海普瑞(002399)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 李锂 | 董事长,执行董事 | 2007-12-24 | 2026-05-21 | 男 | 本科 | 1964年 | 297.5万 | - | 李锂先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学化学系。1998年4月创立深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事长。李锂先生亦自2000年5月起担任深圳市多普乐实业发展有限公司董事;自2008年6月起担任乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司董事;自2007年8月起担任深圳市乐仁科技有限公司董事;自2010年2月起担任Hepalink EuropeAB董事;自2010年11月起担任深圳市天道医药有限公司董事;自2014年6月起担任海普瑞(中国香港)有限公司董事;自2013年5月起担任天道医药(中国香港)有限公司董事;自2014年4月起担任Hepalink USAINC董事;自2015年3月起担任深圳市德康投资发展有限公司董事;自2015年4月起担任深圳市返璞生物技术有限公司董事;自2015年10月起担任赛湾生物董事;自2016年7月起担任深圳昂瑞生物医药技术有限公司董事;自2018年7月起担任深圳市瑞迪生物医药有限公司董事;及自2018年10月起担任High Tide Therapeutics,Inc.董事.。李锂先生于1987年7月毕业于中国的成都科技大学(后更名为四川大学),获得理学学士化学系学位,并于2005年2月获得职业技能鉴定(指导)中心授予的高级经营师资格。于2018年10月16日获委任为君圣泰医药非执行董事。 |
2 | 单宇 | 执行董事 | 2007-12-24 | 2026-05-21 | 男 | 本科 | 1960年 | 264.7万 | - | 单宇先生,1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1982年7月毕业于北京大学技术物理学系。1998年4月共同创立深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事、总经理。单宇先生共同创立深圳市海普瑞药业集团股份有限公司并于1998年4月获委任为董事兼总经理。单宇先生亦自2000年10月起担任深圳市多普乐实业发展有限公司董事;自2007年8月起担任乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2009年11月起担任成都深瑞畜产品有限公司董事;自2009年12月起担任深圳市北地奥科科技开发有限公司董事;自2010年7月起担任山东瑞盛董事;自2013年7月起担任深圳市坪山新区海普瑞药业有限公司董事;及自2014年4月起担任美国海普瑞董事。单宇先生于1982年7月毕业于中国的北京大学,获得理学学士技术物理学系学位,并于2005年2月获得职业技能鉴定(指导)中心授予的高级经营师资格。 |
3 | 李坦 | 执行董事 | 2007-12-24 | 2026-05-21 | 女 | 本科 | 1964年 | 245.5万 | - | 李坦女士,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学化学系。1998年4月共同创立深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事、副总经理。李坦女士亦自2007年8月起担任深圳市多普乐实业发展有限公司董事;自2007年8月起担任乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2014年6月起担任海普瑞(中国香港)有限公司董事;自2010年11月起担任深圳市天道医药有限公司董事;自2013年10月起担任Hepalink USAINC董事;自2015年8月起担任SPLAcquisition Corp.董事。李坦女士于1987年7月毕业于中国的成都科技大学(后更名为四川大学),获得理学学士化学系学位,并于2005年2月获得职业技能鉴定(指导)中心授予的高级经营师资格。 |
4 | 张平 | 执行董事 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 男 | 硕士 | 1965年 | 349.4万 | - | 张平先生,1965年生,中国国籍,西安交通大学工商管理硕士。1988年2月至2002年1月历任西安杨森制药有限公司固体车间主任、生产主管、生产部经理等职务,2002年1月至2021年11月担任赛诺菲中国工业事务部中国区负责人,2021年11月至2022年4月担任杭州万泰生物技术有限公司总经理。2022年4月加入深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事、全球工业事务高级副总裁。 |
5 | 吕川 | 独立非执行董事 | 2019-12-18 | 2026-05-21 | 男 | 博士 | 1970年 | 10.00万 | - | 吕川先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学管理学博士。1991年8月至1994年8月担任南京金陵船厂有限公司助理工程师,1997年7月至2005年8月担任深圳市有色金属财务有限公司投资银行部研究员。2005年8月至2018年11月担任银建国际实业有限公司总经理助理及副总经理。2008年4月至2012年4月担任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事,2008年9月至2009年3月担任中国地热能产业发展集团有限公司非执行董事,2010年6月至2016年7月担任易大宗控股有限公司非执行董事,2011年10月至2014年2月担任宁夏昊王酒业有限公司董事。2019年10月起担任兴业合金材料集团有限公司副总裁。现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事。 |
6 | 易铭 | 独立非执行董事 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 男 | 硕士 | 1977年 | 5.830万 | - | 易铭先生,1977年生,中国国籍,英国雷丁大学金融学硕士,北京大学EMBA硕士。2003年3月至2012年12月历任中国信达(中国香港)资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理。2013年6月至2018年6月担任行健(亚洲)资产管理公司管理合伙人。2018年10月至今担任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官。现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事。 |
