智慧农业(000816)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 向志鹏 | 董事长,董事 | 2019-04-10 | 2025-04-18 | 男 | 硕士 | 1975年 | 200.0万 | 500万 | 向志鹏先生:男,1975年出生,EMBA,硕士、高级会计师。曾任江苏农华智慧农业科技股份有限公司财务总监、董事长,重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长,重庆东银控股集团有限公司董事、副总裁。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事长,重庆东银控股集团有限公司总裁,三峡人寿保险股份有限公司董事。 |
2 | 贾浚 | 董事 | 2017-11-15 | 2025-04-18 | 男 | 本科 | 1970年 | 120.0万 | 200万 | 贾浚先生:男,1970年出生,中国国籍,本科,曾任重庆市迪马实业股份有限公司总经理、董事长,重庆东银控股集团有限公司总裁助理,重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监,互联网平台重庆斑马学车联合创始人、董事总经理。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事兼总经理。 |
3 | 王乃强 | 董事 | 2006-07-31 | 2025-04-18 | 男 | 硕士 | 1966年 | 79.56万 | 83.07万 | 王乃强先生:男,1966年出生,EMBA,硕士、高级经济师。曾任江苏农华智慧农业科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书;现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事兼副总经理。 |
4 | 黄力进 | 董事 | 2017-04-21 | 2025-04-18 | 男 | 硕士 | 8.000万 | - | 黄力进先生:男,中共党员,硕士、高级会计师。曾担任重庆长安汽车股份有限公司会计处副处长,中国兵器装备集团有限公司西南地区部财务审计处副处长,重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理,重庆东银控股集团有限公司总裁助理,重庆迪马实业股份有限公司董事长,重庆迪马工业有限责任公司董事长,东原房地产开发集团有限公司董事、经理。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事、重庆东银控股集团有限公司董事长助理。 |
|
5 | 李正要 | 独立董事 | 2024-03-01 | 2025-04-18 | 男 | 博士 | 1976年 | 0.00 | - | 李正要先生:男,1976年出生,博士、教授、博士生导师,中国国籍。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事,北京科技大学矿物加工工程系主任。历任北京科技大学教师、Universityof BritishColumbia访问学者。 |
6 | 李家强 | 独立董事 | 2022-04-19 | 2025-04-18 | 男 | 硕士 | 1957年 | 15.00万 | - | 李家强,男,1957年生,研究生学历,中共党员。曾任清华大学物理系副教授;清华大学教务处副处长;清华大学出版社社长、研究员。历任江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事,清华大学高等研究院副院长,山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。 |
7 | 管一民 | 独立董事 | 2022-04-19 | 2025-04-18 | 男 | 本科 | 1950年04月 | 15.00万 | - | 管一民,男,1950年04月出生,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权,本科、会计学教授,中共党员。曾任上海国家会计学院教授,中海集装箱运输股份有限公司独立董事,上海银行股份有限公司独立董事,重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事,上海家化联合股份有限公司独立董事等职务。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事,现任绿地控股集团股份有限公司独立董事,华鑫证券有限责任公司独立董事,上海复星医药(集团)股份有限公司监事,上海华谊集团股份有限公司独立董事,江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事,上海锦江航运(集团)股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长,上海财经大学校长助理,上海国家会计学院教授、副院长等职务。 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 罗永 | 监事会主席 | 2019-11-22 | 2025-04-18 | 男 | 硕士 | 5.000万 | - | 罗永先生:硕士、高级会计师、注册会计师。曾任重庆东银控股集团有限公司投资管理高级经理,财务管理部总经理。现任重庆东银控股集团有限公司财务总监,江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会主席。 |
|
2 | 陈建华 | 监事 | 2020-05-22 | 2025-04-18 | 男 | 本科 | 5.000万 | - | 陈建华先生:本科。曾任江苏农华智慧农业科技股份有限公司资金管理部经理,重庆东银控股集团有限公司融资管理部副总经理;现任重庆东银控股集团有限公司融资管理部总经理,江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事。 |
|
3 | 杨爱 | 职工监事 | 2009-09-28 | 2025-04-18 | 女 | 本科 | 1970年 | 5.000万 | - | 杨爱:女,1970年出生,本科学历,曾任江苏江动集团有限公司工会组织干事、女工副主任、工会副主席,现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司工会主席、职工代表监事。 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 贾浚 | 总经理 | 2017-06-08 | 2025-04-18 | 男 | 本科 | 1970年 | 120.0万 | 200万 | 贾浚先生:男,1970年出生,中国国籍,本科,曾任重庆市迪马实业股份有限公司总经理、董事长,重庆东银控股集团有限公司总裁助理,重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监,互联网平台重庆斑马学车联合创始人、董事总经理。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事兼总经理。 |
2 | 孙晋 | 董事会秘书 | 2017-11-15 | 2025-04-18 | 女 | 硕士 | 1977年 | 47.80万 | 80万 | 孙晋女士:女,1977年出生,中国国籍,本科,硕士。曾任江苏农华智慧农业科技股份有限公司证券部负责人、证券事务代表;现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会秘书。 |
3 | 王乃强 | 副总经理 | 2006-07-31 | 2025-04-18 | 男 | 硕士 | 1966年 | 79.56万 | 83.07万 | 王乃强先生:男,1966年出生,EMBA,硕士、高级经济师。曾任江苏农华智慧农业科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书;现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事兼副总经理。 |
4 | 钟成 | 副总经理,财务总监 | 2023-08-31 | 2025-04-18 | 男 | 硕士 | 1981年 | 54.44万 | 80万 | 钟成先生:男,1981年出生,硕士,注册会计师。曾任江苏农华智慧农业科技股份有限公司财务管理部经理、审计总监,重庆东银控股集团有限公司高级审计经理;现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司副总经理、财务总监。 |
5 | 李强 | 副总经理 | 2012-11-30 | 2025-04-18 | 男 | 大专 | 1973年 | 54.07万 | 120万 | 李强先生:男,1973年出生,大专。曾任江苏江动集团进出口有限公司总经理助理,现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司副总经理,江苏江动集团进出口有限公司总经理,江动智造科技有限责任公司总经理。 |
6 | 卞明 | 副总经理 | 2012-11-30 | 2025-04-18 | 男 | 本科 | 1973年 | 57.27万 | 120万 | 卞明先生:男,1973年出生,本科、正高级工程师。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司副总经理,江苏江淮动力有限公司总经理。曾任江苏农华智慧农业科技股份有限公司技术中心项目经理,盐城市江动汽油机制造有限公司副总经理。 |
7 | 占锦川 | 副总经理 | 2022-04-19 | 2025-04-18 | 女 | 硕士 | 109.8万 | 26.5万 | 占锦川女士:硕士,中国农业大学农学院博士在读。曾任上海农易信息技术有限公司董事长;现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司副总经理,上海农易信息技术有限公司董事、总经理,上海鑫冠信息技术有限公司执行董事,西藏泽丰环保科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,上海农易投资管理有限公司执行董事。 |
|
8 | 杨春林 | 审计总监 | 2024-05-20 | 2025-04-18 | 男 | 本科 | -- | -- | 杨春林:男,本科学历,注册会计师,注册税务师,高级会计师,中国国籍。历任江苏农华智慧农业科技股份有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、核算会计部经理、江动智造科技有限责任公司财务总监、江苏农华智慧农业科技股份有限公司财务总监助理,现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司审计总监。 |