山西焦煤(000983)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 樊大宏 | 代董事长,董事 | 2024-06-12 | 今 | 男 | 硕士 | 1966年 | 104.9万 | - | 樊大宏先生,汉族,出生于1966年,硕士研究生学历,正高级会计师,中共党员。历任山西焦煤能源集团股份有限公司财务总监。现任山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、董事、总经理、财务总监。 |
2 | 胡文强 | 董事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1968年 | 0.00 | - | 胡文强先生,汉族,出生于1968年,大学本科,高级工程师,中共党员,历任山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理,曾兼任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司、南风化工集团股份有限公司党委书记、董事长。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理,山西焦煤能源集团股份有限公司董事。 |
3 | 王慧玲 | 董事 | 2023-08-02 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1975年 | 0.00 | - | 王慧玲先生,汉族,出生于1975年,大学学历,高级政工师,中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长,人力资源中心主任,山煤国际能源集团股份有限公司董事,现任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部主持日常工作的副部长,人力资源中心主任,山西焦煤能源集团股份有限公司董事。 |
4 | 王强 | 董事 | 2023-08-02 | 2026-12-19 | 男 | 博士 | 1970年3月 | 0.00 | - | 王强,男,汉族,1970年3月出生,中共党员,博士研究生学历,正高级工程师。历任潞安集团漳村煤矿副矿长,潞安集团生产处处长,潞安集团五阳煤矿矿长、党委委员,潞安集团常村煤矿矿长、党委委员,潞安集团董事长助理、常村煤矿矿长、安监一局、二局局长,天脊煤化工集团党委书记、董事长,潞安集团安监局局长、纪委副书记,潞安集团党委常委、副总经理,潞安化工集团副总经理,山西焦煤集团副总经理,华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,山西华阳集团新能股份有限公司董事。现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。 |
5 | 焦宇强 | 董事 | 2023-08-02 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1978年 | 0.00 | 1.67万 | 焦宇强先生,汉族,出生于1978年,工商管理硕士,高级人力资源管理师,中共党员。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室副主任、主任,人力资源部部长,待岗人员管理中心主任;山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长、待岗人员管理中心主任;历任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司采购中心主任,山煤国际能源集团股份有限公司监事,山西焦煤物资装备有限公司外部董事,山煤国际光电科技(山西)有限公司党支部委员、董事、副总裁,山西焦煤能源集团股份有限公司董事。 |
6 | 孟奇 | 职工董事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1968年 | 114.3万 | - | 孟奇先生,汉族,出生于1968年,硕士研究生,中共党员。历任西山煤电(集团)有限责任公司工会副主席,山西焦煤工会副主席。现任山西焦煤能源集团股份有限公司古交煤焦分公司党委书记、总经理,山西焦煤职工董事。 |
7 | 邓蜀平 | 独立董事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1968年 | 5.600万 | - | 邓蜀平先生,汉族,出生于1968年,大学本科,教授级高级工程师,民革党员,国家能源局专家,山西省人民政府决策咨询委员会委员,中国石油化工协会技术经济专业委员会委员,山西省工程咨询协会副会长,山西省能源经济学会副会长,太原市科技拔尖人才,国家注册咨询工程师(投资)、国家注册环境影响评价师。历任民革煤化所支部主委,十一、十二届山西民革省委委员,太原市迎泽区第四届、第五届人大代表,第十二届山西省政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所信息战略与工程咨询中心主任,省直煤化所民革总支主委,第十四届山西省政协常委,山西省政府、政协智库专家,山西安泰集团股份有限公司独立董事,山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事。邓蜀平先生是国家能源局专家,山西省人民政府决策咨询委员会委员,中国石油化工协会技术经济专业委员会委员,山西省工程咨询协会副会长,山西省能源经济学会副会长,太原市科技拔尖人才,国家注册咨询工程师(投资)、国家注册环境影响评价师。 |
8 | 李玉敏 | 独立董事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1958年9月 | 5.600万 | - | 李玉敏先生,1958年9月生,中共党员,经济学硕士,山西财经大学会计学教授,山西省会计准则实施工作组专家,主要负责咨询业务。会计学硕士研究生导师、MBA导师,1982年1月参加工作,2018年9月退休;现任山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、深圳赫美集团股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事。 |
9 | 田旺林 | 独立董事 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1957年12月5日 | 0.00 | - | 田旺林先生,男,1957年12月5日出生,汉族,中共党员,中国国籍,山西祁县人,硕士学历,会计学教授,历任山西经济管理干部学院财会系主任,曾任大同水泥股份有限公司、山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳新材料股份有限公司等上市公司独立董事,现任当代东方投资股份有限公司独立董事。 |
10 | 郝恩磊 | 独立董事 | 2023-12-20 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1983年 | 0.00 | - | 郝恩磊先生,汉族,出生于1983年,大学本科,中共党员,历任山西恒一律师事务所律师,北京市炜衡(太原)律师事务所合伙人,现任北京天驰君泰(太原)律师事务所合伙人。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 苏新强 | 监事会主席 | 2023-08-04 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1968年 | 0.00 | - | 苏新强先生,汉族,出生于1968年,大学学历,律师、经济师、政工师,中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问,风险防控部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问,山西焦煤能源集团股份有限公司监事会主席。 |
2 | 赵彦浩 | 监事 | 2023-08-02 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1982年 | 22.20万 | - | 赵彦浩先生,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,历任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任,山煤国际能源集团股份有限公司董事,山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、监事。 |
