吉艾退(300309)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 张鹏辉 | 董事长,董事 | 2022-05-27 | 今 | 男 | 硕士 | 1981年11月 | 45.60万 | 172.4万 | 张鹏辉,男,中共党员,1981年11月出生,硕士研究生,十年国内商业银行从业经验,历任支行行长、资产保全部负责人等职务。对银行信贷流程及不良资产处置有着丰富的实践经验。2019年12月至今担任吉艾科技集团股份公司非独立董事。 |
2 | 竺崇正 | 董事 | 2021-11-10 | 今 | 男 | 硕士 | 1969年 | 27.60万 | - | 竺崇正,1969年生,中国国籍,无永久境外居留权,中国澳门国际公开大学工商管理学硕士研究生。历任中国银行股份有限公司瑞安支行部门经理、温州银行股份有限公司瑞安支行副行长、浙商银行股份有限公司塘下支行行长、璞融(上海)投资有限公司副总经理。 |
3 | 郭明杰 | 董事 | 2022-06-15 | 今 | 男 | 硕士 | 1966年 | 51.60万 | - | 郭明杰,1966年出生,浙江大学MBA,华东政法大学客座教授,浙江大学校友导师。历任中国铁通集团温州分公司总经理,中国铁通浙江分公司审计处处长;浙江铭声资产管理公司执行董事,2021年6月至今担任吉艾科技集团股份公司总经理。 |
4 | 段毓 | 独立董事 | 2022-06-15 | 今 | 女 | 硕士 | 1977年 | 8.190万 | - | 段毓,1977年生,中国国籍,无永久境外居留权,西北大学MBA硕士研究生。历任西安衡器厂财务部会计、陕西远程材料科技有限公司会计、信永中和会计师事务所西安分所审计、西安曲江旅游投资(集团)有限公司副总经理、西安小白兔口腔医疗股份有限公司财务总监。 |
5 | 彭学军 | 独立董事 | 2019-12-23 | 今 | 男 | 本科 | 1968年1月 | 15.00万 | - | 彭学军,男,1968年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。现为北京国枫律师事务所律师,从事律师专业方向,1991年毕业于长沙铁道学院(现为中南大学),取得工学学士学位;1998年毕业于中国政法大学,取得法学双学士学位。2016年12月至今担任康威通信技术股份有限公司独立董事;2019年12月至今担任吉艾科技集团股份有限公司独立董事;2021年12月至今担任北京天助畅运医疗技术股份有限公司独立董事;2021年11月至今担任华斯控股份有限公司独立董事;2022年11月至今担任浙江国光生化股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 吴俨 | 监事会主席 | 2024-03-13 | 今 | 男 | 大专 | 1982年 | -- | -- | 吴俨,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,毕业于海口经济学院。2010年—2021年任职广汇集团美居物流园稽核部;2019年至今任职新疆吉创资产管理有限公司历任吉艾科技集团股份公司行政。 |
2 | 马发斌 | 监事 | 2024-03-13 | 今 | 男 | 大专 | 1965年7月 | -- | -- | 马发斌,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,毕业于南京金融高等专科学校。2017年5月就职于吉艾科技集团股份公司子公司上海吉令企业管理有限公司,2021年2月任上海吉令企业管理有限公司法定代表人至今。 |
3 | 宋思梁 | 职工监事 | 2024-03-13 | 今 | 男 | 1965年7月 | -- | -- | 宋思梁,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学毕业。2021年7月至今就职于吉艾科技集团股份公司子公司上海柘彤企业管理有限公司综合管理部。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 孙文恩 | 总经理 | 2023-07-21 | 今 | 男 | 1955年 | -- | - | 孙文恩,男,1955年生,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海瑞锋建设工程有限公司监事;温州冠吴资产管理有限公司执行董事兼总经理;上海简鑫商务咨询有限公司、上海坦鑫国际贸易有限公司、上海政乐企业管理有限公司执行董事。 |
|
2 | 付大鹏 | 董事会秘书,副总经理 | 2020-09-14 | 今 | 男 | 硕士 | 1982年 | 36.34万 | 3.6万 | 付大鹏,男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,贵州大学微电子学与固体电子学硕士。2010年至今就职于吉艾科技,吉艾科技集团股份公司研发部工程师、企管部长、董秘办专员。2010年10月27日至2019年12月23日任吉艾科技监事长一职。已于2016年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
3 | 杨培培 | 财务负责人 | 2016-05-30 | 今 | 女 | 硕士 | 1984年 | 42.30万 | 10.8万 | 杨培培,女,1984年生,中国国籍,石河子大学研究生。2010年7月至2010年12月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计,2010年12月至2016年5月任吉艾科技(北京)股份公司财务部主管会计,2016年5月至今任吉艾科技集团股份公司财务总监。 |