飞荣达(300602)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 马飞 | 董事长,董事 | 2015-11-06 | 2024-11-14 | 男 | 硕士 | 1968年2月 | 106.5万 | 2.336亿 | 马飞,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权,MBA。1993年11月创立深圳市飞荣达科技有限公司。现任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事长、昆山市飞荣达电子材料有限公司执行董事兼总经理、飞荣达(中国香港)有限公司董事、飞荣达科技(江苏)有限公司执行董事、江苏格优碳素新材料有限公司执行董事、江苏飞荣达新材料科技有限公司执行董事、常州市飞荣达电子材料有限公司执行董事、广东飞荣达精密制造技术有限公司执行董事、佛山飞荣达通信科技有限公司执行董事。 |
2 | 王燕 | 董事 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 女 | 硕士 | 1980年2月 | 76.54万 | 44.53万 | 王燕,女,1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,江西财经大学财政学专业本科,北京科技大学工商管理硕士。曾任北京科瑞斯特电脑技术有限责任公司财务部会计、中国香港兆龙集团执行董事助理、2004年7月至2009年10月任深圳市飞荣达科技有限公司财务部主管。现任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
3 | 马军 | 董事 | 2015-11-06 | 2024-11-14 | 男 | 大专 | 1965年6月 | 91.45万 | 1452万 | 马军,男,1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1994年1月起任深圳市飞荣达科技有限公司常务副总经理。现任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理。 |
4 | 邱焕文 | 董事 | 2015-11-06 | 2024-11-14 | 男 | 本科 | 1972年12月 | 83.35万 | 81.37万 | 邱焕文,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于华南理工大学化工机械专业。曾任深圳志源塑胶制品有限公司品质部品质经理、爱普生技术(深圳)有限公司技术部技术采购主管、IBM中国采购有限公司采购部采购经理。2009年11月至2018年6月任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、总经理,2018年6月至2023年3月担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理、总经理,现任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理。 |
5 | 黄洪俊 | 独立董事 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 男 | 硕士 | 1975年9月 | 9.000万 | - | 黄洪俊,男,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,清华大学MBA。曾担任东莞市工商行政管理局副主任科员,北京竞天公诚律师事务所证券部律师,国信证券股份公司(002736.SZ)投资银行部高级经理,长江证券股份公司(000783.SZ)场外市场部华中大区总经理,国金证券股份公司(600109.SH)投资银行部业务董事,深圳麦高控股股份有限公司(834759.OC)董事、副总经理、高级合伙人、投委会委员。现担任深圳市松湖金谷资产管理有限公司董事长,广东百味佳味业科技股份有限公司(833936.NQ)独立董事。2021年11月起担任飞荣达独立董事。 |
6 | 郑馥丽 | 独立董事 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 女 | 本科 | 1973年12月 | 9.000万 | - | 郑馥丽女士,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市义达会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所高级经理、五洲松德联合会计师事务所深圳分所总监、致同会计师事务所合伙人、深圳德成会计师事务所(普通合伙)合伙人、深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事、科力尔电机集团股份有限公司独立董事;现任中山大洋电机股份有限公司独立董事、深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事、深圳正德财税咨询有限公司执行董事、深圳市至柔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年10月至今,任深圳科瑞技术股份有限公司独立董事。 |
7 | 吴学斌 | 独立董事 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 男 | 博士 | 1971年 | 9.000万 | - | 吴学斌,男,1971年出生,中国国籍,博士研究生学历,拥有法律职业资格。曾担任深圳市南山区人民检察院任主诉检察官,从事行检和反贪工作,荣获“深圳市十佳公诉人”,深圳国际仲裁院仲裁员,天门市岳口东方塑业有限公司监事。现任深圳大学法学院教授,北京市京师(深圳)律师事务所律师,长沙吴学斌法律服务有限公司监事,深圳市普博医疗科技股份有限公司独立董事,深圳市中图仪器股份有限公司独立董事,深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司(301363.SZ)独立董事。2021年11月起担任飞荣达独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 胡婷 | 监事会主席 | 2020-07-13 | 2024-11-14 | 女 | 本科 | 1984年8月 | 16.37万 | - | 胡婷,女,1984年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司,现担任深圳市飞荣达科技股份有限公司核价部主管、监事会主席。 |
