大族激光(002008)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 高云峰 | 董事长,董事 | 2004-09-06 | 2027-05-07 | 男 | 硕士 | 694.7万 | 9628万 | 高云峰先生,生于1967年,北京航空航天大学飞行器设计专业学士,北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、中国香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司,任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理,2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务,现任大族激光科技产业集团股份有限公司董事长、总经理、管理与决策委员会主任,同时担任大族控股集团有限公司执行董事。 |
|
2 | 张建群 | 副董事长,董事 | 2007-09-10 | 2027-05-07 | 男 | 本科 | 1965年 | 171.4万 | 24.87万 | 张建群先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理,1997年担任大族激光市场总监,现任大族激光副董事长、管理与决策委员会常务副主任;2014年10月至2020年11月,兼任数控有限董事;2016年8月担任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人,2017年3月担任深圳市合诺投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。2020年11月至今,兼任大族数控董事。 |
3 | 周辉强 | 董事 | 2021-04-28 | 2027-05-07 | 男 | 硕士 | 1973年 | 109.6万 | 19.68万 | 周辉强先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),会计师职称,中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理;2001年以来历任大族激光财务部成本会计、副经理、经理,现任大族激光董事、管理与决策委员会常务副主任兼财务总监;2020年11月至今,兼任大族数控董事。 |
4 | 吕启涛 | 董事 | 2012-05-08 | 2027-05-07 | 男 | 博士 | 154.6万 | - | 吕启涛先生,生于1962年,德国国籍,德国柏林技术大学物理博士,博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员,德国罗芬激光技术公司产品开发部经理,巴伐利亚光电子公司合伙创办人,负责激光产品研发和生产,美国相干公司慕尼黑分公司技术总监,现任大族激光科技产业集团股份有限公司董事、管理与决策委员会副主任兼首席技术官,广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。 |
|
5 | 胡殿君 | 董事 | 2007-09-10 | 2027-05-07 | 男 | 硕士 | 1966年 | 24.00万 | - | 胡殿君先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理等职。现任深圳精智达技术股份有限公司独立董事。 |
6 | 欧阳静 | 董事 | 2024-05-08 | 2027-05-07 | 女 | 硕士 | -- | -- | 欧阳静女士,生于1983年,硕士学位,注册会计师。曾任大族激光科技产业集团股份有限公司海外财务经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司控股股东大族控股集团有限公司海外业务总监。 |
|
7 | 张永龙 | 董事 | 2021-04-28 | 2027-05-07 | 男 | 硕士 | 0.00 | - | 张永龙先生,生于1980年,硕士研究生,高级会计师、中国注册会计师。2002年2月-2004年1月,任深圳茂裕钟表厂信息管理员;2004年2月-2007年3月,富士康集团富准精密工业(深圳)有限公司经营管理工程师;2007年4月-2012年6月,任大族激光科技产业集团股份有限公司会计、子公司财务总监,2012年7月-2017年12月,历任大族控股集团有限公司财务经理、财务总监;2018年1月至今,任大族控股集团有限公司副总裁;2020年12月至2022年12月,兼任泓谦企业管理(河南)有限公司董事;2021年3月至2023年1月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事;2021年4月至今,任大族激光科技产业集团股份有限公司董事。 |
|
8 | 刘宁 | 独立董事 | 2024-01-15 | 2027-05-07 | 女 | 硕士 | 1968年 | 0.00 | - | 刘宁女士,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。刘宁女士已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书。 |
9 | 邓磊 | 独立董事 | 2022-10-13 | 2027-05-07 | 男 | 博士 | 1978年12月 | 24.00万 | - | 邓磊先生,1978年12月出生,法学博士,律师,中南财经政法大学法学院经济法博士,深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾任广东华商律师事务所高级合伙人,深圳市律师协会公司业务委员会副主任、深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事,方大集团股份有限公司独立董事,武汉高德红外股份有限公司独立董事,中国南山开发(集团)股份有限公司独立董事等职务,曾在深圳证券交易所从事博士后研究工作。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事,北京市中伦(深圳)律师事务所权益合伙人,深圳市福田区政协委员,深圳市信维通信股份有限公司(300136.SZ)独立董事,兰亭集势控股有限公司(LITB.NYSE)独立董事,大族激光科技产业集团股份有限公司(002008.SZ)独立董事等职务。 |