7 | 黄鹏 | 独立非执行董事 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 男 | 博士 | 1949年7月 | 5.830万 | - | 黄鹏,中国国籍,无境外永久居留权,1949年7月出生,博士,教授;1988年以来,历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任,以及财税学博士生导师,现任苏州大学新时代企业家研究院院长;同时兼任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、苏州万祥科技股份有限公司独立董事、江苏亚星锚链股份有限公司独立董事(即将届满)、即将担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事(已被提名为第六届董事会独立董事候选人)。2022年5月至今任苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 郑泽辉 | 监事会主席 | 2014-05-16 | 2026-05-21 | 男 | 硕士 | 1970年 | 10.00万 | - | 郑泽辉先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006年10月至2021年6月担任桂林优利特医疗电子销售有限公司总经理。现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会主席。 |
2 | 唐海均 | 监事 | 2007-12-24 | 2026-05-21 | 女 | 本科 | 1978年 | 50.04万 | - | 唐海均女士,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001年2月加入深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事、GXP文控部经理。唐女士于2014年7月毕业于中国的中山大学,获得行政管理专业学士学位。 |
3 | 苏纪兰 | 职工监事 | 2007-12-24 | 2026-05-21 | 女 | 本科 | 1979年 | 41.80万 | - | 苏纪兰女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2004年2月加入深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司职工代表监事、质量控制部检测模块经理。苏女士于2004年2月加入深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,并于2007年12月委任为职工监事。苏女士于2001年7月毕业于中国的西安交通大学,获得药学专业理学学士学位。苏女士于2002年8月获得陕西省人力资源厅颁发的助理工程师资格证。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 单宇 | 总经理 | 2007-12-24 | 2026-05-21 | 男 | 本科 | 1960年 | 264.7万 | - | 单宇先生,1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1982年7月毕业于北京大学技术物理学系。1998年4月共同创立深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事、总经理。单宇先生共同创立深圳市海普瑞药业集团股份有限公司并于1998年4月获委任为董事兼总经理。单宇先生亦自2000年10月起担任深圳市多普乐实业发展有限公司董事;自2007年8月起担任乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2009年11月起担任成都深瑞畜产品有限公司董事;自2009年12月起担任深圳市北地奥科科技开发有限公司董事;自2010年7月起担任山东瑞盛董事;自2013年7月起担任深圳市坪山新区海普瑞药业有限公司董事;及自2014年4月起担任美国海普瑞董事。单宇先生于1982年7月毕业于中国的北京大学,获得理学学士技术物理学系学位,并于2005年2月获得职业技能鉴定(指导)中心授予的高级经营师资格。 |
2 | 钱风奇 | 董事会秘书 | 2021-10-15 | 2026-05-21 | 男 | 本科 | 1985年 | 166.6万 | - | 钱风奇先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学国际金融系金融学学士,长期从事资本市场研究和投资工作,深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员;2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团(中国)医药行业资深研究员;2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行(挪威主权基金)(中国/中国香港)基金经理,拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资,专注于一级市场,于2017年1月至2019年8月,以及2020年11月至2021年8月期间担任领沨资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团(浙江)有限公司战略投资部负责人。2021年10月起担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。 |
3 | 李坦 | 副总经理 | 2007-12-24 | 2026-05-21 | 女 | 本科 | 1964年 | 245.5万 | - | 李坦女士,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学化学系。1998年4月共同创立深圳市海普瑞药业集团股份有限公司,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事、副总经理。李坦女士亦自2007年8月起担任深圳市多普乐实业发展有限公司董事;自2007年8月起担任乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2014年6月起担任海普瑞(中国香港)有限公司董事;自2010年11月起担任深圳市天道医药有限公司董事;自2013年10月起担任Hepalink USAINC董事;自2015年8月起担任SPLAcquisition Corp.董事。李坦女士于1987年7月毕业于中国的成都科技大学(后更名为四川大学),获得理学学士化学系学位,并于2005年2月获得职业技能鉴定(指导)中心授予的高级经营师资格。 |
4 | 陈娟 | 财务总监 | 2023-08-21 | 2026-05-21 | 女 | 硕士 | 1975年 | 99.26万 | - | 陈娟女士,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,湖北大学经济学学士,清华大学会计硕士,拥有CGMA全球特许管理会计师和FIPA澳大利亚资深公共会计师资格证,具备超过20年大型跨国上市企业财务管理经验。2012年至2015年先后任IBM系统集成(深圳)有限公司和联想系统集成(深圳)有限公司财务总监;2016年至2017年任IBM大中华地区硬件系统服务部内控负责人;2017年至2022年任顺丰集团客户结算中心负责人;2022年至2023年任顺丰航空财务总监。2023年8月加入海普瑞,现任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财经副总裁。 |