2 | 项盼 | 监事 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 女 | 本科 | 1994年 | 10.77万 | - | 项盼,女,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。具有会计从业资格证、证券从业资格证、初级会计职称等证书,曾先后就职于湖北中信会计师事务有限责任公司、深圳信隆健康产业发展股份有限公司。2019年2月加入深圳市飞荣达科技股份有限公司,历任深圳市飞荣达科技股份有限公司内部审计,现任政府项目专员,负责各类政府项目申报。 |
3 | 王勇 | 职工监事 | 2021-10-27 | 2024-11-14 | 男 | 大专 | 1988年 | 11.14万 | - | 王勇,男,中国国籍,1988年出生,无境外永久居留权,大专学历。2011年11月加入公司,现任事业部模切工程师。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 相福亮 | 总经理 | 2023-03-24 | 2024-11-14 | 男 | 本科 | 1978年9月 | 71.46万 | 23.1万 | 相福亮,男,1978年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任富士康科技集团项目经理。2015年11月起先后担任深圳市飞荣达科技股份有限公司工程总监、事业部副总经理、深圳市飞荣达科技股份有限公司副总经理,现任深圳市飞荣达科技股份有限公司总经理。 |
2 | 王燕 | 董事会秘书,副总经理 | 2015-11-06 | 2024-11-14 | 女 | 硕士 | 1980年2月 | 76.54万 | 44.53万 | 王燕,女,1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,江西财经大学财政学专业本科,北京科技大学工商管理硕士。曾任北京科瑞斯特电脑技术有限责任公司财务部会计、中国香港兆龙集团执行董事助理、2004年7月至2009年10月任深圳市飞荣达科技有限公司财务部主管。现任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
3 | 马军 | 副总经理 | 2018-11-09 | 2024-11-14 | 男 | 大专 | 1965年6月 | 91.45万 | 1452万 | 马军,男,1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1994年1月起任深圳市飞荣达科技有限公司常务副总经理。现任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理。 |
4 | 邱焕文 | 副总经理 | 2023-03-24 | 2024-11-14 | 男 | 本科 | 1972年12月 | 83.35万 | 81.37万 | 邱焕文,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于华南理工大学化工机械专业。曾任深圳志源塑胶制品有限公司品质部品质经理、爱普生技术(深圳)有限公司技术部技术采购主管、IBM中国采购有限公司采购部采购经理。2009年11月至2018年6月任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、总经理,2018年6月至2023年3月担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理、总经理,现任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事、副总经理。 |
5 | 石为民 | 副总经理 | 2015-11-06 | 2024-11-14 | 男 | 硕士 | 1970年1月 | 70.56万 | 32.32万 | 石为民,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外居留权,哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业工学学士,西安交通大学工业工程专业工学硕。曾任中国三江航天集团红林厂工艺处技术员,海洋资讯科技公司骏高厂设计部主管、富士康科技集团产品开发部副经理。2012年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司,现任深圳市飞荣达科技股份有限公司副总经理。 |
6 | 刘毅 | 副总经理 | 2015-11-06 | 2024-11-14 | 男 | 硕士 | 1978年2月 | 75.70万 | 79.33万 | 刘毅,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,湖南大学工业管理工程专业本科,武汉大学工商管理研究生。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工程师,2001年至2015年历任深圳市飞荣达科技有限公司工程师、主管、经理、总监、销售部总监、监事会主席。现任深圳市飞荣达科技股份有限公司副总经理。 |
7 | 王林娜 | 财务总监 | 2021-11-15 | 2024-11-14 | 女 | 硕士 | 1988年1月 | 53.23万 | 10万 | 王林娜,女,1988年1月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,东北财经大学国际贸易学硕士,中级会计师。曾任深圳市理邦精密仪器股份有限公司财务部总账会计、深圳新宙邦科技股份有限公司财务中心总账会计、会计部经理;2021年3月加入深圳市飞荣达科技股份有限公司,现任深圳市飞荣达科技股份有限公司财务总监。 |