10 | 潘同文 | 独立董事 | 2022-06-06 | 2027-05-07 | 男 | 硕士 | 1961年8月 | 24.00万 | - | 潘同文先生,1961年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,中南财经政法大学会计系研究生毕业,经济学硕士,注册会计师。历任中南财经大学教师、会计系团总支书记;深圳信德会计师事务所(现德勤中国)专业标准部经理;期间参与广东美的、广深铁路、珠海鑫光等上市公司的股票发行审计或年度会计报表审计;中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理、投资银行业务总监,期间主持发行四川长虹、四川长钢、西北轴承、民族化工、济南轻骑、海南新大洲、海南大东海、湖北兴发、新兴铸管等多家公司的A股首发、B股首发或配股发行等;深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人;广东亿安科技股份有限公司(现深圳宝利来股份有限公司)董事、总经理;深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理;财政部中国独立审计准则组起草小组成员,参与起草《中国注册会计师独立审计准则》;深圳注册会计师协会专业技术委员会委员,深圳市注册税务师协会理事,江汉石油钻头股份有限公司独立董事、广西桂东电力股份有限公司独立董事,深圳特发信息股份有限公司独立董事,深圳康达尔集团股份有限公司独立董事,深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事、深圳海斯比科技股份有限公司独立董事、中石化机械股份有限公司独立董事、北京大国慧谷科技股份有限公司独立董事、深圳创维集团财务公司独立董事等职。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理、深圳市创新投资集团财税顾问,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事、亚钾国际投资(广州)股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、方大智源科技股份有限公司独立董事。 |
11 | 王天广 | 独立董事 | 2021-04-28 | 2027-05-07 | 男 | 本科 | 24.00万 | - | 王天广,男,生于1973年,本科学历,注册会计师、律师,曾任长城证券股份有限公司副总裁,广东威华股份有限公司董事长兼总经理,广东顶固集创家居股份有限公司董事,深圳市怡睿投资有限公司执行董事兼总经理,金地(集团)股份有限公司独立董事;现任广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会副董事长,中山证券有限责任公司董事,深圳顺络电子股份有限公司独立董事,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事,深圳市万氪人力资源有限公司董事长。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 王磊 | 监事会主席 | 2007-09-10 | 2027-05-07 | 男 | 本科 | 69.96万 | - | 王磊先生,生于1972年,大学本科学历,律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司,历任大族激光科技产业集团股份有限公司专职法律顾问、监察部经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司总经理助理、监事会主席、内部审计部负责人。 |
|
2 | 王翠琳 | 监事 | 2022-05-06 | 2027-05-07 | 女 | 大专 | 60.98万 | - | 王翠琳女士,生于1976年,大学专科学历,会计师职称。曾任大族激光科技产业集团股份有限公司应收会计、应付会计、总账会计、费用会计、东莞分公司财务负责人,深圳市大族电机科技有限公司财务负责人,深圳麦逊电子有限公司财务负责人、深圳市大族数控科技有限公司财务负责人,历任大族激光科技产业集团股份有限公司监事、内部审计部负责人、行业监测与干部评价中心负责人。 |
|
3 | 夏良 | 职工监事 | 2021-09-06 | 2027-05-07 | 女 | 硕士 | 53.12万 | - | 夏良女士,生于1983年,硕士学位。历任大族激光科技产业集团股份有限公司培训主管、总监助理、总监,现任大族激光科技产业集团股份有限公司职工代表监事、行政人资中心负责人。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 高云峰 | 总经理 | 2005-11-15 | 2027-05-07 | 男 | 硕士 | 694.7万 | 9628万 | 高云峰先生,生于1967年,北京航空航天大学飞行器设计专业学士,北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、中国香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司,任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理,2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务,现任大族激光科技产业集团股份有限公司董事长、总经理、管理与决策委员会主任,同时担任大族控股集团有限公司执行董事。 |
|
2 | 张建群 | 常务副总经理 | 2021-05-06 | 今 | 男 | 本科 | 1965年 | 171.4万 | 24.87万 | 张建群先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理,1997年担任大族激光市场总监,现任大族激光副董事长、管理与决策委员会常务副主任;2014年10月至2020年11月,兼任数控有限董事;2016年8月担任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人,2017年3月担任深圳市合诺投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。2020年11月至今,兼任大族数控董事。 |
3 | 周辉强 | 常务副总经理,财务总监 | 2021-05-06 | 今 | 男 | 硕士 | 1973年 | 109.6万 | 19.68万 | 周辉强先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),会计师职称,中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理;2001年以来历任大族激光财务部成本会计、副经理、经理,现任大族激光董事、管理与决策委员会常务副主任兼财务总监;2020年11月至今,兼任大族数控董事。 |