3 | 钟晓强 | 监事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1978年 | 0.00 | - | 钟晓强先生,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,历任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长,山西焦煤金融资本投资控股有限公司党委书记、董事长。现任山西焦煤金融资本投资控股有限公司党委书记、董事长,山西焦煤集团金土地农业开发有限公司监事会主席,山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席,山煤国际光电科技(山西)有限公司党支部委员、董事,山西焦煤能源集团股份有限公司监事。 |
4 | 黄浩 | 监事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1971年 | 0.00 | - | 黄浩先生,汉族,出生于1971年,中央党校研究生,经济师,中共党员,历任山西焦煤集团有限责任公司纪委常务副书记、党委监督委员会办公室主任、全方位大监督中心主任。现任山西焦煤集团有限责任公司党委监督委员会副主任、办公室主任,全方位大监督中心主任,山西焦煤能源集团股份有限公司监事。 |
5 | 韩林明 | 职工监事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1972年 | 69.86万 | - | 韩林明先生,汉族,出生于1972年,硕士研究生,政工师,中共党员。历任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长、纪委综合办主任、机关纪委书记,山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任山西焦煤能源集团股份有限公司党委工作部部长、职工监事。 |
6 | 张宁 | 职工监事 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1972年 | 71.77万 | - | 张宁先生,汉族,出生于1972年,山西五台人。大学,工程师,中共党员,1995年参加工作,历任山西焦煤集团有限责任公司计划发展部投资规划主管,山西省焦炭集团有限责任公司董事会秘书处副处长、企业管理与规划发展部副部长、部长。现任山西焦煤能源集团股份有限公司经营规划部部长、职工监事。 |
7 | 赵辰智 | 职工监事 | 2023-10-31 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1983年 | 68.50万 | 2.23万 | 赵辰智先生,汉族,出生于1983年,研究生学历,政工师,中共党员。历任山西煤炭进出口集团有限公司党委组织部副部长、团委书记,山煤国际能源集团股份有限公司党委组织部副部长、团委书记,山西焦煤能源集团股份有限公司组织人事部副部长,山西焦煤人力资源有限公司党支部书记、董事长。现任山西焦煤能源集团股份有限公司组织人事部部长、职工监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 樊大宏 | 总经理,财务总监 | 2023-07-05 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1966年 | 104.9万 | - | 樊大宏先生,汉族,出生于1966年,硕士研究生学历,正高级会计师,中共党员。历任山西焦煤能源集团股份有限公司财务总监。现任山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、董事、总经理、财务总监。 |
2 | 王洪云 | 董事会秘书 | 2022-08-05 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1976年 | 70.88万 | - | 王洪云先生,汉族,出生于1976年,大学学历,经济师,中共党员。历任山西焦化股份有限公司董事会秘书,秘书处主任,山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任山西焦煤能源集团股份有限公司董事会秘书。 |
3 | 张有狮 | 副总经理,总工程师 | 2020-12-08 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1970年 | 96.97万 | - | 张有狮先生,汉族,出生于1970年,山西万荣人。硕士研究生学历,正高级工程师,中共党员。张有狮先生于1992年参加工作。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理。现任山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理、总工程师。 |
4 | 武海军 | 副总经理 | 2023-07-05 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1973年 | 12.16万 | - | 武海军先生,汉族,出生于1973年,大学学历,高级工程师,中共党员。历任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长,山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。 |
5 | 王晓东 | 副总经理 | 2022-08-05 | 2026-12-19 | 男 | 本科 | 1969年 | 65.51万 | - | 王晓东先生,汉族,出生于1969年,大学学历,高级工程师,中共党员。历任华晋焦煤有限责任公司副总经理,山西汾西矿业(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任西山煤电(集团)有限责任公司党委书记、董事长,山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。 |
6 | 李争春 | 副总经理 | 2022-08-05 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1970年 | 65.73万 | - | 李争春先生,汉族,出生于1970年,硕士研究生,正高级工程师,中共党员。历任西山煤电(集团)有限责任公司董事、副总经理,霍州煤电集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。现任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事长,山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。 |
7 | 刘晓晖 | 副总经理 | 2023-10-25 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1972年 | 7.890万 | - | 刘晓晖先生,汉族,出生于1972年,研究生学历,高级政工师、经济师,中共党员。历任山西焦煤物资装备公司党委副书记、副董事长、总经理,山西焦煤机械电气公司党委副书记、董事、总经理,现任山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。 |
8 | 屈平 | 副总经理 | 2024-03-29 | 2026-12-19 | 男 | 硕士 | 1975年 | 0.00 | - | 屈平先生,汉族,出生于1975年,硕士研究生,正高级工程师,中共党员。历任霍州煤电集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,山西汾西矿业(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,现任山西汾西矿业(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理。 |