*ST柏龙(002776)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 陈亚生 | 董事长,董事 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 男 | 1974年1月 | 50.50万 | - | 陈亚生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生。曾任厦门市贝纳制衣有限公司执行董事、总经理,厦门雅度派克服饰有限公司监事。现任广东柏堡龙股份有限公司纺织服装事业部总经理、普宁龙资服饰有限公司经理、执行董事,漳州贝纳服饰有限公司监事,厦门鲁伯特贸易有限公司监事,漳州市雅度派克服饰有限公司监事贝纳名品(厦门)信息科技有限公司经理、执行董事,厦门法格亿纳服饰有限公司经理、执行董事,漳州亿纳服饰有限公司经理、执行董事。 |
|
2 | 刘志伟 | 董事 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 男 | 大专 | 1987年10月 | 41.33万 | - | 刘志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月出生,大专学历。2011年10月至2015年6月任广东柏堡龙股份有限公司证券事务专员。2015年6月至今任广东柏堡龙股份有限公司证券事务代表。于2015年11月参加深交所董秘培训并考取《董事会秘书资格证书》。 |
3 | 刘秀军 | 董事 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 女 | 本科 | 1978年5月 | 18.00万 | - | 刘秀军女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年5月出生,本科学历。2017年1月至今任深圳衣全球联合设计有限公司产业中心总经理。2022年6月至今任广东柏堡龙股份有限公司董事。 |
4 | 杨继慧 | 独立董事 | 2021-10-25 | 2024-10-24 | 女 | 1962年 | 5.000万 | - | 杨继慧女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1962年,高级经济师。2011年至2021年任深圳市博雅陶笛文化发展有限公司CEO;2016年至2021年任女企业家协会理事、粉红丝带关爱基金理事、深圳市社会公益基金会陶笛音乐公益基金会主任;2017年至2021年任中共深圳手工文化产业协会党支部书记、协会副会长;2019年至2021年任深圳燕谷坊科技商贸发展有限公司董事长。2021年10月至今任广东柏堡龙股份有限公司独立董事。 |
|
5 | 齐云芳 | 独立董事 | 2022-12-07 | 2024-10-24 | 女 | 本科 | 1962年11月 | 1.670万 | - | 齐云芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生。本科学历,高级会计师。曾任河北省医药药材公司会计师、深圳黄金灯饰集团公司财务核算岗位、恩华建材工业(深圳)有限公司财务核算岗位、深圳中天银河科技公司内务总监。现任深圳市健康管理研究会法定代表人、会长。2022年12月至今任广东柏堡龙股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 杨翠华 | 监事会主席 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 女 | 1969年 | 15.20万 | - | 杨翠华女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年。2004年至2009年曾在广东喜登鸟服饰有限公司从事车间管理工作,2009年至今任广东柏堡龙股份有限公司职工代表监事、生产车间组长。 |
|
2 | 江夏莲 | 监事 | 2021-10-25 | 2024-10-24 | 女 | 1984年 | 6.700万 | - | 江夏莲女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1984年。2016年10月至2020年5月任深圳衣全球联合设计有限公司采购专员,2020年5月至今任广东柏堡龙股份有限公司采购专员。 |
|
3 | 许承芳 | 监事 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 女 | 1970年0月 | 9.510万 | - | 许承芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年0月出生。2016年1月至2021年11月任厦门贝纳制衣有限公司采购部经理。2021年11月至今任广东柏堡龙股份有限公司业务部经理。2022年6月至今任广东柏堡龙股份有限公司监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 陈亚生 | 总经理 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 男 | 1974年1月 | 50.50万 | - | 陈亚生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生。曾任厦门市贝纳制衣有限公司执行董事、总经理,厦门雅度派克服饰有限公司监事。现任广东柏堡龙股份有限公司纺织服装事业部总经理、普宁龙资服饰有限公司经理、执行董事,漳州贝纳服饰有限公司监事,厦门鲁伯特贸易有限公司监事,漳州市雅度派克服饰有限公司监事贝纳名品(厦门)信息科技有限公司经理、执行董事,厦门法格亿纳服饰有限公司经理、执行董事,漳州亿纳服饰有限公司经理、执行董事。 |
|
2 | 刘志伟 | 董事会秘书 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 男 | 大专 | 1987年10月 | 41.33万 | - | 刘志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年10月出生,大专学历。2011年10月至2015年6月任广东柏堡龙股份有限公司证券事务专员。2015年6月至今任广东柏堡龙股份有限公司证券事务代表。于2015年11月参加深交所董秘培训并考取《董事会秘书资格证书》。 |
3 | 柯海虹 | 财务总监 | 2022-06-30 | 2024-10-24 | 女 | 本科 | 1971年4月 | 8.580万 | - | 柯海虹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生。江西广播电视大学会计专业毕业,已取得税务会计师、薪税师资格证书。曾任厦门少儿图书馆少儿购物中心财务经理。现任厦门英霞财务咨询服务有限公司经理、执行董事,厦门利百加教育咨询有限公司监事。2022年6月至今任广东柏堡龙股份有限公司财务总监。 |