4 | 杜永刚 | 董事会秘书,副总经理 | 2008-12-20 | 2027-05-07 | 男 | 硕士 | 1969年 | 164.7万 | 16.77万 | 杜永刚先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职;现任大族激光管理与决策委员会副主任兼董事会秘书;2020年11月至今,兼任大族数控董事。 |
5 | 吕启涛 | 副总经理 | 2009-08-26 | 今 | 男 | 博士 | 154.6万 | - | 吕启涛先生,生于1962年,德国国籍,德国柏林技术大学物理博士,博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员,德国罗芬激光技术公司产品开发部经理,巴伐利亚光电子公司合伙创办人,负责激光产品研发和生产,美国相干公司慕尼黑分公司技术总监,现任大族激光科技产业集团股份有限公司董事、管理与决策委员会副主任兼首席技术官,广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。 |
|
6 | 陈焱 | 副总经理 | 2021-05-06 | 今 | 男 | 硕士 | 71.96万 | - | 陈焱先生,生于1972年,硕士学位,高级工程师,国家级领军人才。湖南大学兼职教授、南方科技大学兼职产业教授。1998年至今历任大族激光科技产业集团股份有限公司东南片区总监、钣金装备事业部副总经理、总经理,大族激光智能装备集团有限公司总经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会委员,深圳市大族光聚科技有限公司、深圳市大族光浦科技有限公司、深圳市大族智能控制科技有限公司、深圳市大族视觉科技有限公司、加拿大CorActive董事长。 |
|
7 | 唐政 | 副总经理 | 2019-06-05 | 今 | 男 | 硕士 | 127.6万 | - | 唐政先生,生于1968年,硕士学位。1998年入职深圳市大族实业有限公司,任工程师。2003年至2013年12月任深圳市大族激光科技有限公司西南片区总监,2014年1月至2016年12月任深圳市大族视觉技术有限公司总经理,2017年1月至今任深圳市大族电机科技有限公司副总经理、总经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会委员兼深圳市大族电机科技有限公司总经理。 |
|
8 | 任宁 | 副总经理 | 2005-12-26 | 今 | 男 | 硕士 | 151.8万 | 5.909万 | 任宁先生,生于1973年,硕士学位,曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今,历任大族激光科技产业集团股份有限公司生产部经理、打标机产品部经理,信息标记中心总监,打标事业部总经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任。 |
|
9 | 宁艳华 | 副总经理 | 2009-08-26 | 今 | 男 | 硕士 | 217.7万 | 5.523万 | 宁艳华先生,生于1975年,硕士学位。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师,2000年以来历任大族激光科技产业集团股份有限公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监,营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任兼深圳市大族光伏装备有限公司总经理。 |
|
10 | 吴铭 | 副总经理 | 2017-03-24 | 今 | 男 | 大专 | 108.4万 | - | 吴铭先生,生于1976年,大学专科学历。1998年至2000年,就职于捷德制造厂,先后任仓库主管、生产调度、品质主管等职。2000年8月至今历任大族激光营销总部工艺工程师,维修工程师,工艺部经理,马来西亚办经理,深圳片区总监,深莞片区总监,大族电机董事长、营销总监。现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任兼深圳市国冶星光电科技股份有限公司总经理。 |
|
11 | 董育英 | 副总经理 | 2018-04-11 | 今 | 男 | 大专 | 247.3万 | - | 董育英先生,生于1970年,大学专科学历。曾任广东湛江市电子器材厂工程部经理,1999年3月至今历任营销售后工程部经理、长安办事处经理、IT大客户部副总经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任兼小功率市场总部总经理。 |
|
12 | 王瑾 | 副总经理 | 2016-03-25 | 今 | 男 | 硕士 | 338.1万 | 2.937万 | 王瑾先生,生于1972年,硕士学位。曾任合肥国营164厂工程师,1999年至今历任大族激光科技产业集团股份有限公司市场拓展经理、华东销售总监,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族锂电智能装备有限公司董事长兼总经理。 |
|
13 | 黄祥虎 | 副总经理 | 2016-03-25 | 今 | 男 | 硕士 | 187.0万 | 1.123万 | 黄祥虎先生,生于1968年,硕士学位。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理,1999年至今历任大族激光科技产业集团股份有限公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部总经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任、深圳市大族创业投资有限公司总经理兼深圳市大族锂电智能装备股份有限公司副董事长。 |
|
14 | 尹建刚 | 副总经理 | 2016-03-25 | 今 | 男 | 硕士 | 151.5万 | 2.27万 | 尹建刚先生,生于1973年,硕士学位。1999年至今历任大族激光片区总监、售后服务总部总经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任兼深圳市大族半导体装备科技有限公司总经理。 |
|
15 | 赵光辉 | 副总经理 | 2016-03-25 | 今 | 男 | 硕士 | 258.1万 | 1.344万 | 赵光辉先生,生于1979年,硕士学位。曾任富士康科技集团采购供应链管理一职,外企美蓓亚深圳总部销售主管,2007年至今历任大族激光营销总部大客户经理,IT行业市场总监,IT大客户服务总部常务副总经理,现任大族激光科技产业集团股份有限公司管理与决策委员会副主任兼IT大客户市场总部总经理。 |