。现任广州轻创互联网金融信息服务有限公司副总经理,广东金曼集团股份有限公司监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数(万股) | 个人简历 |
1 | 侯天佑 | 副总经理 | 2018-06-28 | 2021-06-27 | 年 | -- | - | 侯天佑为广东金曼集团股份有限公司副总经理。 |
||
2 | 文耿 | 董事会秘书 | 2015-04-14 | 2021-06-27 | 男 | 其他 | 年 | 20万 | - | 文耿,男,曾任潮州市信托投资公司出市交易员,东莞证券有限责任公司潮州营业部业务员。现任广东金曼集团股份有限公司董事会秘书。 |
3 | 段红斌 | 财务总监 | 2015-04-14 | 2021-06-27 | 男 | 其他 | 年 | 18万 | - | 段红斌,男,曾任运城市闻喜县国营焦化厂会计,白玉镁业会计,运城市中金矿业财务部部长。现任广东金曼集团股份有限公司财务负责人。 |
4 | 陈坚 | 总经理 | 2015-04-14 | 2021-06-27 | 男 | 其他 | 年 | 22万 | - | 陈坚,男,曾任广州保税区文泰莱国际发展有限公司董事长,广州市耕升电子有限公司总经理,广州市兆康投资有限公司总经理,运城市中金矿业有限公司、珠海横琴中金发展有限公司、山西中金镁金属供应链管理有限公司总经理。现任运城市中金矿业有限公司董事,广东金曼集团股份有限公司董事、总经理。 |