华致酒行(300755)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 吴向东 | 董事长,董事 | 2016-03-01 | 2025-04-19 | 男 | 中专 | 1969年 | 160.7万 | - | 吴向东先生,1969年出生,中国香港籍,除中国香港外,无其他境外永久居留权,毕业于湖南省外贸学校。历任新华联集团董事、董事局副主席,长沙海达酒类食品有限公司执行董事、董事长、总经理,湖南金东酒业有限公司董事长、总经理,第十二届全国人大代表。现任金东集团、华致酒行连锁管理股份有限公司董事长,珍酒李渡(6979.HK)董事会主席。吴向东先生为华致酒行连锁管理股份有限公司创始人。 |
2 | 彭宇清 | 副董事长,董事 | 2022-03-28 | 2025-04-19 | 男 | 高中 | 1968年 | 238.7万 | 15万 | 彭宇清先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任湖南金东酒业有限公司总经理助理,华致酒行连锁管理股份有限公司总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司副董事长。 |
3 | 李伟 | 董事 | 2019-05-09 | 2025-04-19 | 男 | 博士 | 1980年 | 303.5万 | 12万 | 李伟先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院大学,管理学博士,现为山东财经大学硕士研究生合作导师。自2002年以来在财政部、中财荃兴资本管理有限公司、北京金六福酒有限公司工作,历任北京金六福酒有限公司总经理、华致酒行连锁管理股份有限公司常务副总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司董事、总经理。 |
4 | 杨强 | 董事 | 2023-03-23 | 2025-04-19 | 男 | 本科 | 1975年 | 258.4万 | 4万 | 杨强先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学,本科。历任浙江麦当劳餐厅食品有限公司高级运营经理,历任华致酒行连锁管理股份有限公司副总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司董事、常务副总经理。 |
5 | 杨武勇 | 董事 | 2023-03-23 | 2025-04-19 | 男 | 大专 | 1973年 | 252.3万 | 5万 | 杨武勇先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院。历任金六福酒业副总经理兼江苏大区营销总监,华东营销中心总经理,广东德庆无比养生酒业有限公司总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司董事、副总经理。 |
6 | 颜涛 | 董事 | 2016-03-01 | 2025-04-19 | 男 | 本科 | 1964年 | 6.000万 | - | 颜涛先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学衡阳分校,本科。历任山东电气集团股份有限公司副总经理,湖南金东酒业有限公司副总经理,华泽集团总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司董事。 |
7 | 温健 | 独立董事 | 2019-09-19 | 2025-04-19 | 男 | 硕士 | 1971年 | 18.00万 | - | 温健先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院,金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司执行总经理,前海融泰中和(深圳)股权投资基金管理有限公司副总经理。现任深圳市瑞胜特投资管理有限公司副总经理,华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。 |
8 | 李建伟 | 独立董事 | 2022-04-20 | 2025-04-19 | 男 | 博士 | 1974年 | 18.00万 | - | 李建伟:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学法学硕士、法学博士。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师,商法研究所所长。先后主持国家社科基金、教育部人文社科基金、司法部法治理论项目、北京市社科项目等国家级、省部级项目十多项。从1999年至今,作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业,并担任董事、董事长等职务。现任汉王科技股份有限公司独立董事,同时担任北京灵思云途营销顾问有限公司独立董事、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、中国山水水泥股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗集团有限公司独立董事、华政酒行股份有限公司独立董事。 |
9 | 吴革 | 独立董事 | 2022-04-20 | 2025-04-19 | 男 | 博士 | 1967年5月 | 18.00万 | - | 吴革,男,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学经济学博士,先后毕业于南京师范大学、南开大学、对外经济贸易大学,会计学博士,会计学专业教授,博士生导师。曾任中国金融会计学会第四届理事会常务理事、中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会理事,1994年9月至今在对外经济贸易大学任教,目前任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任。现任北京华大九天科技股份有限公司独立董事、民生控股股份有限公司独立董事、加科思药业集团有限公司(中国香港上市,股份代号:1167)独立董事、国电电力发展股份有限公司独立董事、华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 皮文湘 | 监事会主席 | 2016-03-01 | 2025-04-19 | 男 | 本科 | 1966年 | 6.000万 | - | 皮文湘先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院,本科,审计师。历任湖南韶峰水泥集团有限公司审计物价部部长。现任金东集团审计部部长,华致酒行连锁管理股份有限公司监事会主席。 |
2 | 贺明 | 监事 | 2016-03-01 | 2025-04-19 | 男 | 硕士 | 1969年 | 6.000万 | - | 贺明先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学,硕士。历任湖南金东酒业有限公司财务经理,华泽集团云南办首席代表、长沙办副首席代表。现任金东集团副总经理,华致酒行连锁管理股份有限公司监事。 |
3 | 张静 | 职工监事 | 2016-03-01 | 2025-04-19 | 女 | 大专 | 1978年 | 107.6万 | 4.502万 | 张静女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安大学。历任云南华致酒业有限公司陕西办事处执行经理,华致酒行连锁管理股份有限公司要客部经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司采购总监、职工代表监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 李伟 | 总经理 | 2022-03-28 | 2025-04-19 | 男 | 博士 | 1980年 | 303.5万 | 12万 | 李伟先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院大学,管理学博士,现为山东财经大学硕士研究生合作导师。自2002年以来在财政部、中财荃兴资本管理有限公司、北京金六福酒有限公司工作,历任北京金六福酒有限公司总经理、华致酒行连锁管理股份有限公司常务副总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司董事、总经理。 |
2 | 杨强 | 常务副总经理 | 2022-03-28 | 2025-04-19 | 男 | 本科 | 1975年 | 258.4万 | 4万 | 杨强先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学,本科。历任浙江麦当劳餐厅食品有限公司高级运营经理,历任华致酒行连锁管理股份有限公司副总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司董事、常务副总经理。 |
3 | 梁芳斌 | 董事会秘书,副总经理 | 2022-04-20 | 2025-04-19 | 男 | 硕士 | 1974年 | 195.7万 | 4万 | 梁芳斌先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学,硕士,会计师。历任华泽集团财务副总监,华致酒行连锁管理股份有限公司财务总监,现任华致酒行连锁管理股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
4 | 杨武勇 | 副总经理 | 2022-04-20 | 2025-04-19 | 男 | 大专 | 1973年 | 252.3万 | 5万 | 杨武勇先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院。历任金六福酒业副总经理兼江苏大区营销总监,华东营销中心总经理,广东德庆无比养生酒业有限公司总经理,现任华致酒行连锁管理股份有限公司董事、副总经理。 |
5 | 胡亮锋 | 财务总监 | 2023-06-21 | 2025-04-19 | 男 | 本科 | 1978年 | 70.71万 | 1万 | 胡亮锋先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学,本科,会计师、注册会计师。曾任华泽集团财务副总监,现任华致酒行连锁管理股份有限公司财务总监。 |